变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目 | LED照明产品、灯具产品及其配件、电子产品的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);护肤品、化妆品的销售;护肤品、化妆品的技术研发;国内贸易。汽车零配件和摩托车零配件的研发和销售。服装、鞋、帽、针纺织品的销售;劳保用品、办公用品、包装材料、胶粘材料、五金工具、机电设备、防静电产品、仪器仪表、电子元器件的销售。国内货运代理。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 经营电子商务;国内贸易。 | 2019-07-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-07-09 |
成员 | 黄小强(监事),匡超南(执行董事),匡超南(总经理) | 黄永华(执行董事),王伟仁(监事),喻泽(总经理) | 2019-07-09 |
投资人 | 匡超南 50(万元)100% | 深圳市科美优品照明电器有限公司 27.5(万元)55% 喻泽 22.5(万元)45% | 2019-07-09 |
负责人 | 匡超南 | 喻泽 | 2019-07-09 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-07-09 |
章程备案 | 2019-07-05 | 2015-07-22 | 2019-07-09 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-09 |
- | LED照明产品、灯具产品及其配件、电子产品的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);护肤品、化妆品的销售;护肤品、化妆品的技术研发;国内贸易。汽车零配件和摩托车零配件的研发和销售。服装、鞋、帽、针纺织品的销售;劳保用品、办公用品、包装材料、胶粘材料、五金工具、机电设备、防静电产品、仪器仪表、电子元器件的销售。国内货运代理。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 经营电子商务;国内贸易。 | 2019-07-09 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-09 |
地址变更 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区三合路1号智慧云谷B栋407 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区宝南路103号B栋304 | 2019-07-09 |
成员 | 王伟仁(监事),喻泽(总经理),黄永华(执行董事) | 黄永华(总经理),王伟仁(监事),黄永华(执行董事) | 2016-08-18 |
投资人 | 喻泽 22.5(万元)45% ="https://www.tianyancha.com/company/3419955276" target="_blank">深圳市科美优品照明电器有限公司 27.5(万元)55% | 郭国栋 30(万元)60% 王伟仁 2.5(万元)5% = "https://www.tianyancha.com/human/2299511391-c2334936898" target = "_blank">黄永华 17.5(万元)35% | 2016-08-18 |
负责人 | 喻泽 | 黄永华 | 2016-08-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:喻泽 [新增]
执行董事:黄永华
监事:王伟仁 | 监事:王伟仁
总经理:黄永华 [退出]
执行董事:黄永华 | 2016-08-18 |
负责人变更 | 监事:王伟仁;
法定代表人:喻泽;
总经理:喻泽;
董事长:黄永华;
股东:喻泽; | 法定代表人:黄永华;
股东:黄永华;
股东:郭国栋;
董事长:黄永华;
股东:王伟仁;
监事:王伟仁;
总经理:黄永华; | 2016-08-18 |
投资人变更 | 股东名称:喻泽、出资额:22.500000、出资比例:45; [新增]
股东名称:深圳市科美优品照明电器有限公司、出资额:27.500000、出资比例:55; [新增] | 股东名称:王伟仁、出资额:2.500000、出资比例:5; [退出]
股东名称:黄永华、出资额:17.500000、出资比例:35; [退出]
股东名称:郭国栋、出资额:30、出资比例:60; [退出] | 2016-08-18 |
高管人员 | 喻泽(总经理) [新增] | 黄永华(总经理) [退出] | 2016-08-18 |
投资人变更 | 名称:喻泽,出资额:22.5,出资比例:45 [新增]
名称:深圳市科美优品照明电器有限公司,出资额:27.5,出资比例:55 [新增] | 名称:郭国栋,出资额:30,出资比例:60 [退出]
名称:王伟仁,出资额:2.5,出资比例:5 [退出]
名称:黄永华,出资额:17.5,出资比例:35 [退出] | 2016-08-18 |
