变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 | 20 | 2020-11-16 |
经营范围变更 | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售;钢材、建材批发、零售;道路普通货物运输(凭许可证经营);煤制品制造、销售。; | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售;钢材、建材批发、零售;道路普通货物运输(凭许可证经营)。; | 2017-11-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:俞军 | 姓名:俞军 | 2017-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 俞丽红,出资2000万,占40%,实缴出资2000万;
俞斌,出资1100万,占22%,实缴出资1100万;
俞军,出资1900万,占38%,实缴出资1900万; | 俞丽红,出资2000万,占40%,实缴出资2000万;
俞斌,出资1100万,占22%,实缴出资1100万;
俞军,出资1900万,占38%,实缴出资1900万; | 2017-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 董事兼总经理,俞斌,;
董事长,俞军,1966-01-26;
董事,俞丽红,1964-04-22;
监事,俞丽荣,1958-08-28; | 董事兼总经理,俞斌,;
董事长,俞军,1966-01-26;
董事,俞丽红,1964-04-22;
监事,俞丽荣,1958-08-28; | 2017-09-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 3,姓名:俞军 | 8,姓名:俞军 | 2017-09-29 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事兼总经理,
董事长,俞军,
董事,俞丽红,
监事,俞丽荣, | 董事兼总经理,
董事长,俞军,
董事,俞丽红,
监事,俞丽荣, | 2017-09-29 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事兼总经理,俞斌,
董事长,俞军,
董事,俞丽红,
监事,俞丽荣, | 董事兼总经理,俞斌,
董事长,俞军,
董事,俞丽红,
监事,俞丽荣, | 2017-09-29 |
法定代表人变更 | 证件号码:,姓名:俞军 | 证件号码:,姓名:俞军 | 2017-09-29 |
投资人(股权)变更 | 俞丽红 [新增]
俞斌 [新增]
俞军 [新增]
[新增] | 俞丽红 ; [退出]
俞斌 ; [退出]
俞军 ; [退出] | 2017-09-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目:公路运输,; | 许可经营项目:; | 2017-07-26 |
经营范围变更 | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售;钢材、建材批发、零售;道路普通货物运输(凭许可证经营)。; | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售;钢材、建材批发、零售。; | 2017-07-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:俞军 | 姓名:俞丽红 | 2016-11-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 8,姓名:俞军 | ,姓名:俞丽红 | 2016-11-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 董事兼总经理,俞斌,;
董事长,俞军,1966-01-26;
董事,俞丽红,1964-04-22;
监事,俞丽荣,1958-08-28; | 总经理,俞斌,;
监事,俞军,;
,俞军,1966-01-26; [退出]
,俞丽红,1964-04-22; [退出]
执行董事,俞丽红,; | 2016-11-25 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事兼总经理,
董事长,俞军, [新增]
董事,俞丽红, [新增]
监事,俞丽荣, [新增] | 总经理,
监事,
执行董事, | 2016-11-25 |
法定代表人变更 | 证件号码:,姓名:俞军 | 证件号码:,姓名:俞丽红 | 2016-11-25 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事兼总经理,俞斌,
董事长,俞军,
董事,俞丽红,
监事,俞丽荣, [新增] | 总经理,俞斌,
监事,俞军,
,俞军,
,俞丽红,
执行董事,俞丽红, | 2016-11-25 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:俞军 | 证件号码:****,姓名:俞丽红 | 2016-11-25 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事兼总经理,俞斌,****;董事长,俞军,****;董事,俞丽红,****;监事,俞丽荣,****; | 总经理,俞斌,****;监事,俞军,****;,俞军,****;,俞丽红,****;执行董事,俞丽红,****; | 2016-11-25 |
统一社会信用代码变更 | * | | 2016-07-21 |
许可经营项目变更 | 3 | 无 | 2016-07-21 |
统一社会信用代码变更 | 3 | - | 2016-07-21 |
经营范围变更 | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售;钢材、建材批发、零售。; | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售。; | 2014-12-30 |
