变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 统一社会信用代码:9********557154 | 注册号:********62722组织机构代码证:******** | 2017-04-27 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市马屿镇山后村; 邮政编码: 325200; 电话: ********;住所所在行政区划:马屿镇 | 住所: 瑞安市安阳街道安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: ********;住所所在行政区划:安阳街道 | 2013-12-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 刘敏 | 汪卫平 | 2013-06-03 |
| 姓名: 刘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 汪卫平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 刘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汪卫平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-06-03 |
组织机构变更 | 姓名: 刘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 汪卫平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 刘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 汪卫平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-06-03 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-3-28 至 2032-3-27 | 营业期限: 2002-3-28 至 2012-3-27
| 2012-05-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 金属眼镜(不含隐形眼镜)及配件、眼镜机器制造、销售* | 一般经营项目: 眼镜及配件制造.销售* | 2011-01-06 |
| 注册号: ********62722 | 注册号: ********958 | 2009-07-28 |
变更注册号 | 注册号: ********62722 | 注册号: ********958 | 2009-07-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市安阳街道安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: ;住所所在行政区划:安阳街道 | 住所: 安阳街道安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: ;住所所在行政区划:安阳街道 | 2009-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 汪卫平 | 郑建晖 | 2009-07-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘敏; 出资额: 24; 百分比: 40%姓名: 汪卫平; 出资额: 36; 百分比: 60% | 姓名: 刘万忠; 出资额: 12; 百分比: 20%
姓名: 郑建晖; 出资额: 12; 百分比: 20%
姓名: 汪卫平; 出资额: 36; 百分比: 60%
| 2009-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 刘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 汪卫平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 刘万忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑建晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2009-07-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安阳街道安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: | 住所: 安阳镇安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: | 2006-11-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘万忠; 出资额: 12; 百分比: 20%姓名: 郑建晖; 出资额: 12; 百分比: 20%姓名: 汪卫平; 出资额: 36; 百分比: 60% | 姓名: 刘万忠; 出资额: 30; 百分比: 50%
姓名: 郑建晖; 出资额: 30; 百分比: 50%
| 2006-11-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 安阳镇安阳工业区C区; 邮政编码: 325200; 电话: | 住所: 安阳工业区; 邮政编码: 325200; 电话: | 2002-03-28 |
注册资本(金)变更 | 60 | 10 | 2002-03-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司 | 股份合作企业 | 2002-03-28 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 眼镜及配件制造.销售*行业代码: 4353 | 经营范围: 眼镜脚套制造.销售*行业代码: 4353 | 2002-03-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑建晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50% | 姓名: 郑建晖; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 50% | 2002-03-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘万忠; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50% | 姓名: 刘万忠; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 50% | 2002-03-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 刘万忠; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 郑建晖; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2002-03-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑建晖; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 无 | 2002-03-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑建晖; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 无 | 2002-03-28 |
名称变更 | 瑞安市明丽光学有限公司 | 瑞安市明丽眼镜配件厂 | 2002-03-28 |