北京市宏天信业科技发展有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区上地信息路10号三层304室,我公司主要提供技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京市宏天信业科技发展有限公司 |
简称: | 宏天信业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类... |
营业执照号码: | 110108006816374 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
核准日期: | 2016-07-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年04月05日 |
注册资本: | 10000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 科技中介服务业 » 海淀区科技中介服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区上地 |
顺企编码: | 17181140 |
北京市宏天信业科技发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广东云联国骥投资管理有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
北京市宏天信业科技发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 黄观勇* 执行董事 [新增] 黄观勇* 经理 [新增] 汤俊杰 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 许伟* 执行董事 [退出] 郭琳 经理 [退出] 汪从波 监事 [退出] | 2016-09-08 |
董事 经理 监事 | 黄观勇* 执行董事 [新增] 黄观勇* 经理 [新增] 汤俊杰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 许伟* 执行董事 [退出] 郭琳 经理 [退出] 汪从波 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-08 |
投资人 | 广东云联国骥投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 共青城市迈思誉投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出] 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 [退出] 郭琳 自然人股东 [退出] | 2016-09-08 |
法定代表人 | 黄观勇 | 许伟 | 2016-09-08 |
投资人 | 广东云联国骥投资管理有限公司,企业法人; | 共青城市迈思誉投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东; 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 郭琳,自然人股东; | 2016-09-08 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-09-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤俊杰,监事; | 郭琳,经理; 汪从波,监事; | 2016-09-08 |
注册资本 | 10000 万元 | 300 万元 | 2016-07-04 |
投资人 | 共青城市迈思誉投资管理合伙企业(有限合伙),法人股东; 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 郭琳,自然人股东; | 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 郭琳,自然人股东; | 2016-07-04 |
注册资本 | 10000万元( + 3233.33333% ) | 300万元 | 2016-07-04 |
投资人 | 共青城市迈思誉投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增] 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 郭琳 自然人股东 | 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 郭琳 自然人股东 | 2016-07-04 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路10号三层304室 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号1号楼市长大厦8层809 | 2016-03-10 |
董事 经理 监事 | 许伟* 执行董事 郭琳 经理 [新增] 汪从波 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 许伟* 执行董事 黄波 经理 [退出] 朱蓓 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-12-28 |
投资人 | 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 郭琳 自然人股东 [新增] | 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 朱蓓 自然人股东 [退出] | 2015-12-28 |
投资人 | 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 郭琳,自然人股东; | 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 朱蓓,自然人股东; | 2015-12-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 郭琳,经理; 汪从波,监事; | 黄波,经理; 朱蓓,监事; | 2015-12-28 |
投资人 | 广东帕沃迩科技有限公司,企业法人; 朱蓓,自然人股东; | 黄波,自然人股东; 朱蓓,自然人股东; | 2015-10-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 黄波,经理; 朱蓓,监事; | 朱蓓,监事; | 2015-10-15 |
法定代表人 | 许伟 | 黄波 | 2015-10-15 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-15 |
投资人 | 广东帕沃迩科技有限公司 企业法人 [新增] 朱蓓 自然人股东 | 黄波 自然人股东 [退出] 朱蓓 自然人股东 | 2015-10-15 |
董事 经理 监事 | 许伟* 执行董事 [新增] 黄波 经理 朱蓓 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 黄波* 执行董事 黄波* 总经理 朱蓓 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-10-15 |
注册资本 | 300万元( - 70% ) | 1000万元 | 2015-07-31 |
注册资本 | 300 万元 | 1000 万元 | 2015-07-31 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子产品;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。知识产权出资700万元。 | 2014-07-10 |
北京市宏天信业科技发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄观勇 | 执行董事 |
黄观勇 | 经理 |
汤俊杰 | 监事 |
本页是 [北京市宏天信业科技发展有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关科技中介服务业