旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司(简称AAFN)是日本旭硝子株式会社在中国投资的第二家全资拥有的汽车玻璃制造工厂,坐落于广东佛山南海经济开发区松夏C区,年产100万套汽车玻璃。公司对包括宝马、大众、TOYOTA(丰田)、HONDA(本田)、NISSAN(日产)等在内的所有客户提供Zui优质的汽车玻璃产品和服务。
旭硝子株式会社(AGC)始建于1907年,总部设在日本东京,是《福布斯》公布的世界500强企业之一。目前在全球20多个国家拥有超过240家子公司和联营公司,其中,在中国有17个子公司。主要从事平板玻璃、汽车玻璃、显示器用玻璃、化学品、电子与能源产品生产。凭借拥有世界Zui高水平的玻璃技术和氟化学技术,以及在全球范围可生产高品质浮法玻璃和汽车玻璃的优势,AGC在世界汽车用玻璃领域排名第一,约占30%份额。其OEM配套涵盖全球90%以上汽车制造商。旭硝子集团以成为高收益,高成长的全球优势企业,成为以玻璃、氟化学等为核心技术的全球性部件供应商为目标;以高超的技术力量为基础,旭硝子在全球已经有近60000名员工。
我们为公司的每一位雇员郑重承诺:
1.坚持每周5天8小时工作制,双休,加班和假期严格按照国家规定执行;
2.为所有员工购买意外保险、社会保险和住房公积金;
3.为生产一线员工免费提供配有空调、自动洗衣机房和娱乐设施的宿舍;
4.公司和工会定期组织员工娱乐活动并在节假日提供多种福利项目;
5.为办公室员工提供往返佛山禅城,桂城,狮山广场等多条路线的免费上下班交通车;
每周五为一线员工提供往返佛山市区,广州坑口的免费交通车。
6.提供各种培训学习机会,根据需要可参加内部外部培训;广阔的晋升空间。
7.为每一位的雇员提供富有竞争力的薪酬,根据公司经济效益发放年终奖金和年度调薪。
有关公司的详细情况,欢迎您访问公司网站:http://www.agc.co.jp,感谢您对AGC的关注并欢迎您向您的朋友和同事介绍我们提供的新职位!
旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司友情提醒:
近期发现有公司或个人冒用本公司名义进行招聘活动。我公司现郑重声明,旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司所在地为佛山市南海区松下工业园C区华沙路,公司电话是0757-85888000.除此之外,旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司并无其它分支机构联系电话。
本公司主要经营 汽车玻璃等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
联系方式
- 公司地址:
- 广东省佛山市南海区南海科技工业园松夏C区华沙路
- 固定电话:
- 86-075715017676164 未核实,仅供参考
- 无业:
- 吉利
- 电子邮件:
- hr-aafn@cn.agc-automotive.com
- 邮政编码:
- 528225
- 传真号码:
- 86-0757-
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | huifang.liu@agc.com |
电子邮箱 | zena.guo@agc.com |
座机号码 | 0757-85888000 |
工商信息和基本资料
法人名称: | 旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司 |
简称: | 旭硝子汽车玻璃 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 制造、加工、销售:汽车用玻璃和其它特种玻璃产品及其配件,安装和维修以及其它售后服务;产品内外销售;从事汽车玻璃及其配件的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440682400001758 |
发证机关: | 佛山市南海区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 其他 |
成立时间: | 2006年10月17日 |
职员人数: | 500人 |
注册资本: | 6650.9万美元 (万元) |
公司官网: | http://www.agc.co.jp |
所属分类: | 汽车玻璃公司 » 南海区汽车玻璃公司 |
所属城市: | 佛山企业网 » 南海区 |
顺企编码: | 3158975 |
旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
AGC株式会社 | 6650.900000万美元 |
旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | TAKANO AKIHIRO(高野明洋),总经理 TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事 TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事长 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 [退出] ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事长 TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事 | 2022-01-29 |
- | ***** | 81-33218-5326 | 2022-01-11 |
高级管理人员备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 [新增] KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 [新增] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 [新增] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 [新增] TAKANO AKIHIRO(高野明样),董事长 [新增] TAKANO AKIHIRO(高野明样),董事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 [退出] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 [退出] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 IKEDA AKINORI(池田明范),监事 [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [退出] | 2022-01-11 |
法定代表人 | TAKANO AKIHIRO(高野明洋) | - | 2022-01-11 |
法定代表人变更 | TAKANO AKIHIRO(高野明洋) | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之) | 2022-01-11 |
高级管理人员备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事长 [新增] TAKANO AKIHIRO(高野明洋),董事 [新增] | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 | 2022-01-11 |
法定代表人变更 | TAKANO AKIHIRO(高野明样) | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之) | 2022-01-11 |
高级管理人员备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 [新增] KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 [新增] | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 [退出] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 [退出] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 | 2021-04-08 |
股东备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事; [新增] KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 [新增] | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; [退出] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; [退出] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 | 2021-04-08 |
高级管理人员备案 | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [退出] | 2021-01-26 |
股东备案 | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [退出] | 2021-01-21 |
高级管理人员备案 | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 IKEDA AKINORI(池田明范),监事 [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2020-11-23 |
