变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 136.39万( - 1.79999% ) | 138.89万 | 2022-03-10 |
投资人 | 北京东土投资控股有限公司,企业法人,
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙),内资合伙企业,
东土惠和科技有限公司,法人股东,
广东荣文科技集团有限公司,法人股东 | 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东, [退出]
北京东土投资控股有限公司,法人股东,
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙),内资合伙企业,
东土惠和科技有限公司,法人股东,
广东荣文科技集团有限公司,法人股东 | 2022-03-10 |
董事 经理 监事 | 顾德, [新增]
黄昭鸣,
李平*,
李霞, [新增]
李志雄,
张福生 | 黄昭鸣,
李平*,
李志雄,
毛志毅, [退出]
张福生,
周庆华 [退出] | 2021-09-29 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;数据处理;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;数据处理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-11-12 |
董事 经理 监事 | 李平 董事长;
李志雄 董事;
毛志毅 董事;
周庆华 董事;
黄昭鸣 董事;
黄昭鸣 经理;
张福生 监事 | - | 2020-07-23 |
董事 经理 监事 | 黄昭鸣,
李平*,
李志雄,
毛志毅, [新增]
张福生,
周庆华 | 黄昭鸣,
李平*,
李志雄,
张福生,
张芝, [退出]
周庆华 | 2020-07-23 |
董事 经理 监事 | 李平* 董事长
李志雄 董事
毛志毅 董事 [新增]
周庆华 董事
黄昭鸣 董事
黄昭鸣 经理
张福生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李平* 董事长
李志雄 董事
黄昭鸣 董事
周庆华 董事
张芝 董事 [退出]
张芝 经理 [退出]
张福生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-07-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东,
北京东土投资控股有限公司,法人股东,
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙),内资合伙企业,
东土惠和科技有限公司,法人股东, [新增]
广东荣文科技集团有限公司,法人股东 [名称变更] | 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东,
北京东土科技股份有限公司,法人股东, [退出]
北京东土投资控股有限公司,法人股东,
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙),内资合伙企业,
广东荣文能源科技集团有限公司,外商投资企业 | 2020-06-10 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 东土惠和科技有限公司 法人股东 [新增]
2 北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
3 广东荣文科技集团有限公司 法人股东 [新增]
4 北京东土投资控股有限公司 法人股东
5 北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 1 北京东土科技股份有限公司 法人股东 [退出]
2 北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
3 广东荣文能源科技集团有限公司 外商投资企业 [退出]
4 北京东土投资控股有限公司 法人股东
5 北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 2020-06-10 |
股东改变姓名或名称 | 广东荣文科技集团有限公司 [名称变更]
东土惠和科技有限公司 [新增]
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙)
北京东土投资控股有限公司
北京北方科工科技发展有限责任公司 | 广东荣文能源科技集团有限公司
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙)
北京东土投资控股有限公司
北京东土科技股份有限公司 [退出]
北京北方科工科技发展有限责任公司 | 2020-06-10 |
投资人 | 东土惠和科技有限公司 法人股东 [新增]
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
广东荣文科技集团有限公司 法人股东 [名称变更]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东 [退出]
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
广东荣文能源科技集团有限公司 外商投资企业
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 2020-06-10 |
董事 经理 监事 | 李平 董事长;
周庆华 董事; [新增]
李志雄 董事; [新增]
张芝 董事; [新增]
黄昭鸣 董事; [新增]
张芝 经理; [新增]
张福生 监事 | 李平 董事长;
张海波 董事; [退出]
薛百华 董事; [退出]
张福生 董事;
宛晨 董事; [退出]
张福生 经理;
吴邲光 监事 [退出] | 2020-04-09 |
注册资本 | 138.89( + 11.112% ) | 125 | 2020-04-09 |
注册资本 | 138.89万( + 11.112% ) | 125万 | 2020-04-09 |
董事 经理 监事 | 黄昭鸣, [新增]
李平*,
李志雄, [新增]
张福生,
张芝, [新增]
周庆华 [新增] | 李平*,
宛晨, [退出]
吴邲光, [退出]
薛百华, [退出]
张福生,
张海波 [退出] | 2020-04-09 |
董事 经理 监事 | 李平* 董事长
周庆华 董事 [新增]
李志雄 董事 [新增]
张芝 董事 [新增]
黄昭鸣 董事 [新增]
张芝 经理 [新增]
张福生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李平* 董事长
张海波 董事 [退出]
薛百华 董事 [退出]
张福生 董事
宛晨 董事 [退出]
张福生 经理
吴邲光 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-04-09 |
投资人 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
