变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
营业期限 | 30 | - | 2020-08-26 |
住所 | 北京市朝阳区左家庄15号3号楼四层3426室 | 北京市朝阳区柳芳南里甲5号3幢007号 | 2019-08-30 |
董事 经理 监事 | 董子钧 董事长;
陈克明 董事;
李谆 董事;
胡江 董事;
董子钧 经理;
王文军 监事 | 董子钧 董事长;
胡江 董事;
李谆 董事;
陈克明 董事;
董子钧 经理;
王文军 监事 | 2019-05-09 |
董事 经理 监事 | 陈克明,
董子钧*,
胡江,
李谆,
王文军 | 陈克明,
董子钧*,
胡江,
李谆,
王文军 | 2019-05-09 |
董事 经理 监事 | 董子钧* 董事长
陈克明 董事
李谆 董事
胡江 董事
董子钧* 经理
王文军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 董子钧* 董事长
胡江 董事
李谆 董事
陈克明 董事
董子钧* 经理
王文军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-09 |
经营范围 | 物业管理;市场调研;酒店管理;餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 物业管理;市场调研;信息咨询(不含中介服务);酒店管理;餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-05-09 |
投资人 | 董子钧 自然人股东
赵振海 自然人股东
陈克明 自然人股东
李谆 自然人股东
王文军 自然人股东
胡江 自然人股东 | 赵振海 自然人股东
胡江 自然人股东
李谆 自然人股东
王文军 自然人股东
陈克明 自然人股东
董子钧 自然人股东 | 2019-03-27 |
经营范围 | 物业管理;市场调研;信息咨询(不含中介服务);酒店管理;餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 物业管理;市场调研;家居装饰;信息咨询(不含中介服务);酒店管理;餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-03-27 |
住所 | 北京市朝阳区柳芳南里甲5号3幢007号 | 北京市朝阳区左家庄北里2号及平房1号楼307室 | 2018-12-24 |
注册资本 | 90( + 50% ) | 60 | 2014-05-12 |
注册资本 | 90万( + 50% ) | 60万 | 2014-05-12 |
注册资本 | 90万元( + 50% ) | 60万元 | 2014-05-12 |
投资人 | 董子钧 自然人股东
陈克明 自然人股东
李谆 自然人股东
胡江 自然人股东
王文军 自然人股东
赵振海 自然人股东 [新增] | 董子钧 自然人股东
陈克明 自然人股东
李谆 自然人股东
王文军 自然人股东
胡江 自然人股东 | 2014-05-12 |
注册资本 | 90 万元 | 60 万元 | 2014-05-12 |
投资人 | 董子钧,自然人股东; 陈克明,自然人股东; 李谆,自然人股东; 胡江,自然人股东; 王文军,自然人股东; 赵振海,自然人股东; | 董子钧,自然人股东; 陈克明,自然人股东; 李谆,自然人股东; 王文军,自然人股东; 胡江,自然人股东; | 2014-05-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 李谆,董事; 陈克明,董事; 胡江,董事; 王文军,监事; | 李谆,董事; 胡江,董事; 董子钧,董事; 王文军,监事; | 2012-09-18 |
董事 经理 监事 | 董子钧 董事长;
胡江 董事;
李谆 董事;
陈克明 董事;
董子钧 经理;
王文军 监事 | 陈克明 董事长;
胡江 董事;
董子钧 董事;
李谆 董事;
陈克明 总经理;
王文军 监事 | 2012-09-18 |
董事 经理 监事 | 董子钧* 董事长
李谆 董事
陈克明 董事
胡江 董事
董子钧* 经理
王文军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈克明* 董事长
李谆 董事
胡江 董事
董子钧 董事
陈克明* 总经理
王文军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-09-18 |
法定代表人 | 董子钧 | 陈克明 | 2012-09-18 |
住所 | 北京市朝阳区左家庄北里2号及平房1号楼307室 | 北京市崇文区定安里27号101室 | 2010-10-29 |
营业期限 | 20 | 10 | 2010-10-29 |
住所 | 北京市左家庄北里2号及平房1号楼307室 | 北京市崇文区定安里27号101室 | 2010-10-29 |
住所 | 北京市崇文区定安里27号101室 | 北京市朝阳区北三环中路2号6号楼103号 | 2009-08-27 |