宁波建商投资有限公司,办公室地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波,浙江省宁波东钱湖旅游度假区湖滨西路,我公司主要提供实业投资,房地产开发、经营,房地产信息咨询;物业管理,商务信息咨询,企业营销策划。资等金融业务)
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省宁波东钱湖旅游度假区湖滨西路
- 固定电话:
- 0574-55861695 未核实,仅供参考
- 经理:
- 胡震
- 电子邮件:
- swb@xyyg.com
- 邮政编码:
- 315000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 宁波建商投资有限公司 |
简称: | 建商投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 实业投资,房地产开发、经营,房地产信息咨询;物业管理,商务信息咨询,企业营销策划。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 330217000009742 |
发证机关: | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-10-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年03月05日 |
注册资本: | 10000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 鄞州区投资与资产管理业 |
所属城市: | 宁波企业网 » 鄞州区 » 鄞州区东钱湖镇 |
顺企编码: | 8975152 |
宁波建商投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
海蓝实业有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
宁波建商投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 企业名称: 海蓝实业有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [新增] | 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] | 2018-06-08 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:李飞; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话: ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员; 现财务负责人姓名:刘思雨; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份 | 原联络员姓名:陈玉函; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话: ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员; 原财务负责人姓名:王云燕; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份 | 2018-06-08 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 2032-03-04 | 营业期限至: 2022-03-04 | 2018-06-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-06-08 |
联系电话变更 | 2018-06-08 | ||
高级管理人员备案 | 姓名: 董占昌; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 马晓晏; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 严海国; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 廖文剑; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 张建国; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 徐平炬; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 朱晓霞; 证件号码: ; 职位: 董事长 [退出] 姓名: 朱晓霞; 证件号码: ; 职位: 总经理 [退出] 姓名: 陈江; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] | 2018-06-08 |
法定代表人变更 | 董占昌 | 朱晓霞 | 2018-06-08 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 万; 百分比: % | 企业名称: 浙江中基控股集团有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 万; 百分比: % 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 万; 百分比: % | 2017-08-14 |
浙江中基控股集团有限公司 | 宁波中基控股集团有限公司 | 2016-10-13 | |
章程修正案备案 | 浙江中基控股集团有限公司 | 宁波中基控股集团有限公司 | 2016-10-13 |
注册资本变更 | ***** | **** | 2016-03-15 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********56763L | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-03-15 |
投资人变更 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2016-03-15 |
注册资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2016-03-15 |
注册资本(金)变更 | 10000 | 5000 | 2016-03-15 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 4000; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 2016-03-15 |
统一社会信用代码:9********56763L | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-03-15 | |
实收资本变更 | 5000 | 3000 | 2013-10-11 |
实收资本变更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2013-10-11 |
实收资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2013-09-25 |
实收资本变更 | 3000 | 1000 | 2013-09-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱晓霞 | 胡震 | 2012-05-21 |
姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2012-05-21 | |
组织机构变更 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2012-05-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2012-05-21 |
组织机构变更 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] 姓名: 廖文剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐平炬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 严海国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 张建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱晓霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2012-05-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: 500; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈江; 出资额: 1000; 百分比: 20% 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 | 2012-04-16 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 200 认缴出资额:1000 持股比例:20% 实缴出资额:200 出资时间:2012-02-27 出资方式:货币 余额交付期限:2014-03-05 | 股东姓名或者名称: 200 认缴出资额:1000 持股比例:20% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2012-04-16 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 200 认缴出资额:1000 持股比例:20% 实缴出资额:200 出资时间:2012-02-27 出资方式:货币 余额交付期限:2014-03-05 | 股东姓名或者名称: 200 认缴出资额:1000 持股比例:20% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2012-04-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 企业名称: 宁波敬业投资有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波中基控股集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江同信园林工程有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 姓名: 陈江; 出资额: ; 百分比: % [退出] 企业名称: 宁波赛尔集团有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 企业名称: 浙江向阳渔港集团股份有限公司; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 2012-04-16 |
宁波建商投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱晓霞 | 执行董事兼总经理 |
徐平炬 | 董事 |
陈江 | 董事 |
严海国 | 董事 |
廖文剑 | 董事 |
张建国 | 监事 |
朱晓霞 | 总经理 |
本页是 [宁波建商投资有限公司] 在顺企网宁波黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业