广东荣文能源科技集团有限公司 外商投资企业 [新增]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 2020-04-09 |
注册资本 | 138.89万元( + 11.112% ) | 125万元 | 2020-04-09 |
投资人 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东
北京智慧云商务信息咨询中心(有限合伙) 内资合伙企业 [新增]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东
张洪雁 自然人股东 [退出]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 2020-02-25 |
企业名称 | 北京东土正创科技有限公司 | 北京北方工大科技发展有限公司 | 2019-09-27 |
住所 | 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼11层901 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1504室 | 2017-12-07 |
投资人 | 北京东土科技股份有限公司 法人股东
张洪雁 自然人股东 [新增]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 张福生 自然人股东 [退出]
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东
刘小明 自然人股东 [退出]
北京东土投资控股有限公司 法人股东
张海波 自然人股东 [退出]
北京东土科技股份有限公司 法人股东 | 2016-07-20 |
投资人 | 北京东土科技股份有限公司,法人股东; 张洪雁,自然人股东; 北京东土投资控股有限公司,法人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; | 张福生,自然人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; 刘小明,自然人股东; 北京东土投资控股有限公司,法人股东; 张海波,自然人股东; 北京东土科技股份有限公司,法人股东; | 2016-07-20 |
注册资本 | 125 万元 | 50 万元 | 2015-06-02 |
投资人 | 张福生,自然人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; 刘小明,自然人股东; 北京东土投资控股有限公司,法人股东; 张海波,自然人股东; 北京东土科技股份有限公司,法人股东; | 张福生,自然人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; 刘小明,自然人股东; 张海波,自然人股东; | 2015-06-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 宛晨,董事; 张福生,董事; 薛百华,董事; 张海波,董事; 张福生,经理; 吴邲光,监事; | 张海波,经理; 张虎占,监事; | 2015-06-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-06-02 |
董事 经理 监事 | 李平* 董事长 [新增]
张海波 董事
薛百华 董事 [新增]
张福生 董事
宛晨 董事 [新增]
张福生 经理
吴邲光 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张福生* 执行董事
张海波 经理
张虎占 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-02 |
董事 经理 监事 | 李平 董事长; [新增]
张海波 董事;
薛百华 董事; [新增]
张福生 董事;
宛晨 董事; [新增]
张福生 经理;
吴邲光 监事 [新增] | 张福生 执行董事;
张海波 经理;
张虎占 监事 [退出] | 2015-06-02 |
注册资本 | 125( + 150% ) | 50 | 2015-06-02 |
注册资本 | 125万( + 150% ) | 50万 | 2015-06-02 |
董事 经理 监事 | 李平*, [新增]
宛晨, [新增]
吴邲光, [新增]
薛百华, [新增]
张福生,
张海波 | 张福生*,
张海波,
张虎占 [退出] | 2015-06-02 |
投资人 | 张福生 自然人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东
刘小明 自然人股东
北京东土投资控股有限公司 法人股东 [新增]
张海波 自然人股东
北京东土科技股份有限公司 法人股东 [新增] | 张福生 自然人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东
刘小明 自然人股东
张海波 自然人股东 | 2015-06-02 |
注册资本 | 125万元( + 150% ) | 50万元 | 2015-06-02 |
法定代表人 | 李平 | 张福生 | 2015-06-02 |
董事 经理 监事 | 张福生 执行董事;
张海波 经理; [新增]
张虎占 监事 | 张福生 执行董事;
张永忠 经理; [退出]
张虎占 监事 | 2015-04-10 |
董事 经理 监事 | 张福生*,
张海波, [新增]
张虎占 | 张福生*,
张虎占,
张永忠 [退出] | 2015-04-10 |
董事 经理 监事 | 张福生* 执行董事
张海波 经理 [新增]
张虎占 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张福生* 执行董事
张永忠 经理 [退出]
张虎占 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-10 |
投资人 | 张福生 自然人股东
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东
刘小明 自然人股东 [新增]
张海波 自然人股东 [新增] | 张福生 自然人股东
张永忠 自然人股东 [退出]
北京北方科工科技发展有限责任公司 法人股东 | 2015-04-10 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;数据处理。知识产权出资40万元。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。知识产权出资40万元。 | 2015-04-10 |
投资人 | 张福生,自然人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; 刘小明,自然人股东; 张海波,自然人股东; | 张福生,自然人股东; 张永忠,自然人股东; 北京北方科工科技发展有限责任公司,法人股东; | 2015-04-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 张海波,经理; 张虎占,监事; | 张永忠,经理; 张虎占,监事; | 2015-04-10 |