变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 浙江泰舜建设有限公司连云港分公司 | 无 | 2012-09-05 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 王友娟 认缴出资额:637.5 持股比例:6.3119% 实缴出资额:1657.5 出资时间:2002-10-25 出资方式:货币,货币 余额交付期限:9999-09-09 | 股东姓名或者名称: 王友娟 认缴出资额:637.5 持股比例:6.3119% 实缴出资额:637.5 出资时间:1998-08-05 出资方式:货币 余额交付期限:9999-09-09 | 2010-07-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王岳芳; 出资额: 1657.5; 百分比: 16.4109%姓名: 王建龙; 出资额: 8442.5; 百分比: 83.5891% | 姓名: 王友娟; 出资额: 637.5; 百分比: 6.3119%
姓名: 王建祥; 出资额: 1020; 百分比: 1099%
姓名: 王建龙; 出资额: 8442.5; 百分比: 83.5891%
| 2010-07-09 |
| 姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王岳芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王友娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2010-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王岳芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王友娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2010-07-09 |
注册资本(金)变更 | 10100 | 5100 | 2009-10-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房屋建筑工程施工总承包壹级,水利市政工程施工,建筑装修装饰工程专业承包叁级 | 一般经营项目: 房屋建筑工程施工总承包壹级,水利市政工程施工,建筑装修装饰工程专业承包叁级(凡涉及许可证制度的凭证经营) | 2009-10-14 |
实收资本变更 | 10100 | 5100 | 2009-10-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王友娟; 出资额: 637.5; 百分比: 6.3119%姓名: 王建祥; 出资额: 1020; 百分比: 1099%姓名: 王建龙; 出资额: 8442.5; 百分比: 83.5891% | 姓名: 王友娟; 出资额: 637.5; 百分比: 12.5%
姓名: 王建祥; 出资额: 1020; 百分比: 20%
姓名: 王建龙; 出资额: 3442.5; 百分比: 67.5%
| 2009-10-14 |
| 注册号: ********56358 | 注册号: ********332 | 2009-10-14 |
变更注册号 | 注册号: ********56358 | 注册号: ********332 | 2009-10-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房屋建筑工程总承包壹级,水利市政工程施工,建筑装修装饰工程专业承包叁级(凡涉及许可证制度的凭证经营)行业代码: 4710 | 经营范围: 工业与民用建筑(二级)、水利市政、装饰工程承包*****行业代码: 4710 | 2005-12-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王友娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 637.5; 百分比: 12.5%姓名: 王建祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1020; 百分比: 20%姓名: 王建龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3442.5; 百分比: 67.5% | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1%
姓名: 章小潮; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1%
姓名: 朱海尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1%
姓名: 杨焕尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5%
姓名: 郑岳峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5%
姓名: 郑岳文; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5%
姓名: 李海军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: **************; 出资额: 204; 百分比: 4%
姓名: 郑素萍; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********10002; 出资额: 204; 百分比: 4%
姓名: 王友娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 306; 百分比: 6%
姓名: 王建祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 408; 百分比: 8%
姓名: 王建龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3442.5; 百分比: 67.5%
| 2005-12-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 王建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王友娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理 | 姓名: 李海军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王建龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副理事长
姓名: 王建祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王友娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 郑素萍; 证件名称: ; 证件号码: ********10002; 性别: 男; 职务: 监事
| 2005-12-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 严建良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 章国尧; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 郑信祥; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 朱毅灿; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事召集人 | 2002-10-29 |
名称变更 | 浙江泰舜建设有限公司 | 浙江泰胜建筑工程有限公司 | 2002-10-29 |
注册资本(金)变更 | 5100 | 2020 | 2002-10-29 |
企业类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 有限责任公司 | 2002-10-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 工业与民用建筑(二级)、水利市政、装饰工程承包*****行业代码: 4710 | 经营范围: 主营:工业与民用建筑(二级),水利市政,装饰工程承包**行业代码: 4710 | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 章小潮; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1% | 姓名: 郑信祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 0.99% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李建华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1% | 姓名: 严建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 1.98% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱海尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51; 百分比: 1% | 姓名: 李一波; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 1.98% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨焕尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5% | 姓名: 夏纪敖; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80; 百分比: 3.96% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑岳文; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5% | 姓名: 章国尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80; 百分比: 3.96% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑岳峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 127.5; 百分比: 2.5% | 姓名: 吕月龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 5.94% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李海军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: **************; 出资额: 204; 百分比: 4% | 姓名: 顾鹏飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 5.94% | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑素萍; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********10002; 出资额: 204; 百分比: 4% | 企业名称: 上虞市三联建筑工程公司; 法定代表人: ; 出资额: 1520; 百分比: 75.25%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王友娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 306; 百分比: 6% | 无 | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王建祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 408; 百分比: 8% | 无 | 2002-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王建龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3442.5; 百分比: 67.5% | 无 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李海军; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 顾鹏飞; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王建龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 李一波; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王建龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 懂事长兼总经理 | 姓名: 吕光和; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王建祥; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 吕月龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王友娟; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王建龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑素萍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********10002; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 王建龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 王建龙; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 夏纪敖; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-10-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王建龙 | 王信昌 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑信祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 0.99% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 严建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 1.98% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李一波; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 1.98% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 夏纪敖; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80; 百分比: 3.96% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 章国尧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 80; 百分比: 3.96% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吕月龙; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 5.94% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 顾鹏飞; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 120; 百分比: 5.94% | 无 | 2001-12-31 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上虞市三联建筑工程公司; 法定代表人: ; 出资额: 1520; 百分比: 75.25%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 无 | 2001-12-31 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 上虞市崧厦镇后凌湖; 邮政编码: 000000; 电话: ****** | 住所: 上虞市沥东镇三联; 邮政编码: 000000; 电话: | 2001-12-31 |