变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 胡李叶(总经理), [新增]
胡李叶(执行董事), [新增]
陈志桦(监事) [新增] | 陈悦辉(执行董事), [退出]
陈悦辉(总经理), [退出]
曾玉华(监事) [退出] | 2022-09-30 |
监事信息 | 胡李叶(总经理), [新增]
胡李叶(执行董事), [新增]
陈志桦(监事) [新增] | 陈悦辉(执行董事), [退出]
陈悦辉(总经理), [退出]
曾玉华(监事) [退出] | 2022-09-30 |
总经理 | 胡李叶(总经理), [新增]
胡李叶(执行董事), [新增]
陈志桦(监事) [新增] | 陈悦辉(执行董事), [退出]
陈悦辉(总经理), [退出]
曾玉华(监事) [退出] | 2022-09-30 |
升级换照 | - | - | 2022-09-30 |
成员 | 胡李叶(总经理),胡李叶(执行董事),陈志桦(监事) | 陈悦辉(执行董事),陈悦辉(总经理),曾玉华(监事) | 2022-09-30 |
负责人 | 胡李叶 | 陈悦辉 | 2022-09-30 |
投资人变更 | 股东名称:陈奕辉、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:陈电城、出资额:50、出资比例:100; | 2018-05-11 |
期限变更 | 2009-01-20,, | 2009-01-20,2019-01-20,10 | 2018-05-11 |
期限 | 永续经营 | 自2009-01-20至2019-01-20 | 2018-05-11 |
投资人 | 陈奕辉 50(万元)100% | 陈电城 50(万元)100% | 2018-05-11 |
投资人变更 | 股东名称:陈奕辉、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈电城、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2018-05-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-22 | 2017-08-03 | 2018-05-11 |
投资人变更 | 名称:陈奕辉,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:陈电城,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2018-05-11 |
期限变更 | 永续经营 | 从2009-01-20至2019-01-20 | 2018-05-11 |
期限变更 | 2009-01-20,, | 2009-01-20,2019-01-20,10 | 2018-05-10 |
章程备案 | 2018-04-22 | 2017-08-03 | 2018-05-10 |
一般经营项目 | 房地产经纪;自有物业租赁;物业管理:建筑工程,装饰工程:信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目):服装、建材、初级农产品的销售:电子产品、数码通讯产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营电子商务(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。 | 房地产经纪;企业形象策划、经济信息咨询(不含人才中介、证券及限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2017-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-03 | 1900-01-01 | 2017-08-10 |
- | 房地产经纪;自有物业租赁;物业管理:建筑工程,装饰工程:信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目):服装、建材、初级农产品的销售:电子产品、数码通讯产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营电子商务(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。 | 房地产经纪;企业形象策划、经济信息咨询(不含人才中介、证券及限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2017-08-09 |
章程备案 | 2017-08-03 | 1900-01-01 | 2017-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈悦辉;执行董事:陈悦辉;监事:曾玉华; | 执行董事:陈悦辉;监事:曾玉华;总经理:陈悦辉; | 2016-12-01 |
负责人变更 | 总经理:陈悦辉;法定代表人:陈悦辉;监事:曾玉华;股东:陈电城;董事长:陈悦辉; | 监事:曾玉华;总经理:陈悦辉;法定代表人:陈悦辉;股东:陈悦辉;董事长:陈悦辉; | 2016-12-01 |
投资人变更 | 股东名称:陈电城、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:陈悦辉、出资额:50、出资比例:100; | 2016-12-01 |
成员 | 曾玉华(监事),陈悦辉(总经理),陈悦辉(执行董事) | 陈悦辉(执行董事),陈悦辉(总经理),曾玉华(监事) | 2016-12-01 |
投资人 | 陈电城 50(万元)100% | 陈悦辉 50(万元)100% | 2016-12-01 |
负责人 | 陈悦辉 | 陈悦辉 | 2016-12-01 |
负责人变更 | 总经理:陈悦辉;
法定代表人:陈悦辉;
监事:曾玉华;
股东:陈电城;
董事长:陈悦辉; | 监事:曾玉华;
总经理:陈悦辉;
法定代表人:陈悦辉;
股东:陈悦辉;
董事长:陈悦辉; | 2016-12-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈悦辉
执行董事:陈悦辉
监事:曾玉华 | 执行董事:陈悦辉
监事:曾玉华
总经理:陈悦辉 | 2016-12-01 |
投资人变更 | 股东名称:陈电城、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈悦辉、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2016-12-01 |
高管人员 | 陈悦辉(执行(常务)董事) 陈悦辉(总经理) 曾玉华(监事) | 陈悦辉(执行(常务)董事) 曾玉华(监事) 陈悦辉(总经理) | 2016-12-01 |
董事成员 | 陈悦辉(执行(常务)董事) 陈悦辉(总经理) 曾玉华(监事) | 陈悦辉(执行(常务)董事) 曾玉华(监事) 陈悦辉(总经理) | 2016-12-01 |
股东(投资人) | 陈电城 50(万元) 100% | 陈悦辉 50(万元) 100% | 2016-12-01 |
高管人员 | 陈悦辉(总经理) | 陈悦辉(总经理) | 2016-12-01 |
董事长或执行董事成员 | 陈悦辉(执行董事) | 陈悦辉(执行董事) | 2016-12-01 |
投资人变更 | 名称:陈电城,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:陈悦辉,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2016-12-01 |
股东 | 陈电城 50(万元) 100% [新增] | 陈悦辉 50(万元) 100% [退出] | 2016-12-01 |
法定代表人 | 陈悦辉 | 陈悦辉 | 2016-12-01 |
董事成员 | 陈悦辉(执行(常务)董事)
陈悦辉(总经理)
曾玉华(监事) | 陈悦辉(执行(常务)董事)
曾玉华(监事)
陈悦辉(总经理) | 2016-12-01 |
高管人员 | 陈悦辉(执行(常务)董事)
陈悦辉(总经理)
曾玉华(监事) | 陈悦辉(执行(常务)董事)
曾玉华(监事)
陈悦辉(总经理) | 2016-12-01 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-05-17 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-17 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-05-17 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-17 |
一照一码换照 | | | 2016-05-17 |
一照一码升级 | | | 2016-05-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-09 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2019-01-20 | 2011-06-23 |
地址变更 | 深圳市罗湖区南湖路国贸广场(二期)首层A号商铺 | 深圳市罗湖区南湖路国贸大厦B区106-C单元 | 2011-06-23 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2019-01-20 | 2011-06-23 |
地址变更 | 深圳市罗湖区南湖路国贸大厦B区106-C单元 | 深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦一楼地铺3003号 | 2009-09-09 |