高管人员 | 喻泽(总经理) [新增]
黄永华(执行(常务)董事)
王伟仁(监事) | 黄永华(总经理)
黄永华(执行(常务)董事)
王伟仁(监事) | 2016-08-18 |
股东 | 深圳市科美优品照明电器有限公司 27.5000(万元) 55% [新增]
喻泽 22.5000(万元) 45% [新增] | 郭国栋 30(万元) 60% [退出]
王伟仁 2.5000(万元) 5% [退出]
黄永华 17.5000(万元) 35% [退出] | 2016-08-18 |
股东(投资人) | 深圳市科美优品照明电器有限公司 27.5000(万元) 55% 喻泽 22.5000(万元) 45% | 郭国栋 30(万元) 60% 王伟仁 2.5000(万元) 5% 黄永华 17.5000(万元) 35% | 2016-08-18 |
法定代表人(负责人) | 喻泽 | 黄永华 | 2016-08-18 |
高管人员 | 喻泽(总经理) 黄永华(执行(常务)董事) 王伟仁(监事) | 黄永华(总经理) 黄永华(执行(常务)董事) 王伟仁(监事) | 2016-08-18 |
章程 | | | 2015-07-22 |
法定代表人(负责人) | 黄永华 | 吴绘 | 2015-07-22 |
一照一码升级 | | | 2015-07-22 |
股东(投资人) | 郭国栋 30(万元) 60% 王伟仁 2.5000(万元) 5% 黄永华 17.5000(万元) 35% | 王伟仁 1.5000(万元) 3% 吴绘 10(万元) 20% 郭国栋 38.5000(万元) 77% | 2015-07-22 |
高管人员 | 黄永华(总经理) 黄永华(执行(常务)董事) 王伟仁(监事) | 郭国栋(执行(常务)董事) 王伟仁(监事) 吴绘(总经理) | 2015-07-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-07-22 |
负责人变更 | 股东:黄永华;
法定代表人:黄永华;
股东:郭国栋;
董事长:黄永华;
股东:王伟仁;
监事:王伟仁;
总经理:黄永华; | 法定代表人:吴绘;
股东:郭国栋;
董事长:郭国栋;
股东:王伟仁;
总经理:吴绘;
监事:王伟仁;
股东:吴绘; | 2015-07-22 |
其他事项备案 | *****U | - | 2015-07-22 |
投资人变更 | 名称:郭国栋,出资额:30( - 227792% ),出资比例:60
名称:王伟仁,出资额:2.5( + 66.66667% ),出资比例:5
名称:黄永华,出资额:17.5,出资比例:35 [新增] | 名称:吴绘,出资额:10,出资比例:20 [退出]
名称:郭国栋,出资额:38.5,出资比例:77
名称:王伟仁,出资额:1.5,出资比例:3 | 2015-07-22 |
高管人员 | 黄永华(总经理) [新增] | 吴绘(总经理) [退出] | 2015-07-22 |
高管人员 | 黄永华(总经理) [新增]
黄永华(执行(常务)董事) [新增]
王伟仁(监事) | 郭国栋(执行(常务)董事) [退出]
王伟仁(监事)
吴绘(总经理) [退出] | 2015-07-22 |
股东 | 郭国栋 30( - 227792% )(万元) 60%
王伟仁 2.5000( + 66.66667% )(万元) 5%
黄永华 17.5000(万元) 35% [新增] | 王伟仁 1.5000(万元) 3%
吴绘 10(万元) 20% [退出]
郭国栋 38.5000(万元) 77% | 2015-07-22 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-22 |
章程 | - | - | 2015-07-22 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2015-07-22 |
成员 | 黄永华(总经理),王伟仁(监事),黄永华(执行董事) | 郭国栋(执行董事),王伟仁(监事),吴绘(总经理) | 2015-07-22 |
投资人 | 郭国栋 30(万元)60% 王伟仁 2.5(万元)5% 黄永华 17.5(万元)35% | 吴绘 10(万元)20% 郭国栋 38.5(万元)77% 王伟仁 1.5(万元)3% | 2015-07-22 |
负责人 | 黄永华 | 吴绘 | 2015-07-22 |
投资人变更 | 股东名称:王伟仁、出资额:2.500000( + 66.66667% )、出资比例:5;
股东名称:黄永华、出资额:17.500000、出资比例:35; [新增]
股东名称:郭国栋、出资额:30( - 227792% )、出资比例:60; | 股东名称:王伟仁、出资额:1.500000、出资比例:3;
股东名称:吴绘、出资额:10、出资比例:20; [退出]
股东名称:郭国栋、出资额:38.500000、出资比例:77; | 2015-07-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄永华 [新增]
监事:王伟仁
执行董事:黄永华 [新增] | 执行董事:郭国栋 [退出]
监事:王伟仁
总经理:吴绘 [退出] | 2015-07-22 |