变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 许敬明 [新增] | 应飚 [退出] | 2021-08-02 |
董事备案 | 黄闽榕
许敬明 [新增]
张葡英 [新增] | 应飚 [退出]
李婧 [退出]
黄闽榕 | 2021-08-02 |
法定代表人变更 | 许敬明 | 应飚 | 2021-08-02 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 将乐县财政局 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-11-06 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码:*****************W;
国开发展基金有限公司 证照号码:*****************N; | 将乐县财政局 证照号码:*****************W;
国开发展基金有限公司 证照号码:*****************N;
中国农发重点建设基金有限公司 证照号码:*****************F; [退出] | 2019-11-06 |
章程备案 | 2019-11-05章程重新修订 | 旧章程 | 2019-11-06 |
章程备案 | 2019-06-10章程重新修订 | 旧章程 | 2019-06-17 |
联络员备案 | 张葡英 | 李婧 | 2019-05-23 |
名称变更 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 将乐县城市建设投资有限责任公司 | 2018-04-17 |
章程备案 | 2018-04-16章程重新修订 | 旧章程 | 2018-04-17 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 将乐县财政局 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2018-03-26 |
经营范围变更 | 城市建设、改选、开发投资;市政基础设施建设;物业管理;酒店管理;房地产开发;建材销售;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 城市建设、改造、开发投资。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) | 2018-03-26 |
章程备案 | 2018-03-07章程重新备案 | 旧章程 | 2018-03-26 |
经营范围变更 | 城市建设、改造、开发投资;市政基础设施建设;物业管理;酒店管理;房地产开发;建材销售;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 城市建设、改选、开发投资;市政基础设施建设;物业管理;酒店管理;房地产开发;建材销售;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-03-26 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码:*****************W;
国开发展基金有限公司 证照号码:*****************N;
中国农发重点建设基金有限公司 证照号码:*****************F; [新增] | 将乐县财政局 证照号码:将财[2005]32号;
国开发展基金有限公司 证照号码:***************; | 2018-03-26 |
注册资本变更 | 11215万人民币( + 0.95418% ) | 11109万人民币 | 2018-03-26 |
经理备案 | 应飚 [新增] | 伊文华 [退出] | 2017-07-26 |
法定代表人变更 | 应飚 | 伊文华 | 2017-07-26 |
董事备案 | 黄闽榕
李婧
应飚 [新增] | 黄闽榕
李婧
伊文华 [退出] | 2017-07-26 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 将乐县财政局 证照号码:******; [退出] | 2017-02-15 |
投资人变更 | 将乐县财政局 证照号码:将财[2005]32号;
国开发展基金有限公司 证照号码:***************; [新增] | 将乐县财政局 证照号码:将财[2005]32号; | 2017-02-15 |
章程备案 | 章程重新修订 | 旧章程 | 2017-02-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(国有独资) | 2017-02-15 |
注册资本变更 | 11109万人民币( + 119% ) | 10000万人民币 | 2017-02-15 |
董事备案 | 李婧 [新增]
伊文华
黄闽榕 | 伊文华
黄闽榕
程金斌 [退出] | 2017-01-03 |
监事备案 | 卢民舟
钟建顺
林健
邱云
张煜 [新增] | 邱云
钟建顺
林健
李婧 [退出]
卢民舟 | 2017-01-03 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-04-19 |
经理备案 | 伊文华 [新增] | 蒋顺兴 [退出] | 2015-09-22 |
章程备案 | 2015-08-25 | 旧章程 | 2015-09-22 |
董事备案 | 伊文华 [新增]
黄闽榕 [新增]
程金斌 [新增] | 俞小明 [退出]
蒋顺兴 [退出]
吴国宝 [退出]
杨连华 [退出] | 2015-09-22 |
监事备案 | 李婧 [新增]
林健 [新增]
钟建顺 [新增]
邱云 [新增]
卢民舟 [新增] | 黄有春 [退出]
张运全 [退出]
黄益华 [退出]
邓万富 [退出]
徐美炎 [退出] | 2015-09-22 |
监事备案 | 李婧 林健 钟建顺 邱云 卢民舟 | 黄有春 张运全 黄益华 邓万富 徐美炎 | 2015-09-22 |
经理备案 | 伊文华 | 蒋顺兴 | 2015-09-22 |
法定代表人变更 | 伊文华 | 吴国宝 | 2015-09-22 |
董事备案 | 伊文华 黄闽榕 程金斌 | 俞小明 蒋顺兴 吴国宝 杨连华 | 2015-09-22 |
信息公示联络员备案 | 李婧 | 吴春英 | 2015-06-10 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-11-26 |
- | 董事长 吴国宝 董事 蒋顺兴 杨连华 俞小明 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 总经理 蒋顺兴 | 董事长 李荣根 董事 蒋顺兴 杨连华 俞小明 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 总经理 蒋顺兴 | 2011-07-21 |
- | 吴国宝 | 李荣根 | 2011-07-21 |
- | 实收资本 10000万元 出资方式 ; 将乐县财政局 认缴额 10000万元 出资方式 货币、实物 实缴额 10000万元 实缴出资方式 货币、实物 实缴时间 2010-7-14 00 00 00 余额交付期限止 | 实收资本 496万元 出资方式 ; 将乐县财政局 认缴额 496万元 出资方式 货币 实缴额 496万元 实缴出资方式 货币出资 实缴时间 2005-3-30 00 00 00 余额交付期限止 | 2010-07-15 |
- | 10000万 | 496万 | 2010-07-15 |
- | 董事长 李荣根 董事 蒋顺兴 杨连华 俞小明 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 总经理 蒋顺兴 | 董事长 俞小明 董事 蒋顺兴 杨连华 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 总经理 蒋顺兴 | 2010-06-11 |
- | 李荣根 | 俞小明 | 2010-06-11 |
- | 董事长 俞小明 董事 蒋顺兴 杨连华 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 总经理 蒋顺兴 | 董事长兼总经理 蒋顺兴 董事 杨连华 俞小明 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 | 2009-10-30 |
- | 俞小明 | 蒋顺兴 | 2009-10-30 |
- | 董事长兼总经理 蒋顺兴 ; 董事 杨连华 俞小明; 监事 徐美炎 黄益华黄有春张运全邓万富; | 董事长 杨连华 ; 董事兼总经理 蒋顺兴 ; 董事 俞小明 ; 监事 徐美炎 黄益华 黄有春 张运全 邓万富 ; | 2009-01-14 |
- | 蒋顺兴 | 杨连华 | 2009-01-14 |
- | 董事长 杨连华 ; 董事兼总经理 蒋顺兴 ; 董事 俞小明 ; 监事 徐美炎 黄益华黄有春张运全邓万富; | 董事长 杨连华 ; 董事兼总经理 蒋顺兴 ; 董事 俞小明 ; 监事 黄益华 张运全 ; | 2008-12-02 |
- | 董事兼总经理 蒋顺兴 ; 董事长 杨连华 ; 监事 黄益华 张运全; 董事 俞小明 ; | 董事长 杨连华 ; 监事 黄益华 张运全 ; 董事 俞小明 熊世春 ; | 2008-07-31 |