变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 杜莹,
费琪,
李明*,
李毅光,
曲梦, [新增]
孙鹤,
王微, [新增]
谢正平 | 杜莹,
费琪,
李明*,
李毅光,
孙鹤,
谢正平,
张丹 [退出] | 2022-08-03 |
董事 经理 监事 | 杜莹, [新增]
费琪,
李明*,
李毅光,
孙鹤,
谢正平,
张丹 [新增] | 费琪,
李明*,
李毅光,
孙鹤,
涂军, [退出]
谢正平,
徐青 [退出] | 2021-10-29 |
经营范围 | 演出经纪;文艺表演;出版物零售;销售食品;电影放映;物业管理;公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品;组织文化艺术交流活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、出版物零售、销售食品、电影放映以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售;演出经纪;会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品;组织文化艺术交流活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-10-16 |
董事 经理 监事 | 李明 董事长;
孙鹤 副董事长; [新增]
费琪 董事;
谢正平 董事;
徐青 董事;
涂军 董事;
李明 经理;
李毅光 监事 | 李明 董事长;
李忠 副董事长; [退出]
谢正平 董事;
涂军 董事;
费琪 董事;
徐青 董事;
李明 经理;
李毅光 监事 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 费琪,
李明*,
李毅光,
孙鹤, [新增]
涂军,
谢正平,
徐青 | 费琪,
李明*,
李毅光,
李忠, [退出]
涂军,
谢正平,
徐青 | 2018-07-26 |
董事 经理 监事 | 李明* 董事长
孙鹤 副董事长 [新增]
涂军 董事
谢正平 董事
费琪 董事
徐青 董事
李明* 经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李明* 董事长
李忠 副董事长 [退出]
费琪 董事
谢正平 董事
徐青 董事
涂军 董事
李明* 经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-26 |
经营范围 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售;演出经纪。会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品;组织文化艺术交流活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售;演出经纪。会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-04-11 |
经营范围 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售;演出经纪。会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售。会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品。文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2018-02-28 |
董事 经理 监事 | 李明 董事长;
李忠 副董事长;
费琪 董事;
涂军 董事;
谢正平 董事; [新增]
徐青 董事;
李明 经理;
李毅光 监事 | 李明 董事长;
李忠 副董事长;
费琪 董事;
李向红 董事; [退出]
徐青 董事;
涂军 董事;
李明 总经理;
李毅光 监事 | 2017-08-22 |
董事 经理 监事 | 费琪,
李明*,
李毅光,
李忠,
涂军,
谢正平, [新增]
徐青 | 费琪,
李明*,
李向红, [退出]
李毅光,
李忠,
涂军,
徐青 | 2017-08-22 |
董事 经理 监事 | 李明* 董事长
李忠 副董事长
谢正平 董事 [新增]
费琪 董事
徐青 董事
涂军 董事
李明* 经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李明* 董事长
李忠 副董事长
李向红 董事 [退出]
涂军 董事
徐青 董事
费琪 董事
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-22 |
董事 经理 监事 | 李明 董事长;
李忠 副董事长; [新增]
费琪 董事;
李向红 董事;
徐青 董事; [新增]
涂军 董事; [新增]
李明 总经理;
李毅光 监事 | 李明 董事长;
杨玉山 副董事长; [退出]
郭禄明 董事; [退出]
郭凯龙 董事; [退出]
李向红 董事;
费琪 董事;
李明 总经理;
李毅光 监事 | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 费琪,
李明*,
李向红,
李毅光,
李忠, [新增]
涂军, [新增]
徐青 [新增] | 费琪,
郭凯龙, [退出]
郭禄明, [退出]
李明*,
李向红,
李毅光,
杨玉山 [退出] | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 李明* 董事长
李忠 副董事长 [新增]
李向红 董事
涂军 董事 [新增]
徐青 董事 [新增]
费琪 董事
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李明* 董事长
