变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);道路货物运输(不含危险货物)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;食品经营(销售散装食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售预包装食品;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年04月6日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-12-02 |
董事 经理 监事 | 敦智慧*,
尹双锁 [新增] | 敦智慧*,
胡艳光 [退出] | 2021-12-02 |
住所 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼6层北座726 | 北京市丰台区新发地168号中央市场2068号 | 2020-11-12 |
住所 | 北京市丰台区新发地168号中央市场2068号 | 北京市丰台区新发地168号A厅西南2068号 | 2016-07-29 |
经营范围 | 销售预包装食品;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年04月6日)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售预包装食品;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年04月19日)。 | 2016-07-29 |
住所 | 北京市丰台区新发地168号A厅西南2068号 | 北京市丰台区新发地168号A厅西南2068号 | 2014-12-12 |
董事 经理 监事 | 敦智慧 执行董事;
敦智慧 经理;
胡艳光 监事 [新增] | 敦智慧 执行董事;
敦智慧 经理;
盛学勇 监事 [退出] | 2012-05-15 |
投资人 | 敦智慧 200( + 11.11111% ) 自然人股东 | 敦智慧 180 自然人股东
盛学勇 20 自然人股东 [退出] | 2012-05-15 |
董事 经理 监事 | 敦智慧* 执行董事
敦智慧* 经理
胡艳光 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 敦智慧* 执行董事
敦智慧* 经理
盛学勇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-05-15 |
经营范围 | 销售预包装食品;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年04月19日)。 | 销售预包装食品。 | 2012-05-15 |
投资人 | 敦智慧,200,自然人股东; | 敦智慧,180,自然人股东; 盛学勇,20,自然人股东; | 2012-05-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡艳光,监事; | 盛学勇,监事; | 2012-05-15 |
注册资本 | 200 万元 | 50 万元 | 2011-02-21 |
实收资本(金) | | | 2011-02-21 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | | | 2011-02-21 |
实收资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2011-02-21 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2011-02-21 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 敦智慧 180( + 500% ) 自然人股东
盛学勇 20 自然人股东 | 敦智慧 30 自然人股东
盛学勇 20 自然人股东 | 2011-02-21 |
经营范围 | 销售预包装食品。 | 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 2011-02-21 |
实收资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2011-02-21 |
注册资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2011-02-21 |
董事 经理 监事 | 敦智慧 执行董事; [新增]
敦智慧 经理; [新增]
盛学勇 监事 | 敦志会 执行董事; [退出]
敦志会 总经理; [退出]
盛学勇 监事 | 2010-07-29 |
投资人 | 敦智慧 30 自然人股东 [新增]
盛学勇 20 自然人股东 | 敦志会 30 自然人股东 [退出]
盛学勇 20 自然人股东 | 2010-07-29 |
董事 经理 监事 | 敦智慧* 执行董事 [新增]
敦智慧* 经理 [新增]
盛学勇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 敦志会* 执行董事 [退出]
敦志会* 总经理 [退出]
盛学勇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-07-29 |
法定代表人 | 敦智慧 | 敦志会 | 2010-07-29 |
营业期限 | 20 | 30 | 2010-07-29 |
投资人 | 敦智慧,30,自然人股东; 盛学勇,20,自然人股东; | 敦志会,30,自然人股东; 盛学勇,20,自然人股东; | 2010-07-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 盛学勇,监事; | 盛学勇,监事; | 2010-07-29 |