变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 刘霞*,魏俊芳 | 刘霞*,魏俊芳 | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 魏俊芳刘霞 [新增] | - | 2016-06-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘霞* 执行董事 2 刘霞* 经理 3 魏俊芳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘霞* 执行董事 2 刘霞* 经理 3 魏俊芳 监事 | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 刘霞,自然人股东,
魏俊芳,自然人股东 | 刘霞,自然人股东,
魏俊芳,自然人股东 | 2016-06-17 |
董事 经理 监事 | 刘霞*,
魏俊芳 | 刘霞*,
魏俊芳 | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 刘霞,自然人股东, [新增]
魏俊芳,自然人股东 | 董彩云,自然人股东, [退出]
魏俊芳,自然人股东 | 2016-06-17 |
董事 经理 监事 | 刘霞 执行董事;
刘霞 经理;
魏俊芳 监事 | 刘霞 执行董事;
刘霞 经理;
魏俊芳 监事 | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 魏俊芳 自然人股东
2 刘霞 自然人股东 [新增] | 1 魏俊芳 自然人股东
2 董彩云 自然人股东 [退出] | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 魏俊芳
刘霞 [新增] | 魏俊芳
董彩云 [退出] | 2016-06-17 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事 | 2016-06-17 |
董事 经理 监事 | 刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 魏俊芳
刘霞 [新增] | 魏俊玲 [退出]
魏俊芳 | 2016-06-17 |
投资人 | 魏俊芳 自然人股东
刘霞 自然人股东 [新增] | 魏俊芳 自然人股东
董彩云 自然人股东 [退出] | 2016-06-17 |
投资人 | 魏俊芳,自然人股东; 刘霞,自然人股东; | 魏俊芳,自然人股东; 董彩云,自然人股东; | 2016-06-17 |
股东改变姓名或名称 | 魏俊芳 | 魏俊玲 | 2016-06-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 魏俊芳,监事; | 魏俊芳,监事; | 2016-06-17 |
法定代表人 | 刘霞 | 董彩云 | 2014-10-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 魏俊芳,监事; | 魏俊芳,监事; | 2014-10-30 |
经营范围 | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介服务);组织文化艺术交流活动;组织展览展示活动;销售文化用品、日用品、陶瓷制品、厨房用具、工艺美术品、电子产品、五金交电。 | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介服务);组织文化艺术交流活动;组织展览展示活动。 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘霞* 执行董事 2 刘霞* 经理 3 魏俊芳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 董彩云* 执行董事 2 董彩云* 经理 3 魏俊芳 监事 | 2014-10-30 |
经营范围 | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介服务);组织文化艺术交流活动;组织展览展示活动;销售文化用品、日用品、陶瓷制品、厨房用具、工艺美术品、电子产品、五金交电。 | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介服务);组织文化艺术交流活动;组织展览展示活动;销售文化用品、日用品、陶瓷制品、厨房用具、工艺美术品、电子产品、五金交电。 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 刘霞*,魏俊芳 | 刘霞*,魏俊芳 | 2014-10-30 |
经营范围 | - | 设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询(除中介服务);组织文化艺术交流活动;组织展览展示活动。 | 2014-10-30 |
法定代表人 | 刘霞 | 刘霞 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 刘霞*,魏俊芳 | 董彩云*,魏俊芳 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 刘霞*, [新增]
魏俊芳 | 董彩云*, [退出]
魏俊芳 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 刘霞 执行董事; [新增]
刘霞 经理; [新增]
魏俊芳 监事 | 董彩云 执行董事; [退出]
董彩云 经理; [退出]
魏俊芳 监事 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 变更后
刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
刘霞* 执行董事
刘霞* 经理
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-10-30 |
董事 经理 监事 | 刘霞* 执行董事 [新增]
刘霞* 经理 [新增]
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 董彩云* 执行董事 [退出]
董彩云* 经理 [退出]
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-10-30 |
实缴的出资额 | 魏俊玲 自然人股东 [新增]
魏俊芳 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
营业期限 | 20 | 10 | 2012-08-30 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 董彩云* 执行董事 2 董彩云* 经理 3 魏俊芳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 魏俊玲* 执行董事 2 魏俊玲* 总经理 3 魏俊芳 监事 | 2009-12-14 |
董事 经理 监事 | 董彩云 执行董事; [新增]
董彩云 经理; [新增]
魏俊芳 监事 | 魏俊玲 执行董事; [退出]
魏俊玲 总经理; [退出]
魏俊芳 监事 | 2009-12-14 |
董事 经理 监事 | 董彩云* 执行董事 [新增]
董彩云* 经理 [新增]
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 魏俊玲* 执行董事 [退出]
魏俊玲* 总经理 [退出]
魏俊芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-12-14 |
投资人 | 魏俊芳 40( + 300% ) 自然人股东
董彩云 10 自然人股东 [新增] | 魏俊玲 40 自然人股东 [退出]
魏俊芳 10 自然人股东 | 2009-12-14 |
法定代表人 | 董彩云 | 魏俊玲 | 2009-12-14 |
投资人 | 魏俊芳,40,自然人股东; 董彩云,10,自然人股东; | 魏俊玲,40,自然人股东; 魏俊芳,10,自然人股东; | 2009-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 魏俊芳,监事; | 魏俊芳,监事; | 2009-12-14 |