杨玉山 副董事长 [退出]
费琪 董事
郭凯龙 董事 [退出]
郭禄明 董事 [退出]
李向红 董事
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 李忠,副董事长; 李向红,董事; 涂军,董事; 徐青,董事; 费琪,董事; 李毅光,监事; | 杨玉山,副董事长; 费琪,董事; 郭凯龙,董事; 郭禄明,董事; 李向红,董事; 李毅光,监事; | 2016-06-07 |
经营范围 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;物业管理;文艺表演;销售食品;出版物零售。会议服务;摄影服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);提供机动车公共停车场服务;经济信息咨询;旅游信息咨询;承办展览展示;酒店管理;出租商业用房;销售日用品、服装鞋帽、工艺品、文化用品;收购黄金制品。文艺表演、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-18 |
经营范围 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。 | 2015-04-03 |
董事 经理 监事 | 李明 董事长;
杨玉山 副董事长;
费琪 董事;
郭凯龙 董事;
郭禄明 董事; [新增]
李向红 董事;
李明 总经理;
李毅光 监事 | 李明 董事长;
杨玉山 副董事长;
黄德利 董事; [退出]
郭凯龙 董事;
李向红 董事;
费琪 董事;
李明 总经理;
李毅光 监事 | 2013-06-14 |
董事 经理 监事 | 李明* 董事长
杨玉山 副董事长
郭凯龙 董事
李向红 董事
郭禄明 董事 [新增]
费琪 董事
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李明* 董事长
杨玉山 副董事长
李向红 董事
费琪 董事
黄德利 董事 [退出]
郭凯龙 董事
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-06-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨玉山,副董事长; 郭凯龙,董事; 李向红,董事; 郭禄明,董事; 费琪,董事; 李毅光,监事; | 杨玉山,副董事长; 李向红,董事; 费琪,董事; 黄德利,董事; 郭凯龙,董事; 李毅光,监事; | 2013-06-14 |
注册资本 | 10658.38157 万元 | 1525.2855 万元 | 2012-11-29 |
实收资本(金) | 10658.38157 万元 | 1525.2855 万元 | 2012-11-29 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 北京东方快捷酒店有限公司,9592.54,企业法人; 北京外企服务集团有限责任公司,1065.84,企业法人; | 北京外企服务集团有限责任公司,1065.84,企业法人; 北京东方快捷酒店有限公司,459.45,企业法人; | 2012-11-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨玉山,副董事长; 郭凯龙,董事; 费琪,董事; 李向红,董事; 黄德利,董事; 李毅光,监事; | 李明,副董事长; 唐庆,董事; 李毅光,董事; 李忠,董事; 李明,总经理; 闵禹,监事; | 2012-11-29 |
注册资本 | 10658.38157( + 598.77945% ) | 1525.2855 | 2012-11-29 |
实收资本 | 10658.38157( + 598.77945% ) | 1525.2855 | 2012-11-29 |
董事 经理 监事 | 李明 董事长;
杨玉山 副董事长;
黄德利 董事; [新增]
郭凯龙 董事; [新增]
李向红 董事; [新增]
费琪 董事; [新增]
李明 总经理;
李毅光 监事 | 杨玉山 董事长;
李明 副董事长;
李忠 董事; [退出]
唐庆 董事; [退出]
李毅光 董事;
李明 总经理;
闵禹 监事 [退出] | 2012-11-29 |
董事 经理 监事 | 李明* 董事长
杨玉山 副董事长
郭凯龙 董事 [新增]
费琪 董事 [新增]
李向红 董事 [新增]
黄德利 董事 [新增]
李明* 总经理
李毅光 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨玉山* 董事长
李明 副董事长
唐庆 董事 [退出]
李毅光 董事
李忠 董事 [退出]
李明 总经理
闵禹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-29 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 北京东方快捷酒店有限公司 9592.54( + 1987.8311% ) 企业法人
北京外企服务集团有限责任公司 1065.84 企业法人 | 北京外企服务集团有限责任公司 1065.84 企业法人
北京东方快捷酒店有限公司 459.45 企业法人 | 2012-11-29 |
营业期限 | 99 | 50 | 2012-11-29 |
实收资本 | 10658.38157 万元( + 598.77945% ) | 1525.2855 万元 | 2012-11-29 |
注册资本 | 10658.38157万元( + 598.77945% ) | 1525.2855万元 | 2012-11-29 |
法定代表人 | 李明 | 杨玉山 | 2012-11-29 |
董事 经理 监事 | 杨玉山 董事长;
李明 副董事长; [新增]
