变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更 | 永续经营 | 从2009-12-04至2019-12-04 | 2017-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:李文艳、出资额:16、出资比例:32;股东名称:汤陆军、出资额:34、出资比例:68; | 股东名称:汤陆军、出资额:25、出资比例:50;股东名称:汤文来、出资额:25、出资比例:50; | 2017-06-22 |
期限变更 | 2009-12-04,, | 2009-12-04,2019-12-04,10 | 2017-06-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道南浦路蚝四南浦科技园A12栋三楼 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田二区海景公寓C栋6楼609(办公场所) | 2017-06-22 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)李文艳,16,32汤陆军,34,68 | 名称,出资额,出资比例(%)汤陆军,25,50汤文来,25,50 | 2017-06-22 |
一照一码升级 | *****F | - | 2017-06-22 |
许可信息 | 汤陆军 34(万元)68% 李文艳 16(万元)32% | 汤陆军 25(万元)50% 汤文来 25(万元)50% | 2017-06-22 |
许可经营 | 包装制品、包装材料、流水线设备的生产。 | - | 2017-06-22 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2017-06-22 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2017-06-22 |
期限 | 永续经营 | 自2009-12-04至2019-12-04 | 2017-06-22 |
投资人 | 李文艳 16(万元)32% 汤陆军 34(万元)68% | 汤陆军 25(万元)50% 汤文来 25(万元)50% | 2017-06-22 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2017-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:李文艳、出资额:16、出资比例:32; [新增]
股东名称:汤陆军、出资额:34( + 36% )、出资比例:68; | 股东名称:汤陆军、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:汤文来、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-06-22 |
其他事项备案 | *****F | - | 2017-06-22 |
一般经营项目 | 包装制品、包装材料、流水线设备的销售;电子产品、五金配件、电器产品、塑胶制品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 五金配件、电器产品、电子配件、包装材料、塑胶制品的销售,国内贸易、货物及技术进出口。(不含废品收购,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-06-22 |
许可经营项目 | 包装制品、包装材料、流水线设备的生产。 | - | 2017-06-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-22 | - | 2017-06-22 |
投资人变更 | 名称:李文艳,出资额:16,出资比例:32 [新增]
名称:汤陆军,出资额:34( + 36% ),出资比例:68 | 名称:汤陆军,出资额:25,出资比例:50
名称:汤文来,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-06-22 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2017-06-22 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-06-22 |
股东 | 汤陆军 34( + 36% )(万元) 68%
李文艳 16(万元) 32% [新增] | 汤文来 25(万元) 50% [退出]
汤陆军 25(万元) 50% | 2017-06-22 |
经营范围 | 包装制品、包装材料、流水线设备的销售;电子产品、五金配件、电器产品、塑胶制品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^包装制品、包装材料、流水线设备的生产。 | 五金配件、电器产品、电子配件、包装材料、塑胶制品的销售,国内贸易、货物及技术进出口。(不含废品收购,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-06-22 |
经营期限 | 永续经营 | 自2009年12月4日起至2019年12月4日止 | 2017-06-22 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道南浦路蚝四南浦科技园A12栋三楼 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田二区海景公寓C栋6楼609(办公场所) | 2017-06-22 |
- | 包装制品、包装材料、流水线设备的销售;电子产品、五金配件、电器产品、塑胶制品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 五金配件、电器产品、电子配件、包装材料、塑胶制品的销售,国内贸易、货物及技术进出口。(不含废品收购,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-06-21 |
