变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 庄晨海
梁宝莹 [新增]
Peter Nickerson
刘阅
陈长兴 | 陈长兴
庄晨海
王建荣 [退出]
刘阅
Peter Nickerson | 2021-12-14 |
联络员备案 | 吴振飞 | 翁金菊 | 2021-08-23 |
经理备案 | 王登峰 [新增] | 张小勇 [退出] | 2019-02-26 |
投资人变更 | 成长行海外有限公司(50.335%) 出资 1515000万美元;
福建省鞋帽进出口集团有限公司 出资 39.997500( - 40% )万美元;
力拓投资有限公司(23%) 出资 69万美元;
莆田市荔城区西天尾九华鞋厂 出资 39.997500万美元 [新增] | 成长行海外有限公司(50.335%) 出资 251.675000万美元;
福建省鞋帽进出口集团有限公司 出资 66.662500万美元;
力拓投资有限公司(23%) 出资 115万美元;
莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) 出资 66.662500万美元 [退出] | 2019-01-25 |
章程修正案备案 | 2019-01-25 章程修正案 | 旧章程 | 2019-01-25 |
投资总额变更 | 600万美元( - 52% ) | 1250万美元 | 2019-01-25 |
注册资本变更 | 300万美元( - 40% ) | 500万美元 | 2019-01-25 |
投资者名称变更 | 成长行海外有限公司(50.335%);福建省鞋帽进出口集团有限公司;力拓投资有限公司(23%);莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 成长行海外有限公司(50.335%);福建省鞋帽进出口集团公司(*******%);力拓投资有限公司(23%);莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2016-10-21 |
章程修正案备案 | 2016-09-21 章程修正案 | 旧章程 | 2016-10-21 |
投资者名称变更 | 成长行海外有限公司(50.335%);福建省鞋帽进出口集团有限公司;力拓投资有限公司(23%);莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 成长行海外有限公司(50.335%);福建省鞋帽进出口集团公司(*******%);力拓投资有限公司(23%);莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2016-10-20 |
章程修正案备案 | 2016-09-21 章程修正案 | 旧章程 | 2016-10-20 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | 无 | 2016-02-25 |
联络员备案 | 翁金菊 | 无 | 2016-02-25 |
联络员备案 | 翁金菊 | 无 | 2016-02-24 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | 无 | 2016-02-24 |
经理备案 | 张小勇 [新增] | 陈庆雄 [退出] | 2015-05-26 |
经理备案 | 张小勇 | 陈庆雄 | 2015-05-26 |
经理备案 | 张小勇 [新增] | 陈庆雄 [退出] | 2015-05-25 |
经理备案 | 陈庆雄 [新增] | 赖文珍 [退出] | 2014-10-24 |
经理备案 | 陈庆雄 | 赖文珍 | 2014-10-24 |
经理备案 | 陈庆雄 [新增] | 赖文珍 [退出] | 2014-10-23 |
增 补 换照 | 新照 ***** | 旧照 ***** | 2014-08-20 |
董事备案 | 庄晨海
陈长兴
王建荣
刘阅 [新增]
Peter Nickerson | 庄晨海
陈长兴
傅晓农 [退出]
王建荣
Peter Nickerson | 2014-08-20 |
董事备案 | 庄晨海;陈长兴;王建荣;刘阅;Peter Nickerson | 庄晨海;陈长兴;傅晓农;王建荣;Peter Nickerson | 2014-08-20 |
章程修正案备案 | 2014-06-12 章程修正案 | 无 | 2014-08-20 |
增、补、换照 | 新照 350300400002711 | 旧照 350300400002711 | 2014-08-20 |
增 补 换照 | 新照 *************** | 旧照 *************** | 2014-08-19 |
董事备案 | 庄晨海
陈长兴
王建荣
刘阅 [新增]
Peter Nickerson | 庄晨海
陈长兴
傅晓农 [退出]
王建荣
Peter Nickerson | 2014-08-19 |
章程修正案备案 | 2014-06-12 章程修正案 | 无 | 2014-08-19 |
经理备案 | 赖文珍 [新增] | 黄信生 [退出] | 2013-11-05 |
- | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 傅晓农 王建荣 庄晨海 总经理 黄信生 | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 傅晓农 王建荣 庄晨海 总经理 林建安 | 2012-03-30 |
- | 投资者 Growth-Link Overseas Company Limited(成长行海外有限公司)法定地址 Emporium Building,ThirdFloor,69Front Street,Hamilton HM 12,Bermuda.投资者 莆田市西天尾九华鞋厂,法定代表人 庄晨海. | 章程中投资者地址、法定代表人 | 2011-10-11 |
- | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 傅晓农 王建荣 庄晨海 总经理 林建安 | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 陈丽群 傅晓农 王建荣 总经理 柯宗奇 | 2010-04-30 |
- | 投资总额 1250万美元 注册资本 500万美元 外方认缴额 366.675万美元 | 投资总额 2000万美元 注册资本 800万美元 外方认缴额 693.34万美元 | 2010-01-08 |
- | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 陈丽群 傅晓农 王建荣 总经理 柯宗奇 | 董事长 Peter Nickerson 董事 陈长兴 陈丽群 傅晓农 王建弘 总经理 柯宗奇 | 2009-09-25 |
- | 董事长 Peter.Nickerson ; 总经理 柯宗奇 ; 董事 陈长兴 陈丽群傅晓农王建弘; | 董事长 Peter.Nickerson ; 总经理 柯宗奇 ; 董事 陈长兴 陈丽群 付晓农 王建弘 ; | 2007-03-28 |
- | 董事任期三年 | 董事任期四年 | 2007-03-28 |
- | 董事长 Peter.Nickerson ; 总经理 柯宗奇 ; 董事 陈长兴 陈丽群付晓农王建弘; | 董事长 王秋雄 ; 总经理 王琨树 ; 董事 陈长兴 陈丽群 毛桂荣 Peter.Nickerson ; | 2006-12-15 |
- | 成长行海外有限公司(50.335%) 福建省鞋帽进出口集团公司(*******%) 力拓投资有限公司(23%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 成长行海外有限公司{50.335%} 力拓投资有限公司(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2006-12-15 |
- | Peter Nickerson | 王秋雄 | 2006-12-15 |
- | 制造、维修模具、斩刀、楦头、射出品及金属零件加工;货物、技术进出口(不含进口分销)。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动) | 制造、维修模具、斩刀、楦头、射出品及金属零件加工。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动) | 2006-03-23 |
- | 新章程 | 备案前内容 章程修改 | 2005-11-24 |
- | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{50.335%} 力拓投资有限公司(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{46.335%} 力拓投资有限公司(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2005-01-26 |
- | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{46.335%} 力拓投资有限公司(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{46.335%} 台胞陈长兴先生(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2005-01-05 |
- | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{46.335%} 台胞陈长兴先生(23%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 股东名录 投资方 成长行海外有限公司{46.335%} 台胞陈长兴先生(27%) 万丰国际企业有限公司(*******%) 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂(*******%) | 2004-12-28 |
- | 股东名录 投资方 台胞陈长兴先生、成长行海外有限公司(原变更)、万丰国际企业有限公司 莆田市荔城区西天尾九华鞋厂 | 股东名录 投资方 台胞陈长兴先生、成长行海外有限公司(原变更)、万丰国际企业有限公司 莆田县西天尾福利鞋厂 | 2003-08-01 |
- | 董事名单 陈长兴 11 陈丽群 11 毛桂荣 11 王秋雄 01 王琨树 03 Peter.Nickerson 11 | 董事名单 陈长兴 董事 毛桂荣 董事 王秋雄 董事长 王琨树 总经理 吴天赋 董事 Peter.Nickerson 董事 | 2003-06-04 |
- | 注册资本 800 | 注册资本 700 | 2003-06-04 |
- | 注册资本 700 | 注册资本 620 | 2003-04-16 |
- | 变更后为 700万美元。 | 变更前为 620万美元。 | 2002-06-27 |
- | 变更后为 王琨树。 | 变更前为 陈昭吉。 | 2001-03-27 |
- | 变更后为 陈昭吉。 | 变更前为 李丰州。 | 2001-01-08 |
- | 变更后为 万丰国际企业有限公司。 | 变更前为 益辉投资有限公司。 | 2000-12-13 |
- | 变更后为 制造、维修模具、斩刀、楦头、射击品及金属零件加工。 | 变更前为 制造、维修鞋类模具、斩刀、楦头。 | 1999-05-25 |
- | 变更后为 杨鸿雨。 | 变更前为 王建弘。 | 1999-05-25 |
- | 变更后为 620万美元。 | 变更前为 420万美元。 | 1999-05-25 |
- | 变更后为 王建弘。 | 变更前为 陈长兴。 | 1998-12-21 |
- | 变更后为 王秋雄。 | 变更前为 毛桂荣。 | 1998-12-21 |
- | 变更后为 340万美元。 | 变更前为 240万美元。 | 1997-07-04 |
- | 变更后为 。副总经理变更前为 广闽生。变更后为 。 | 副董事长变更前为 彼特尼克松。 | 1996-07-29 |
- | 变更后为 陈长兴。 | 变更前为 彼特尼克松。 | 1996-03-25 |
- | 变更后为 240万美元。 | 变更前为 160万美元。 | 1996-03-25 |
- | 变更后为 台胞陈长兴、成长行海外有限公司。 | 变更前为 香港三合国际有限公司。 | 1996-03-25 |
- | 变更后为 160万美元。 | 变更前为 135万美元。 | 1995-06-15 |
- | 变更前为 120万美元。变更后为 135万美元。 | - | 1995-01-14 |
- | 变更后为 120万美元。 | 变更前为 100万美元。 | 1994-05-11 |
- | 变更后为 100万美元。 | 变更前为 75万美元。 | 1993-04-22 |
- | 变更后为 香港三合国际有限公司。 | 变更前为 台胞林文智。 | 1992-04-22 |