变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-01-11 |
投资人 | 北京中网联投资有限公司 法人股东 | 曹科 自然人股东 [退出]
史爱军 自然人股东 [退出]
北京中网联投资有限公司 法人股东 | 2017-01-11 |
投资人 | 北京中网联投资有限公司,法人股东; | 曹科,自然人股东; 史爱军,自然人股东; 北京中网联投资有限公司,法人股东; | 2017-01-11 |
注册资本 | 500 万元 | 100 万元 | 2014-06-16 |
投资人 | 曹科,自然人股东; 史爱军,自然人股东; 北京中网联投资有限公司,法人股东; | 史爱军,自然人股东; 曹科,自然人股东; | 2014-06-16 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2014-06-16 |
注册资本 | 500万( + 400% ) | 100万 | 2014-06-16 |
投资人 | 变更后
北京中网联投资有限公司 法人股东 | 变更前
曹科 自然人股东 [退出]
史爱军 自然人股东 [退出]
北京中网联投资有限公司 法人股东 | 2014-06-16 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2014-06-16 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-06-16 |
投资人 | 曹科 自然人股东
史爱军 自然人股东
北京中网联投资有限公司 法人股东 [新增] | 史爱军 自然人股东
曹科 自然人股东 | 2014-06-16 |
董事 经理 监事 | 史爱军 执行董事; [新增]
史爱军 经理; [新增]
曹科 监事 [新增] | 李德和 执行董事; [退出]
李德和 经理; [退出]
王淑香 监事 [退出] | 2012-06-19 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 史爱军 50 自然人股东 [新增]
曹科 50 自然人股东 [新增] | 王淑香 40 自然人股东 [退出]
李德和 40 自然人股东 [退出]
张世勇 20 自然人股东 [退出] | 2012-06-19 |
董事 经理 监事 | 史爱军* 执行董事 [新增]
史爱军* 经理 [新增]
曹科 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李德和* 执行董事 [退出]
李德和* 经理 [退出]
王淑香 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-06-19 |
法定代表人 | 史爱军 | 李德和 | 2012-06-19 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 史爱军,50,自然人股东; 曹科,50,自然人股东; | 王淑香,40,自然人股东; 李德和,40,自然人股东; 张世勇,20,自然人股东; | 2012-06-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹科,监事; | 王淑香,监事; | 2012-06-19 |
投资人 | 王淑香,40,自然人股东; 李德和,40,自然人股东; 张世勇,20,自然人股东; | 李德和,50,自然人股东; 王淑香,50,自然人股东; | 2011-08-12 |
投资人 | 王淑香 40( - 20% ) 自然人股东
李德和 40( - 20% ) 自然人股东
张世勇 20 自然人股东 [新增] | 李德和 50 自然人股东
王淑香 50 自然人股东 | 2011-08-12 |
经营范围 | 电信工程监理;工程技术咨询(中介除外);工程招标代理;通信技术服务;通信技术培训;销售电子产品。 | 工程技术咨询(中介除外);工程招标代理;通信技术服务;通信技术培训;销售电子产品。(需经专项审批的项目除外) | 2010-11-09 |
住所 | 北京市东城区夕照寺街2号7019室 | 北京市崇文区夕照寺街2号7019室 | 2010-11-09 |