变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 尚凯歌 | 夏智 | 2016-09-21 |
注册资本 | 500 万元 | 50 万元 | 2016-09-21 |
投资人 | 尚凯歌,自然人股东; | 何晶晶,自然人股东; 林丽真,自然人股东; 吴群,自然人股东; | 2016-09-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 李立芳,监事; | 何晶晶,监事; | 2016-09-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 尚凯歌 执行董事 [新增]
尚凯歌 经理 [新增]
李立芳 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 夏智 执行董事 [退出]
夏智 经理 [退出]
何晶晶 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2016-09-21 |
投资人 | 尚凯歌 自然人股东 [新增] | 何晶晶 自然人股东 [退出]
林丽真 自然人股东 [退出]
吴群 自然人股东 [退出] | 2016-09-21 |
经营范围 | 专业承包;室内装饰工程设计。销售通讯设备、服装、鞋帽、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运)、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、汽车配件、机械设备、文具用品、工艺品、家用电器、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、Ⅰ类医疗器械。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 专业承包;室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、汽车配件、机械设备、文具用品、工艺品、家用电器、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、Ⅰ类医疗器械。领取本执照后,应到住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡建设委、市规划委取得行政许可 | 2016-09-21 |
注册资本 | 500万元( + 900% ) | 50万元 | 2016-09-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 夏智 执行董事 [新增]
夏智 经理 [新增]
何晶晶 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 刘富诚 执行董事 [退出]
刘富诚 经理 [退出]
何晶晶 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2014-07-07 |
投资人 | 何晶晶 自然人股东
林丽真 自然人股东 [新增]
吴群 自然人股东 | 何晶晶 自然人股东
夏智 自然人股东 [退出]
吴群 自然人股东 | 2014-07-07 |
法定代表人 | 夏智 | 刘富诚 | 2014-07-07 |
投资人 | 何晶晶,自然人股东; 林丽真,自然人股东; 吴群,自然人股东; | 何晶晶,自然人股东; 夏智,自然人股东; 吴群,自然人股东; | 2014-07-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 何晶晶,监事; | 何晶晶,监事; | 2014-07-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 姚胜 执行董事
姚胜 经理
史旭利 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 姚胜 执行董事
姚胜 经理
史旭利 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 姚胜 自然人股东 [新增]
史旭利 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘富诚 执行董事 [新增]
刘富诚 经理 [新增]
何晶晶 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 夏智 执行董事 [退出]
夏智 经理 [退出]
何晶晶 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2013-04-19 |
法定代表人 | 刘富诚 | 夏智 | 2013-04-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 何晶晶,监事; | 何晶晶,监事; | 2013-04-19 |
法定代表人 | 夏智 | 冯连华 | 2012-09-24 |
经营范围 | 专业承包;室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、汽车配件、机械设备、文具用品、工艺品、家用电器、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、Ⅰ类医疗器械。领取本执照后,应到住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡建设委、市规划委取得行政许可 | 销售家具、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、汽车配件、机械设备;专业承包;经济贸易咨询;货物进出口。 | 2012-09-24 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 何晶晶,22.5,自然人股东; 夏智,20,自然人股东; 吴群,7.5,自然人股东; | 冯连华,50,自然人股东; | 2012-09-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-09-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 何晶晶,监事; | 季寅,监事; | 2012-09-24 |
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 何晶晶 22.5 自然人股东 [新增]
夏智 20 自然人股东 [新增]
吴群 7.5 自然人股东 [新增] | 冯连华 50 自然人股东 [退出] | 2012-09-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 夏智 执行董事 [新增]
夏智 经理 [新增]
何晶晶 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 冯连华 执行董事 [退出]
冯连华 经理 [退出]
季寅 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2012-09-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 冯连华 执行董事 [新增]
冯连华 经理 [新增]
季寅 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 姚胜 执行董事 [退出]
姚胜 经理 [退出]
史旭利 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2012-07-24 |
投资人 | 冯连华 50 自然人股东 [新增] | 姚胜 35 自然人股东 [退出]
史旭利 15 自然人股东 [退出] | 2012-07-24 |
法定代表人 | 冯连华 | 姚胜 | 2012-07-24 |
投资人 | 冯连华,50,自然人股东; | 姚胜,35,自然人股东; 史旭利,15,自然人股东; | 2012-07-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-07-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 季寅,监事; | 史旭利,监事; | 2012-07-24 |