北京蕴恒世纪商务咨询有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区长昆名居2号楼202,我公司主要提供经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;公共关系服务;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京蕴恒世纪商务咨询有限公司 |
简称: | 蕴恒世纪商务咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;公共关系服务;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110108010548297 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
核准日期: | 2016-05-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年10月17日 |
注册资本: | 50 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询与调查业 » 海淀区咨询与调查业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 17310273 |
北京蕴恒世纪商务咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
魏丽红 | 100% | 人民币50万元 |
北京蕴恒世纪商务咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 魏丽红 执行董事; [新增] 魏丽红 经理; [新增] 邓美兰 监事 | 魏俊宇 执行董事; [退出] 魏俊宇 经理; [退出] 邓美兰 监事 | 2018-10-29 |
董事 经理 监事 | 邓美兰, 魏丽红* [新增] | 邓美兰, 魏俊宇* [退出] | 2018-10-29 |
董事 经理 监事 | 魏丽红* 执行董事 [新增] 魏丽红* 经理 [新增] 邓美兰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 魏俊宇* 执行董事 [退出] 魏俊宇* 经理 [退出] 邓美兰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-29 |
投资人 | 魏丽红 自然人股东 [新增] | 魏俊宇 自然人股东 [退出] | 2018-10-29 |
法定代表人 | 魏丽红 | 魏俊宇 | 2018-10-29 |
董事 经理 监事 | 邓美兰, [新增] 魏俊宇* [新增] | 陈泰延, [退出] 劳汉泉* [退出] | 2017-04-24 |
董事 经理 监事 | 魏俊宇 执行董事; [新增] 魏俊宇 经理; [新增] 邓美兰 监事 [新增] | 劳汉泉 执行董事; [退出] 劳汉泉 经理; [退出] 陈泰延 监事 [退出] | 2017-04-24 |
董事 经理 监事 | 魏俊宇* 执行董事 [新增] 魏俊宇* 经理 [新增] 邓美兰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 劳汉泉* 执行董事 [退出] 劳汉泉* 经理 [退出] 陈泰延 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-04-24 |
投资人 | 魏俊宇 自然人股东 [新增] | 劳汉泉 自然人股东 [退出] | 2017-04-24 |
法定代表人 | 魏俊宇 | 劳汉泉 | 2017-04-24 |
经营范围 | 经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;公共关系服务;出租办公用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 经济贸易咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-05-26 |
经营范围 | 经济贸易咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 经济贸易咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-05-13 |
经营范围 | 经济贸易咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 经济信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2013-06-28 |
董事 经理 监事 | 劳汉泉 执行董事; [新增] 劳汉泉 经理; [新增] 陈泰延 监事 [新增] | 温韦韦 执行董事; [退出] 温韦韦 经理; [退出] 何慈欣 监事 [退出] | 2010-10-29 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 劳汉泉 50 自然人股东 [新增] | 吴国勇 30 自然人股东 [退出] 温韦韦 20 自然人股东 [退出] | 2010-10-29 |
董事 经理 监事 | 劳汉泉* 执行董事 [新增] 劳汉泉* 经理 [新增] 陈泰延 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 温韦韦* 执行董事 [退出] 温韦韦* 经理 [退出] 何慈欣 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-10-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-10-29 |
法定代表人 | 劳汉泉 | 温韦韦 | 2010-10-29 |
经营范围 | 经济信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2010-10-29 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 劳汉泉,50,自然人股东; | 吴国勇,30,自然人股东; 温韦韦,20,自然人股东; | 2010-10-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈泰延,监事; | 何慈欣,监事; | 2010-10-29 |
投资人 | 吴国勇,30,自然人股东; 温韦韦,20,自然人股东; | 张鸿坤,50,自然人股东; | 2009-08-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 何慈欣,监事; | 崔高,监事; | 2009-08-14 |
董事 经理 监事 | 温韦韦 执行董事; 温韦韦 经理; 何慈欣 监事 [新增] | 温韦韦 执行董事; 温韦韦 经理; 崔高 监事 [退出] | 2009-08-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2009-08-14 |
投资人 | 吴国勇 30 自然人股东 [新增] 温韦韦 20 自然人股东 [新增] | 张鸿坤 50 自然人股东 [退出] | 2009-08-14 |
董事 经理 监事 | 温韦韦* 执行董事 温韦韦* 经理 何慈欣 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 温韦韦* 执行董事 温韦韦* 经理 崔高 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-08-14 |
董事 经理 监事 | 温韦韦 执行董事; [新增] 温韦韦 经理; [新增] 崔高 监事 | 张鸿坤 执行董事; [退出] 张鸿坤 总经理; [退出] 崔高 监事 | 2009-07-08 |
董事 经理 监事 | 温韦韦* 执行董事 [新增] 温韦韦* 经理 [新增] 崔高 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张鸿坤* 执行董事 [退出] 张鸿坤* 总经理 [退出] 崔高 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-07-08 |
法定代表人 | 温韦韦 | 张鸿坤 | 2009-07-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 崔高,监事; | 崔高,监事; | 2009-07-08 |
北京蕴恒世纪商务咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
劳汉泉 | 执行董事 |
劳汉泉 | 经理 |
陈泰延 | 监事 |
本页是 [北京蕴恒世纪商务咨询有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关咨询与调查业