永安市安砂培竹水电有限公司,办公室地址位于“八山一水一分田”之称的三明,永安市安砂镇培竹村,我公司主要提供水力发电。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
永安市安砂培竹水电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
潘卫榕 | 51% | 人民币45.9万元 |
吴立寿 | 26% | 人民币23.4万元 |
黄发文 | 23% | 人民币20.7万元 |
永安市安砂培竹水电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 潘雪薇 [新增] | 罗志楼 [退出] | 2020-06-03 |
投资人(股权)变更 | 黄发文 证照号码:; 吴立寿 证照号码:; 潘卫榕 证照号码:; [新增] | 黄发文 证照号码:; 吴立寿 证照号码:; 永安市天赋源泉水电有限公司 证照号码:; [退出] | 2016-11-22 |
投资人(股权)变更 | 黄发文 证照号码 证照号码 证照号码:; | 黄发文 证照号码 证照号码 证照号码:; | 2016-11-22 |
章程备案 | 2016-11-08新章程 | 旧章程 | 2016-11-22 |
投资人(股权)变更 | 黄发文 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 黄发文 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-11-22 |
联络员备案 | 许华靓 | 无 | 2016-06-06 |
- | 法定代表人 潘卫榕 | 法定代表人 陈绍金 | 2002-12-12 |
永安市安砂培竹水电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄发文 | 董事 |
罗志楼 | 监事 |
罗方始 | 董事 |
吴立寿 | 董事 |
潘卫榕 | 执行董事 |
本页是 [永安市安砂培竹水电有限公司] 在顺企网三明黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。