变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-29 |
股东变更 | 明华斌 [新增]
王光荣 | 王光荣 | 2019-01-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-01-29 |
经理备案 | 王光荣,执行董事兼经理,选举, [新增]
张龙,监事,, | 王军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张龙,监事,, | 2017-02-08 |
组织机构备案 | 王光荣(执行董事兼经理);张龙(监事); | 王军(执行董事兼经理);张龙(监事); | 2017-02-08 |
经理备案 | 王光荣(执行董事兼经理);张龙(监事); | 王军(执行董事兼经理);张龙(监事); | 2017-02-08 |
董事备案 | 王光荣(执行董事兼经理);张龙(监事); | 王军(执行董事兼经理);张龙(监事); | 2017-02-08 |
监事备案 | 王光荣(执行董事兼经理);张龙(监事); | 王军(执行董事兼经理);张龙(监事); | 2017-02-08 |
股东变更 | 王光荣; | 王军;张龙; | 2017-02-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-02-08 |
财务负责人 | 王光荣 | 王军 | 2017-02-08 |
董事备案 | 王光荣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张龙,监事,, | 王军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张龙,监事,, | 2017-02-08 |
组织机构备案 | 王光荣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张龙,监事,, | 王军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张龙,监事,, | 2017-02-08 |
监事备案 | 王光荣,执行董事兼经理,选举, [新增]
张龙,监事,, | 王军,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
张龙,监事,, | 2017-02-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-02-08 |
股东变更 | 王光荣; [新增] | 王军; [退出]
张龙; [退出] | 2017-02-08 |
监事备案 | 王光荣(执行董事兼经理) [新增]
张龙(监事) | 王军(执行董事兼经理) [退出]
张龙(监事) | 2017-02-08 |
董事备案 | 王光荣(执行董事兼经理) [新增]
张龙(监事) | 王军(执行董事兼经理) [退出]
张龙(监事) | 2017-02-08 |
经理备案 | 王光荣(执行董事兼经理) [新增]
张龙(监事) | 王军(执行董事兼经理) [退出]
张龙(监事) | 2017-02-08 |
组织机构备案 | 王光荣(执行董事兼经理) [新增]
张龙(监事) | 王军(执行董事兼经理) [退出]
张龙(监事) | 2017-02-08 |
法定代表人变更 | 王光荣 | 王军 | 2017-02-08 |
具体经营项目申报 | 预包装食品批发;预包装食品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);百货零售(食品零售除外);化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外); | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外); | 2016-11-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-11-17 |
名称变更 | 广州善元堂保健品有限公司 | 广州泽伊平贸易有限公司 | 2016-11-17 |
组织机构备案 | 王军,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张龙,监事,, | 王军,执行董事兼经理,,是 [退出]
张龙,监事,, | 2016-11-16 |
财务负责人 | 王军 | 财务负责人(变更前) | 2016-11-16 |