北京恒昌嘉业科技有限公司是中国电信的下属单位,经营电信的增值业务。公司的管理理念是:讲求创新,团队合作,提供发展空间。并有完善的培训机制.福利体系。现因发展需求诚聘以下人员:坐席代表30名;待遇:无责任底薪1200元+高提成+业绩奖金+带薪年假+晋升机会+免费食宿。
要求:
1.工作踏实,态度诚恳,敬业,有强烈的进取心。
2.较好的语言表达能力,亲和力强,反应敏捷。
3.较好的电话沟通意识和创新能力,具备团队合作精神。
4.有过电话会议电话销售电视购物工作经历者优先。
要求:
1.工作踏实,态度诚恳,敬业,有强烈的进取心。
2.较好的语言表达能力,亲和力强,反应敏捷。
3.较好的电话沟通意识和创新能力,具备团队合作精神。
4.有过电话会议电话销售电视购物工作经历者优先。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京京森通达科技有限公司 |
简称: | 京森通达 |
主要经营产品: | |
经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;投资咨询;教育咨询;文化咨询;计算机技术培训;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
营业执照号码: | 110107010748516 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局石景山分局 |
核准日期: | 2015-03-03 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年01月16日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 竹木加工公司 » 东城区竹木加工公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区景山 |
顺企编码: | 17045661 |
北京京森通达科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
韦欧强 | 90% | 人民币90.0万元 |
曾芸琳 | 10% | 人民币10.0万元 |
北京京森通达科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;投资咨询;教育咨询;文化咨询;计算机技术培训;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;投资咨询;教育咨询;文化咨询;计算机技术培训;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。 | 2015-03-03 |
法定代表人 | 韦欧强 | 贺建国 | 2012-08-23 |
投资人 | 韦欧强,90,自然人股东; 曾芸琳,10,自然人股东; | 贺建国,90,自然人股东; 朱培芳,10,自然人股东; | 2012-08-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 曾芸琳,监事; | 朱培芳,监事; | 2012-08-23 |
董事 经理 监事 | 韦欧强 执行董事; [新增] 韦欧强 经理; [新增] 曾芸琳 监事 [新增] | 贺建国 执行董事; [退出] 贺建国 经理; [退出] 朱培芳 监事 [退出] | 2012-08-23 |
董事 经理 监事 | 韦欧强* 执行董事 [新增] 韦欧强* 经理 [新增] 曾芸琳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 贺建国* 执行董事 [退出] 贺建国* 经理 [退出] 朱培芳 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-23 |
投资人 | 韦欧强 90 自然人股东 [新增] 曾芸琳 10 自然人股东 [新增] | 贺建国 90 自然人股东 [退出] 朱培芳 10 自然人股东 [退出] | 2012-08-23 |
董事 经理 监事 | 贺建国 执行董事; [新增] 贺建国 经理; [新增] 朱培芳 监事 [新增] | 贺亮 执行董事; [退出] 贺亮 经理; [退出] 陆博 监事 [退出] | 2011-08-19 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;投资咨询;教育咨询;文化咨询;计算机技术培训;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2011-08-19 |
法定代表人 | 贺建国 | 王红军 | 2011-08-19 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 贺建国,90,自然人股东; 朱培芳,10,自然人股东; | 贺亮,90,自然人股东; 王红军,10,自然人股东; | 2011-08-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 朱培芳,监事; | 陆博,监事; | 2011-08-19 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 贺建国 90 自然人股东 [新增] 朱培芳 10 自然人股东 [新增] | 贺亮 90 自然人股东 [退出] 王红军 10 自然人股东 [退出] | 2011-08-19 |
董事 经理 监事 | 贺建国* 执行董事 [新增] 贺建国* 经理 [新增] 朱培芳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 贺亮* 执行董事 [退出] 贺亮* 经理 [退出] 陆博 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-08-19 |
投资人 | 贺亮,90,自然人股东; 王红军,10,自然人股东; | 贺亮,90,自然人股东; 陆博,10,自然人股东; | 2010-06-12 |
投资人 | 贺亮 90 自然人股东 王红军 10 自然人股东 [新增] | 贺亮 90 自然人股东 陆博 10 自然人股东 [退出] | 2010-06-12 |
法定代表人 | 王红军 | 贺亮 | 2010-06-12 |
北京京森通达科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
韦欧强 | 执行董事 |
韦欧强 | 经理 |
曾芸琳 | 监事 |
本页是 [北京京森通达科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。