股东备案 | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; IKEDA AKINORI(池田明范),监事; [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2020-11-20 |
高级管理人员备案 | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [退出] | 2019-06-28 |
高级管理人员备案 | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 IKEDA AKINORI(池田明范),监事 [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2019-06-28 |
高级管理人员备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事 [新增] KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 [新增] | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 [退出] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 [退出] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 | 2019-06-28 |
股东备案 | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [退出] | 2019-06-28 |
股东备案 | ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),董事; [新增] KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; ITO TOSHIYASU(伊藤 俊康),副总经理 [新增] | SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; [退出] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; [退出] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; NARUSHIMA TAKASHI(鸣岛 孝至),董事; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长 | 2019-06-28 |
股东备案 | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事; KAWABATA HIDETOSHI(川畑英敏),监事 [新增] | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; IKEDA AKINORI(池田明范),监事; [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2019-06-28 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-06-28 |
企业名称 | 艾杰旭汽车玻璃(佛山)有限公司 | 旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司 | 2019-06-28 |
高级管理人员备案 | IKEDA AKINORI(池田明范),监事 [新增] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长(法定代表人)(股东委派) [新增] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理 [新增] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事 SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事 [新增] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理 [新增] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 [退出] MASAHITO HOSHI(星正人),监事 [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事长(股东委派) OTANI HIROYUKI(大谷啓之),总经理 TAKEGAWA YOSHIO(竹川善雄),董事 [退出] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2019-01-08 |
股东备案 | IKEDA AKINORI(池田明范),监事; [新增] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),董事长(法定代表人)(股东委派); [新增] MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之),总经理; [新增] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事; SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),董事; [新增] SUGIURA TETSUYA(杉浦哲也),副总经理; [新增] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; [退出] MASAHITO HOSHI(星正人),监事; [退出] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事长(股东委派); OTANI HIROYUKI(大谷啓之),总经理; TAKEGAWA YOSHIO(竹川善雄),董事; [退出] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 | 2019-01-08 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司 [新增] | - | 2019-01-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-01-08 |
法定代表人 | MATSUOKA HIROYUKI(松岡浩之) | OTANI HIROYUKI(大谷啓之) | 2019-01-08 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-01-08 |
高级管理人员备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 MASAHITO HOSHI(星正人),监事 OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事长(股东委派) [新增] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),总经理 [新增] TAKEGAWA YOSHIO(竹川善雄),董事 [新增] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [新增] | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事 [退出] MASAHITO HOSHI(星正人),监事 TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 [退出] YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 [退出] YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 [退出] | 2016-12-30 |
股东备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; MASAHITO HOSHI(星正人),监事; OTANI HIROYUKI(大谷啓之),董事长(股东委派); [新增] OTANI HIROYUKI(大谷啓之),总经理; [新增] TAKEGAWA YOSHIO(竹川善雄),董事; [新增] YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文),董事 [新增] | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; [退出] MASAHITO HOSHI(星正人),监事; TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; [退出] YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长; [退出] YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 [退出] | 2016-12-30 |
法定代表人 | OTANI HIROYUKI(大谷啓之) | YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄) | 2016-12-30 |
