变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 葛森淼,王金菊;
清算组组长: 葛森淼;
地址: 临海市杜桥镇牌门路中段;
联系方式: ***** | - | 2018-02-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********5919XE | 注册号:********60546
组织机构代码证:********X | 2017-02-14 |
| 统一社会信用代码:9********5919XE | 注册号:********60546
组织机构代码证:********X | 2017-02-14 |
| 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王金菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-09-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 葛森淼; 出资额: 100; 百分比: 50%姓名: 王金菊; 出资额: 100; 百分比: 50% | 姓名: 葛森淼; 出资额: 100; 百分比: 50%
姓名: 李伯方; 出资额: 100; 百分比: 50%
| 2012-09-25 |
组织机构变更 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王金菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-09-25 |
投资人备案 | 姓名: 葛森淼; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 王金菊; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 葛森淼; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 李伯方; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2012-09-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王金菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-09-25 |
组织机构变更 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王金菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-09-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-02-24 |
投资人备案 | 姓名: 葛森淼; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 李伯方; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王金菊; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 李军; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 李顺德; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2012-02-24 |
组织机构变更 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-02-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 葛森淼 | 李军 | 2012-02-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 葛森淼; 出资额: 100; 百分比: 50%姓名: 李伯方; 出资额: 100; 百分比: 50% | 姓名: 王金菊; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 李军; 出资额: 60; 百分比: 30%
姓名: 李顺德; 出资额: 100; 百分比: 50%
| 2012-02-24 |
| 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-02-24 |
组织机构变更 | 姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 葛森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李伯方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-02-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王金菊; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 李军; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 李顺德; 出资额: 100; 百分比: 50% | 姓名: 王金菊; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 王正得; 出资额: 60; 百分比: 30%
姓名: 李顺德; 出资额: 100; 百分比: 50%
| 2011-11-14 |
| 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-11-14 |
组织机构变更 | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-11-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-11-14 |
投资人备案 | 姓名: 王金菊; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 李军; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 李顺德; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 王金菊; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王正得; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 李顺德; 出资额: ***; 百分比: **% | 2011-11-14 |
法定代表人变更 | 李军 | 王正得 | 2011-11-14 |
组织机构变更 | 姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-11-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李顺得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-04-14 |
投资人备案 | 姓名: 王金菊; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 王正得; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 李顺德; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 王正得; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 李顺德; 出资额: *; 百分比: **% | 2011-04-14 |
组织机构变更 | 姓名: 李顺得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-04-14 |
注册资本变更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-04-14 |
实收资本变更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-04-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王正得 | 李顺德 | 2011-04-14 |
注册资本(金)变更 | 200 | 10 | 2011-04-14 |
实收资本变更 | 200 | 10 | 2011-04-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王金菊; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 王正得; 出资额: 60; 百分比: 30%姓名: 李顺德; 出资额: 100; 百分比: 50% | 姓名: 王正得; 出资额: 4; 百分比: 40%
姓名: 李顺德; 出资额: 6; 百分比: 60%
| 2011-04-14 |
| 姓名: 李顺得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-04-14 |
组织机构变更 | 姓名: 李顺得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李顺德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王正得; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-04-14 |