李忠 董事;
唐庆 董事;
李毅光 董事;
李明 总经理; [新增]
闵禹 监事 | 杨玉山 董事长;
李毅光 董事;
李忠 董事;
常静秋 董事; [退出]
唐庆 董事;
李忠 经理;
闵禹 监事 | 2012-07-13 |
经营范围 | 公寓、客房出租(不含高档宾馆);经营餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。 | 公寓、客房出租;经营餐厅、酒吧、咖啡厅、卡拉OK歌厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。 | 2012-07-13 |
董事 经理 监事 | 杨玉山* 董事长
李明 副董事长 [新增]
唐庆 董事
李毅光 董事
李忠 董事
李明 总经理 [新增]
闵禹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨玉山* 董事长
李忠 董事
唐庆 董事
常静秋 董事 [退出]
李毅光 董事
李忠 经理
闵禹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-07-13 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 其他有限责任公司 | 2012-07-13 |
投资人 | 北京外企服务集团有限责任公司 1065.84 企业法人
北京东方快捷酒店有限公司 459.45 企业法人 [新增] | 北京外企服务集团有限责任公司 1065.84 企业法人
北京碧隆科技发展有限公司 459.45 法人股东 [退出] | 2012-07-13 |
营业期限 | 50 | 30 | 2012-07-13 |
投资人 | 北京外企服务集团有限责任公司,1065.84,企业法人; 北京东方快捷酒店有限公司,459.45,企业法人; | 北京外企服务集团有限责任公司,1065.84,企业法人; 北京碧隆科技发展有限公司,459.45,法人股东; | 2012-07-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 李明,副董事长; 唐庆,董事; 李毅光,董事; 李忠,董事; 李明,总经理; 闵禹,监事; | 李忠,董事; 唐庆,董事; 常静秋,董事; 李毅光,董事; 李忠,经理; 闵禹,监事; | 2012-07-13 |
注册资本 | 1525.2855 万元 | 450 万元 | 2010-04-27 |
实收资本(金) | 1525.2855 万元 | 450 万元 | 2010-04-27 |
投资人 | 北京外企服务集团有限责任公司,1065.84,企业法人; 北京碧隆科技发展有限公司,459.45,法人股东; | 北京外企服务集团有限责任公司,315,企业法人; 远东酒店建设公司,135,企业法人; | 2010-04-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李忠,董事; 唐庆,董事; 常静秋,董事; 李毅光,董事; 李忠,经理; 闵禹,监事; | 李忠,董事; 纪悦玲,董事; 唐庆,董事; 施国盛,总经理; | 2010-04-27 |
注册资本 | 1525.2855( + 238.95233% ) | 450 | 2010-04-27 |
实收资本 | 1525.2855( + 238.95233% ) | 450 | 2010-04-27 |
董事 经理 监事 | 杨玉山* 董事长
李忠 董事
唐庆 董事
常静秋 董事 [新增]
李毅光 董事 [新增]
李忠 经理
闵禹 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨玉山* 董事长
李忠 董事
纪悦玲 董事 [退出]
唐庆 董事
施国盛 总经理 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-04-27 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2010-04-27 |
投资人 | 北京外企服务集团有限责任公司 1065.84( + 238.3619% ) 企业法人
北京碧隆科技发展有限公司 459.45 法人股东 [新增] | 北京外企服务集团有限责任公司 315 企业法人
远东酒店建设公司 135 企业法人 [退出] | 2010-04-27 |
经营范围 | 公寓、客房出租;经营餐厅、酒吧、咖啡厅、卡拉OK歌厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。 | 经营餐厅、酒吧、咖啡厅、卡拉OK歌厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴。台球厅;公寓、客房出租;商品零售部。 | 2010-04-27 |
实收资本 | 1525.2855 万元( + 238.95233% ) | 450 万元 | 2010-04-27 |
注册资本 | 1525.2855万元( + 238.95233% ) | 450万元 | 2010-04-27 |
董事 经理 监事 | 杨玉山 董事长;
李毅光 董事; [新增]
李忠 董事;
常静秋 董事; [新增]
唐庆 董事;
李忠 经理;
闵禹 监事 [新增] | 杨玉山 董事长;
唐庆 董事;
纪悦玲 董事; [退出]
李忠 董事;
施国盛 总经理 [退出] | 2010-04-27 |
经营范围 | 经营餐厅、酒吧、咖啡厅、卡拉OK歌厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;台球厅;公寓、客房出租;商品零售部。 | 经营餐厅、酒吧、咖啡厅、卡拉OK歌厅、美容美发、按摩(异性按摩除外)、桑那浴;公寓、客房出租;商品零售部。 | 2009-05-19 |