高级管理人员备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事 MASAHITO HOSHI(星正人),监事 [新增] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事 MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事 [退出] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | 2016-08-26 |
高级管理人员备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事 MASAHITO HOSHI(星正人),监事 [新增] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事 KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事 MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事 [退出] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | 2016-05-10 |
章程备案 | 章程修正案 | 2013-10-08补充章程 | 2016-05-10 |
股东备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; MASAHITO HOSHI(星正人),监事; [新增] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; [退出] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | 2016-05-10 |
经营范围 | 制造、加工、销售:汽车用玻璃和其它特种玻璃产品及其配件,安装和维修以及其它售后服务;产品内外销售;从事汽车玻璃及其配件的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 | 加工、制造、销售:汽车用玻璃和其它特种玻璃产品及其配件,安装和维修以及其它售后服务。产品内外销售。 | 2016-05-10 |
章程备案 | 2012-08-18 | 2010-05-31 | 2012-01-18 |
章程备案 | 2013-10-08补充章程 | 2012-08-18 | 2012-01-18 |
股东备案 | 李韶华,董事; 李韶华,总经理; KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; [新增] KIMIKAZU ICHIKAWA(市川公一),董事; MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 [新增] | 李韶华,董事,总经理; KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; [退出] KAY YONAMOTO(與名本 ),董事; [退出] KIMIKAZU ICHIKAWA(市川公一),董事; MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 | 2012-01-18 |
法定代表人变更 | YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄) | KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文) | 2012-01-18 |
股东备案 | HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋),董事; [新增] KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),总经理 | 李韶华,董事; [退出] 李韶华,总经理; [退出] KIHACHIRO OKAMOTO(冈本喜八郎),董事; KIMIKAZU ICHIKAWA(市川公一),董事; [退出] MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事; YOSHIO TAKEGAWA(竹川善雄),董事长 | 2012-01-18 |
股东备案 | 李韶华,董事,总经理; KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; KAY YONAMOTO(與名本 ),董事; MAREHISA ISHIKO(石河希久),董事; [新增] YUTAKA SUGAYA(菅谷裕),监事 [新增] | 李韶华,董事,总经理; 藤本友彦,监事; [退出] KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; KAY YONAMOTO(與名本径),董事; TADAYUKI OI(大井匡之),董事 [退出] | 2009-11-18 |
股东备案 | 李韶华,董事,总经理; KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; KAY YONAMOTO(與名本 ),董事; KIMIKAZU ICHIKAWA(市川公一),董事; [新增] MASAHIKO FUKAMACHI(深町昌彦),监事; [新增] TATSUO SUGIYAMA(杉山达夫),董事 [新增] | 李韶华,董事,总经理; KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; KAY YONAMOTO(與名本 ),董事; MAREHISA ISHIKO(石河希久),董事; [退出] YUTAKA SUGAYA(菅谷裕),监事 [退出] | 2009-11-18 |
章程备案 | 2010-05-31 | - | 2009-11-18 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-11-18 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-10-13 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-07-30 |
注册资本变更 | 6650.9000( + 80.85384% ) | 3677.5000 | 2009-07-30 |
投资总额变更 | 19952.7000( + 80.85384% ) | 11032.5000 | 2009-07-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-04-13 |
法定代表人变更 | KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文) | 小林俊彦 | 2009-03-04 |
股东备案 | 李韶华,董事,总经理; 藤本友彦,监事; KATSUFUMI YAJIMA(矢岛克文),董事长; [新增] KAY YONAMOTO(與名本径),董事; [新增] TADAYUKI OI(大井匡之),董事 [新增] | 李韶华,董事,总经理; 石河 希久,董事; [退出] 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; [退出] 与名本径,董事 [退出] | 2009-03-04 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-11-11 |
股东备案 | 李韶华,董事,总经理; [新增] 石河 希久,董事; 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,董事 | 石河 希久,董事; 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,副董事长 | 2008-11-11 |
投资总额变更 | 11032.5000( + 67.15909% ) | 6600 | 2008-10-07 |
注册资本变更 | 3677.5000( + 67.15909% ) | 2200 | 2008-10-07 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-10-07 |
股东备案 | 石河 希久,董事; [新增] 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,副董事长 | 过鹏,董事; [退出] 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,副董事长 | 2007-10-15 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2007-10-15 |
股东备案 | 过鹏,董事; 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,副董事长 | 过鹏,董事; 藤本友彦,监事; 小林俊彦,董事长; 与名本径,董事 | 2007-04-10 |
旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
OTANI HIROYUKI(大谷啓之) | 董事长(股东委派) |
YAJIMA KATSUFUMI(矢岛克文) | 董事 |
TAKEGAWA YOSHIO(竹川善雄) | 董事 |
MASAHITO HOSHI(星正人) | 监事 |
OTANI HIROYUKI(大谷啓之) | 总经理 |
HOKARI MASAHIRO(穗刈正洋) | 董事 |
旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
何严洪与广东顺德伯渡人力资源有限公司、旭硝子汽车玻璃(佛山)有限公司劳动合同纠纷一审民事裁定书 | 2014-05-16 | (2014)佛南法民一初字第465号 |
管理留言和查看联系方式请登录后台