变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 张弓长 执行董事;
张弓长 经理;
葛璇 监事 [新增] | 张弓长 执行董事;
张弓长 经理;
王宇 监事 [退出] | 2017-07-18 |
董事 经理 监事 | 葛璇, [新增]
张弓长* | 王宇, [退出]
张弓长* | 2017-07-18 |
董事 经理 监事 | 张弓长* 执行董事
张弓长* 经理
葛璇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张弓长* 执行董事
张弓长* 经理
王宇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-18 |
投资人 | 张弓长 自然人股东
葛璇 自然人股东 [新增] | 王宇 自然人股东 [退出]
张弓长 自然人股东 | 2017-07-18 |
董事 经理 监事 | 张弓长 执行董事; [新增]
张弓长 经理; [新增]
王宇 监事 | 王宇 执行董事;
王宇 经理;
肖建军 监事 [退出] | 2015-01-29 |
董事 经理 监事 | 王宇,
张弓长* [新增] | 王宇*,
肖建军 [退出] | 2015-01-29 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
张弓长* 执行董事 [新增]
张弓长* 经理 [新增]
王宇 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
王宇* 执行董事
王宇* 经理
肖建军 监事 [退出] | 2015-01-29 |
董事 经理 监事 | 张弓长* 执行董事 [新增]
张弓长* 经理 [新增]
王宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王宇* 执行董事
王宇* 经理
肖建军 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-29 |
投资人 | 王宇 自然人股东
张弓长 自然人股东 [新增] | 王宇 自然人股东
肖建军 自然人股东 [退出] | 2015-01-29 |
法定代表人 | 张弓长 | 王宇 | 2015-01-29 |
投资人 | 王宇,自然人股东; 张弓长,自然人股东; | 王宇,自然人股东; 肖建军,自然人股东; | 2015-01-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 王宇,监事; | 肖建军,监事; | 2015-01-29 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 李隼 自然人股东 [新增]
张健 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 王宇 执行董事;
王宇 经理;
肖建军 监事 [新增] | 王宇 执行董事;
王宇 经理;
李隼 监事 [退出] | 2013-05-29 |
董事 经理 监事 | 王宇* 执行董事
王宇* 经理
肖建军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王宇* 执行董事
王宇* 经理
李隼 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-05-29 |
投资人 | 王宇 178.5( + 98.33333% ) 自然人股东
肖建军 31.5 自然人股东 [新增] | 李隼 120 自然人股东 [退出]
王宇 90 自然人股东 | 2013-05-29 |
投资人 | 王宇,178.5,自然人股东; 肖建军,31.5,自然人股东; | 李隼,120,自然人股东; 王宇,90,自然人股东; | 2013-05-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 肖建军,监事; | 李隼,监事; | 2013-05-29 |
投资人 | 李隼,120,自然人股东; 王宇,90,自然人股东; | 李隼,120,自然人股东; 张健,90,自然人股东; | 2013-03-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李隼,监事; | 李隼,监事; | 2013-03-27 |
董事 经理 监事 | 王宇 执行董事; [新增]
王宇 经理; [新增]
李隼 监事 | 张健 执行董事; [退出]
张健 总经理; [退出]
李隼 监事 | 2013-03-27 |
董事 经理 监事 | 王宇* 执行董事 [新增]
王宇* 经理 [新增]
李隼 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张健* 执行董事 [退出]
张健* 总经理 [退出]
李隼 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-03-27 |
投资人 | 李隼 120 自然人股东
王宇 90 自然人股东 [新增] | 李隼 120 自然人股东
张健 90 自然人股东 [退出] | 2013-03-27 |
法定代表人 | 王宇 | 张健 | 2013-03-27 |