经营范围变更 | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的制造、销售;煤炭的收购、销售。; | 一般经营项目:建筑陶瓷制品(民族陶瓷产品)制造、销售;兰炭的生产、销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)。; | 2014-11-11 |
实收资本变更 | 5000万人民币,折美元0万美元 | 1610万,折美元万美元 | 2013-06-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 注册资本:5000币种:,固定资金:0流动资金0 | 注册资本:1610币种:固定资金:0流动资金0 | 2013-06-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 俞丽红,2000(万元)40%; [新增]
俞军,1900(万元)38%; [新增]
俞斌,1100(万元)22%; [新增] | 俞丽红,644(万元)40%; [退出]
俞军,611.8(万元)38%; [退出]
俞斌,354.2(万元)22%; [退出] | 2013-06-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围(主营):民族陶瓷产品制造、销售;兰炭的生产、销售。(凡涉及许可证制度的凭证经营) | 经营范围(主营):民族陶瓷产品的制造、销售。(凡涉及许可证制度的凭证经营) | 2012-05-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限(自)2000-11-27,经营期限(至)2020-11-26 | 经营期限(自)2009-04-13,经营期限(至)2019-04-12 | 2012-05-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所:中卫市沙坡头区常乐陶瓷工业园区
经营场所:中卫市沙坡头区常乐陶瓷工业园区 | 住所:中卫市城区常乐镇工业小区
经营场所:中卫市城区常乐镇工业小区 | 2012-05-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 注册资本:1610币种:002固定资金:0流动资金0 | 注册资本:510币种:固定资金:0流动资金0 | 2009-04-13 |
投资总额变更 | 投资总额:1610,币种:人民币,折合美元:0万 | 投资总额:0,币种:美元,折合美元:0万 | 2009-04-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 俞丽红,644(万元)40%; [新增]
俞军,611.8(万元)38%; [新增]
俞斌,354.2(万元)22%; [新增] | 俞丽红,239.7(万元)47%; [退出]
俞军,193.8(万元)38%; [退出]
俞斌,76.5(万元)15%; [退出] | 2009-04-13 |
实收资本变更 | 1610万人民币,折美元0万美元 | 510万,折美元万美元 | 2009-04-13 |
其他事项备案 | | 32 | 2008-06-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 510 | 510 | 2006-05-16 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起:2000-11-27 经营期限止:2010-11-26 | 经营期限起:2005-10-21 经营期限止:2009-10-20 | 2006-05-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 主营:民族陶瓷产品的制造、销售。(凡涉及许可证制度的凭证经营) 其他: 行业代码:3150 | 主营:陶瓷产品的制造、销售;陶瓷原材料购销;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(无进口商品分销业务)。 其他: 行业代码:3150 | 2006-05-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 主营:陶瓷产品的制造、销售;陶瓷原材料购销;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(无进口商品分销业务)。 其他: 行业代码:3150 | 主营:陶瓷产品的制造、销售。 其他: 行业代码:3150 | 2005-10-21 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起:2005-10-21 经营期限止:2009-10-20 | 经营期限起:2005-03-23 经营期限止:2009-03-22 | 2005-10-21 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起:2005-03-23 经营期限止:2009-03-22 | 经营期限起:2004-07-20 经营期限止:2008-07-19 | 2005-03-23 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所:中卫市城区常乐镇工业小区 邮政编码: 行政区划:751700 | 住所:中卫县常乐镇工业小区 邮政编码: 行政区划:751700 | 2004-07-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 510( + 410% ) | 100 | 2004-07-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起:2003-03-17 经营期限止:2007-03-16 | 经营期限起:2002-02-28 经营期限止:2003-04-30 | 2003-03-17 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 宁夏祁连山陶瓷有限公司 | 2001-08-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起:2002-02-28 经营期限止:2003-04-30 | 经营期限起:2000-11-27 经营期限止:2003-04-30 | 2001-08-09 |