变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 郭东升*, [新增]
杨秀珍 [新增] | 潘文霞, [退出]
张树先* [退出] | 2015-06-04 |
董事 经理 监事 | 郭东升 执行董事; [新增]
郭东升 经理; [新增]
杨秀珍 监事 [新增] | 张树先 执行董事; [退出]
张树先 经理; [退出]
潘文霞 监事 [退出] | 2015-06-04 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
郭东升* 执行董事 [新增]
郭东升* 经理 [新增]
杨秀珍 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
张树先* 执行董事 [退出]
张树先* 经理 [退出]
潘文霞 监事 [退出] | 2015-06-04 |
董事 经理 监事 | 郭东升* 执行董事 [新增]
郭东升* 经理 [新增]
杨秀珍 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张树先* 执行董事 [退出]
张树先* 经理 [退出]
潘文霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-04 |
投资人 | 杨秀珍 自然人股东 [新增]
郭东升 自然人股东 [新增] | 张树先 自然人股东 [退出]
孙东 自然人股东 [退出]
张延成 自然人股东 [退出] | 2015-06-04 |
法定代表人 | 郭东升 | 张树先 | 2015-06-04 |
投资人 | 杨秀珍,自然人股东; 郭东升,自然人股东; | 张树先,自然人股东; 孙东,自然人股东; 张延成,自然人股东; | 2015-06-04 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-06-04 |
经营范围 | | | 2014-12-19 |
经营范围 | 销售医疗器械。技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器;货物进出口;代理进出口;技术进出口。 | 销售医疗器械。技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器;货物进出口;代理进出口;技术进出口。 销售医疗器械。 | 2014-12-19 |
董事 经理 监事 | 张树先 执行董事; [新增]
张树先 经理; [新增]
潘文霞 监事 | 段青云 执行董事; [退出]
段青云 经理; [退出]
潘文霞 监事 | 2013-12-27 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 张树先 120 自然人股东
孙东 60 自然人股东 [新增]
张延成 20 自然人股东 [新增] | 张树先 120 自然人股东
潘文霞 60 自然人股东 [退出]
段青云 20 自然人股东 [退出] | 2013-12-27 |
董事 经理 监事 | 张树先* 执行董事 [新增]
张树先* 经理 [新增]
潘文霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 段青云* 执行董事 [退出]
段青云* 经理 [退出]
潘文霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-27 |
法定代表人 | 张树先 | 段青云 | 2013-12-27 |
法定代表人 | | | 2013-12-27 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | | | 2013-12-27 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2013-12-27 |
经营范围 | | | 2011-11-02 |
投资人 | | | 2011-11-02 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2011-11-02 |
董事 经理 监事 | 段青云 执行董事;
段青云 经理;
潘文霞 监事 | 段青云 执行董事;
段青云 经理;
潘文霞 监事 | 2011-11-02 |
经营范围 | 销售医疗器械;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器;货物进出口;代理进出口;技术进出口。 | 技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器。 | 2011-11-02 |
董事 经理 监事 | 段青云* 执行董事
段青云* 经理
潘文霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 段青云* 执行董事
段青云* 经理
潘文霞 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-11-02 |
投资人 | 张树先 120 自然人股东 [新增]
潘文霞 60 自然人股东
段青云 20( - 85.71429% ) 自然人股东 | 段青云 140 自然人股东
潘文霞 60 自然人股东 | 2011-11-02 |
经营范围 | 销售医疗器械。技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器。 | 技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;经济信息咨询;专业承包;承办展览展示;会议服务;销售机械设备、建筑材料、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品、电子产品、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车配件、日用品、家用电器。 | 2011-11-02 |