三亚恒润旅业有限公司,办公室地址位于Zui南部的热带滨海旅游城市三亚,海南省三亚市凤凰路兰海滨河城市花园一区首层,我公司主要提供兴建旅游度假村、酒店、旅游工艺品。兼营:房地产开发经营、建材。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
三亚恒润旅业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
三亚万联置业有限公司 | 84万美元 | |
怡高集团有限公司 | 56万美元 |
三亚恒润旅业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案变更 | 马庆生 [新增] 李谦 尹登峰 [新增] 康兴昌 [新增] 李惠琼 [新增] HUANG LIN QI [新增] | 马永明 [退出] 李谦 邹忠家 [退出] 张强 [退出] 谭丽华 [退出] 张耀平 [退出] 吴新燕 [退出] | 2018-05-08 |
负责人变更变更 | 康兴昌 | 张耀平 | 2018-05-08 |
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 无 | 2018-05-08 |
地址变更 | 海南省三亚市凤凰路兰海滨河城市花园一区首层 | 海南省三亚市榆亚大道恒润饭店101房 | 2009-08-14 |
高级管理人员备案 | 李谦,监事 马永明,董事 谭丽华,副董事长 吴新燕,董事 张强,董事 张耀平,董事长 [新增] 邹忠家,总经理 | 李谦,监事 马永明,董事 谭丽华,副董事长 吴新燕,董事 杨晓榕,董事长 [退出] 张强,董事 邹忠家,总经理 | 2009-08-14 |
负责人变更 | 张耀平 | 杨晓榕 | 2009-08-14 |
投资人变更 | 名称:三亚万联置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%, [新增] 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*%, 名称:上海钱江实业(集团)有限公司,出资额:*%出资比例:*% [退出] | 2008-07-25 |
高级管理人员备案 | 李谦,监事 [新增] 马永明,董事 [新增] 谭丽华,副董事长 吴新燕,董事 杨晓榕,董事长 张强,董事 [新增] 邹忠家,总经理 [新增] | 李秀权,董事,总经理 [退出] 谭丽华,副董事长 吴新燕,董事 严平安,董事 [退出] 杨晓榕,董事长 | 2008-07-25 |
投资人变更 | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*%, 名称:上海钱江实业(集团)有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*%, 名称:上海钱江实业(集团)有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 2006-07-11 |
经营范围变更 | 兴建旅游度假村、酒店、旅游工艺品(不含金银首饰)。兼营:房地产开发经营、建材(省内贸易)。 | 兴建旅游渡假村、酒店、旅游工艺品(不含金银手饰)。兼营:房地产开发经营、建材(省内贸易)、小汽车出租。 | 2006-07-11 |
地址变更 | 海南省三亚市榆亚大道恒润饭店101房 | 海南省三亚市大东海恒润饭店101室 | 2006-07-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2003-11-20 |
投资人变更 | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*%, 名称:上海钱江实业(集团)有限公司,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*% | 2003-11-20 |
负责人变更 | 杨晓榕 | 谭丽华 | 2003-11-20 |
高级管理人员备案 | 李秀权,董事,总经理 [新增] 谭丽华,副董事长 吴新燕,董事 严平安,董事 [新增] 杨晓榕,董事长 [新增] | 谭丽华,董事长 吴新燕,董事,副总经理 鱼清,总经理,董事 [退出] | 2003-11-20 |
投资人变更 | 名称:(香港)怡高集团有限公司,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:(香港)威成贸易公司,出资额:*%出资比例:*% [退出] | 2003-10-14 |
投资人变更 | 名称:(香港)威成贸易公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:(香港)威成贸易公司,出资额:*%出资比例:*% | 2002-10-18 |
负责人变更 | 谭丽华 | 鱼清 | 2002-10-18 |
注册资本变更 | 140( - 30% ) | 200 | 2002-10-18 |
高级管理人员备案 | 谭丽华,董事长 [新增] 吴新燕,董事,副总经理 [新增] 鱼清,总经理,董事 | 齐晓明,副总经理 [退出] 鱼清,董事长,总经理 | 2002-10-18 |
投资人变更 | 名称:(香港)威成贸易公司,出资额:*%出资比例:*% | 名称:(香港)威成贸易公司,出资额:*%出资比例:*% | 1993-07-23 |
期限变更 | 1993-04-28 | 1993-05-13 | 1993-07-23 |
实收资本变更 | 140 | 0 | 1993-07-23 |
三亚恒润旅业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴新燕 | 董事 |
张耀平 | 董事长 |
谭丽华 | 副董事长 |
张强 | 董事 |
邹忠家 | 总经理 |
李谦 | 监事 |
马永明 | 董事 |
本页是 [三亚恒润旅业有限公司] 在顺企网三亚黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。