变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1苏国祥;2王洪昌;3王新生;4岳丽;5张欣;6张弼;7赵丽;8辽宁省盐业集团公司;9白杨;10侯义;11陈福华;12李国杰;13李树杰;14刘顺华; | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4陈福华;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9高美丽;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 2016-04-25 |
投资人信息变更 | 1白杨;2陈福华;3侯义;4李国杰;5李树杰;6辽宁省盐业集团公司;7刘顺华;8苏国祥;9王洪昌;10王新生;11岳丽;12张欣;13张弼;14赵丽; | 1白杨;2陈福华;3高美丽;4侯义;5李国杰;6李树杰;7辽宁省盐业集团公司;8刘顺华;9苏国祥;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 2016-04-25 |
投资人变更 | 苏国祥;
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张欣;
张弼;
赵丽;
辽宁省盐业集团公司;
白杨;
侯义;
陈福华;
李国杰;
李树杰;
刘顺华; | 辽宁省盐业集团公司;
白杨;
侯义;
陈福华;
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
苏国祥;
高美丽; [退出]
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张欣;
张弼;
赵丽; | 2016-04-25 |
投资人变更 | 1苏国祥;2王洪昌;3王新生;4岳丽;5张欣;6张弼;7赵丽;8辽宁省盐业集团公司;9白杨;10侯义;11陈福华;12李国杰;13李树杰;14刘顺华; | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4陈福华;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9高美丽;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 2016-04-24 |
投资人信息变更 | 1白杨;2陈福华;3高美丽;4侯义;5李国杰;6李树杰;7辽宁省盐业集团公司;8刘顺华;9苏国祥;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 1白杨;2侯义;3姜淑珍;4李国杰;5李树杰;6辽宁省盐业集团公司;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 2016-03-23 |
高级管理人员备案 | 1刘晓光董事;2马建国董事;3刘顺华董事;4黄黎明监事;5赵元朋监事;6李国杰董事长兼总经理;7张弼监事; | 1刘晓光董事;2马建国董事;3张振兴董事;4黄黎明监事;5赵元朋监事;6李国杰董事长兼总经理;7张弼监事; | 2016-03-23 |
投资人变更 | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4陈福华;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9高美丽;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4姜淑珍;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 2016-03-23 |
投资人变更 | 辽宁省盐业集团公司;
白杨;
侯义;
陈福华; [新增]
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
苏国祥;
高美丽; [新增]
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张欣; [新增]
张弼;
赵丽; | 辽宁省盐业集团公司;
白杨;
侯义;
姜淑珍; [退出]
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
苏国祥;
隋国庆; [退出]
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张振兴; [退出]
张弼;
赵丽; | 2016-03-23 |
高级管理人员备案 | 刘晓光董事
马建国董事
刘顺华董事 [新增]
黄黎明监事
赵元朋监事
李国杰董事长兼总经理
张弼监事 | 刘晓光董事
马建国董事
张振兴董事 [退出]
黄黎明监事
赵元朋监事
李国杰董事长兼总经理
张弼监事 | 2016-03-23 |
投资人变更 | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4陈福华;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9高美丽;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张欣;14张弼;15赵丽; | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4姜淑珍;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 2016-03-22 |
高级管理人员备案 | 1刘晓光董事;2马建国董事;3刘顺华董事;4黄黎明监事;5赵元朋监事;6李国杰董事长兼总经理;7张弼监事; | 1刘晓光董事;2马建国董事;3张振兴董事;4黄黎明监事;5赵元朋监事;6李国杰董事长兼总经理;7张弼监事; | 2016-03-22 |
经营范围变更 | 食盐批发;房屋出租。 | 食盐批发(有效期至2014年12月);房屋出租。 | 2015-02-05 |
投资人变更 | 辽宁省盐业集团公司;
白杨;
侯义;
姜淑珍;
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
苏国祥;
隋国庆;
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张振兴;
张弼;
赵丽; | 辽宁省盐业集团公司;
隋国庆;
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张振兴;
张弼;
赵丽;
白杨;
姜淑珍;
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
侯义;
苏国祥; | 2015-02-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4姜淑珍;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 1辽宁省盐业集团公司;2隋国庆;3王洪昌;4王新生;5岳丽;6张振兴;7张弼;8赵丽;9白杨;10姜淑珍;11李国杰;12李树杰;13刘顺华;14侯义;15苏国祥; | 2015-02-05 |
投资人变更 | 1辽宁省盐业集团公司;2白杨;3侯义;4姜淑珍;5李国杰;6李树杰;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 1辽宁省盐业集团公司;2隋国庆;3王洪昌;4王新生;5岳丽;6张振兴;7张弼;8赵丽;9白杨;10姜淑珍;11李国杰;12李树杰;13刘顺华;14侯义;15苏国祥; | 2015-02-04 |
经营范围变更 | 食盐批发;房屋出租。 | 食盐批发(有效期至2014年12月);房屋出租。 | 2015-02-04 |
投资人信息变更 | 1白杨;2侯义;3姜淑珍;4李国杰;5李树杰;6辽宁省盐业集团公司;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 1白杨;2侯义;3姜淑珍;4李国杰;5李树杰;6辽宁省盐业公司;7刘顺华;8苏国祥;9隋国庆;10王洪昌;11王新生;12岳丽;13张振兴;14张弼;15赵丽; | 2012-02-21 |
经营范围变更 | 食盐批发(有效期至2014年12月);房屋出租。 | 食盐及制品分装、销售(有效期至2011年12月);房屋出租。 | 2012-02-21 |
投资人变更 | 辽宁省盐业集团公司; [新增]
隋国庆;
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张振兴;
张弼;
赵丽;
白杨;
姜淑珍;
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
侯义;
苏国祥; | 辽宁省盐业公司; [退出]
隋国庆;
王洪昌;
王新生;
岳丽;
张振兴;
张弼;
赵丽;
白杨;
侯义;
姜淑珍;
李国杰;
李树杰;
刘顺华;
苏国祥; | 2012-02-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁省盐业集团公司;2隋国庆;3王洪昌;4王新生;5岳丽;6张振兴;7张弼;8赵丽;9白杨;10姜淑珍;11李国杰;12李树杰;13刘顺华;14侯义;15苏国祥; | 1辽宁省盐业公司;2隋国庆;3王洪昌;4王新生;5岳丽;6张振兴;7张弼;8赵丽;9白杨;10侯义;11姜淑珍;12李国杰;13李树杰;14刘顺华;15苏国祥; | 2012-02-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李国杰 | 李树杰 | 2010-06-17 |
高级管理人员备案 | 1黄黎明监事;2李国杰董事长兼总经理;3刘晓光董事;4马建国董事;5张振兴董事;6张弼监事;7赵元朋监事; | 1黄黎明监事;2李国杰董事;3李树杰董事长;4刘晓光董事;5马建国董事;6张振兴董事;7张弼监事;8赵元朋监事; | 2010-06-17 |
高级管理人员备案 | 黄黎明监事
李国杰董事长兼总经理
刘晓光董事
马建国董事
张振兴董事
张弼监事
赵元朋监事 | 黄黎明监事
李国杰董事
李树杰董事长 [退出]
刘晓光董事
马建国董事
张振兴董事
张弼监事
赵元朋监事 | 2010-06-17 |
经营范围变更 | 食盐及制品分装、销售(有效期至2011年12月);房屋出租。 | 食盐及制品分装、销售(有效期至2008年12月);房屋出租 | 2009-06-29 |