北京科鑫诺科技发展有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸电子城5B106,我公司主要提供技术开发、咨询、服务、培训;计算机软硬件及外设、耗材的开发、销售、维修;网络技术服务;打字;信息咨询;摄影;彩扩;销售通讯器材、五金交电、建筑装饰材料、化工产品、工艺美术品、百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京科鑫诺科技发展有限公司 |
简称: | 科鑫诺 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、咨询、服务、培训;计算机软硬件及外设、耗材的开发、销售、维修;网络技术服务;打字;信息咨询(不含中介服务);摄影;彩扩;销售通讯器材(除发射装置)、五金交电、建筑装饰材料、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动... |
营业执照号码: | 110108001302390 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-09-03 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2000年04月21日 |
职员人数: | 5人 |
注册资本: | 1000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 其他专业技术服务业 » 海淀区其他专业技术服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区中关村 |
顺企编码: | 17087691 |
北京科鑫诺科技发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄熙 | 100% | 人民币1000万元 |
北京科鑫诺科技发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万( + 1900% ) | 50万 | 2014-09-03 |
注册资本 | 1000万元( + 1900% ) | 50万元 | 2014-09-03 |
注册资本 | 1000 万元 | 50 万元 | 2014-09-03 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 黄熙,50,自然人股东; | 阿民布和,50,自然人股东; | 2013-09-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 宋磊,监事; | 汪美玲,监事; | 2013-09-06 |
董事 经理 监事 | 1, 黄熙*, [新增] 执行董事;2, 黄熙*, [新增] 经理;3, 宋磊, [新增] 监事 | 1, 阿民布和*, [退出] 执行董事;2, 阿民布和*, [退出] 经理;3, 汪美玲, [退出] 监事 | 2013-09-06 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 黄熙 50 自然人股东 [新增] | 阿民布和 50 自然人股东 [退出] | 2013-09-06 |
董事 经理 监事 | 黄熙* 执行董事 [新增] 黄熙* 经理 [新增] 宋磊 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 阿民布和* 执行董事 [退出] 阿民布和* 经理 [退出] 汪美玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-09-06 |
法定代表人 | 黄熙 | 阿民布和 | 2013-09-06 |
董事 经理 监事 | 1, 阿民布和*, [新增] 执行董事;2, 阿民布和*, [新增] 经理;3, [新增] 汪美玲, [新增] 监事 | 1, 赵敏*, [退出] 执行董事;2, 赵敏*, [退出] 总经理;3, [退出] 刘江, [退出] 监事 | 2010-11-02 |
董事 经理 监事 | 阿民布和* 执行董事 [新增] 阿民布和* 经理 [新增] 汪美玲 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 赵敏* 执行董事 [退出] 赵敏* 总经理 [退出] 刘江 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-11-02 |
投资人 | 阿民布和 50 自然人股东 [新增] | 赵敏 30 自然人股东 [退出] 刘江 20 自然人股东 [退出] | 2010-11-02 |
法定代表人 | 阿民布和 | 赵敏 | 2010-11-02 |
投资人 | 阿民布和,50,自然人股东; | 赵敏,30,自然人股东; 刘江,20,自然人股东; | 2010-11-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪美玲,监事; | 刘江,监事; | 2010-11-02 |
北京科鑫诺科技发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄熙 | 执行董事 |
黄熙 | 经理 |
宋磊 | 监事 |
北京科鑫诺科技发展有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京科鑫诺科技发展有限公司分公司 | 北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸中心5B106号 | |
北京科鑫诺科技发展有限公司分公司 | 北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸中心5B106号 |
本页是 [北京科鑫诺科技发展有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。