期限变更 | 2009-12-04,, | 2009-12-04,2019-12-04,10 | 2017-06-21 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道南浦路蚝四南浦科技园A12栋三楼 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田二区海景公寓C栋6楼609(办公场所) | 2017-06-21 |
其他事项备案 | *****F | - | 2017-06-21 |
商事登记换照 | - | - | 2013-12-16 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-16 |
负责人变更 | 汤陆军 | 罗钊 | 2012-10-22 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)汤陆军,25,50汤文来,25,50 | 名称,出资额,出资比例(%)李和玉,25,50罗钊,25,50 | 2012-10-22 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)汤陆军,25,50汤文来,25,50 | 名称,出资额,出资比例(%)李和玉,25,50罗钊,25,50 | 2012-10-22 |
股权 | 汤陆军 [新增] | 罗钊 [退出] | 2012-10-22 |
股权 | 汤陆军(总经理), [新增]
汤文来(监事), [新增]
汤陆军(执行董事) [新增] | 李和玉(监事), [退出]
罗钊(总经理), [退出]
罗钊(执行董事) [退出] | 2012-10-22 |
负责人变更 | - | - | 2012-10-22 |
其他事项备案 | - | - | 2012-10-22 |
投资人 | 汤文来 25(万元)50% 汤陆军 25(万元)50% | 罗钊 25(万元)50% 李和玉 25(万元)50% | 2012-10-22 |
负责人 | 汤陆军 | 罗钊 | 2012-10-22 |
董事长或执行董事成员 | 汤陆军(执行董事) [新增] | 罗钊(执行董事) [退出] | 2012-10-22 |
监事信息 | 汤文来(监事) [新增] | 李和玉(监事) [退出] | 2012-10-22 |
高管人员 | 汤陆军(总经理) [新增] | 罗钊(总经理) [退出] | 2012-10-22 |
投资人变更 | 名称:汤陆军,出资额:25,出资比例:50 [新增]
名称:汤文来,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:李和玉,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:罗钊,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2012-10-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-10-22 |
股权 | 汤文来 25(万元)50% [新增]
汤陆军 25(万元)50% [新增] | 罗钊 25(万元)50% [退出]
李和玉 25(万元)50% [退出] | 2012-10-22 |
成员 | 汤陆军(总经理),汤文来(监事),汤陆军(执行董事) | 李和玉(监事),罗钊(总经理),罗钊(执行董事) | 2012-10-22 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田二区海景公寓C栋6楼609(办公场所) | 深圳市宝安区福永街道福永大道北侧10号深彩大厦10楼1021 | 2012-06-20 |
证照有效期限 | - | 2011-12-04 | 2011-07-06 |
出资计划 | 期别,出资额2,501,10 | 期别,出资额 | 2011-07-06 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2011-12-04 | 2011-07-06 |
出资计划 | 0 0 | - | 2011-07-06 |
实收资本 | 50( + 400% ) | 10 | 2011-07-06 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2011-12-04 | 2011-07-06 |
负责人变更 | 罗钊 | 汪旦玉 | 2011-01-05 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)李和玉,25,50罗钊,25,50 | 名称,出资额,出资比例(%)罗钊,25,50汪旦玉,25,50 | 2011-01-05 |
股权 | 李和玉(监事), [新增]
罗钊(执行董事), [新增]
罗钊(总经理) [新增] | 罗钊(监事), [退出]
汪旦玉(执行董事), [退出]
汪旦玉(总经理) [退出] | 2011-01-05 |
股权 | 罗钊 [新增] | 汪旦玉 [退出] | 2011-01-05 |
负责人变更 | - | - | 2011-01-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-01-05 |
其他事项备案 | - | - | 2011-01-05 |
股权 | 罗钊 25(万元)50%
李和玉 25(万元)50% [新增] | 罗钊 25(万元)50%
汪旦玉 25(万元)50% [退出] | 2011-01-05 |
成员 | 李和玉(监事),罗钊(执行董事),罗钊(总经理) | 罗钊(监事),汪旦玉(执行董事),汪旦玉(总经理) | 2011-01-05 |
负责人 | 罗钊 | 汪旦玉 | 2011-01-05 |
高管人员 | 罗钊(总经理) [新增] | 汪旦玉(总经理) [退出] | 2011-01-05 |
监事信息 | 李和玉(监事) [新增] | 罗钊(监事) [退出] | 2011-01-05 |
董事长或执行董事成员 | 罗钊(执行董事) [新增] | 汪旦玉(执行董事) [退出] | 2011-01-05 |