变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 洗衣代收活;销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务;绿植租摆。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务;绿植租摆;洗衣代收活。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-01-19 |
企业名称 | 北京荣安诚佳洗衣服务有限公司 | 北京荣安诚佳商贸有限公司 | 2020-01-19 |
经营范围 | 销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务;绿植租摆;洗衣代收活。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务;绿植租摆。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-04-11 |
注册资本 | 50万( + 400% ) | 10万 | 2017-01-05 |
注册资本 | 50( + 400% ) | 10 | 2017-01-05 |
经营范围 | 销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务;绿植租摆。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 理发。销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-01-05 |
注册资本 | 50万元( + 400% ) | 10万元 | 2017-01-05 |
注册资本 | 50 万元 | 10 万元 | 2017-01-05 |
注册资本 | 10 万元 | 3 万元 | 2015-04-14 |
注册资本 | 10万( + 233.33333% ) | 3万 | 2015-04-14 |
注册资本 | 10( + 233.33333% ) | 3 | 2015-04-14 |
注册资本 | 10万元( + 233.33333% ) | 3万元 | 2015-04-14 |
住所 | 北京市石景山区玉泉西里二区29号楼1层29-3(018) | 北京市石景山区玉泉西里二区22号楼1层22-3 | 2013-08-26 |
董事 经理 监事 | 杨明霞* 执行董事 [新增]
杨明霞* 经理 [新增]
杨永立 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 华薇* 执行董事 [退出]
华薇* 经理 [退出]
李迿 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-27 |
投资人 | 杨明霞 2.1 自然人股东 [新增]
杨永立 0.9 自然人股东 [新增] | 华薇 2.1 自然人股东 [退出]
李迿 0.9 自然人股东 [退出] | 2013-04-27 |
法定代表人 | 杨明霞 | 华薇 | 2013-04-27 |
投资人 | 杨明霞,2.1,自然人股东; 杨永立,0.9,自然人股东; | 华薇,2.1,自然人股东; 李迿,0.9,自然人股东; | 2013-04-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨永立,监事; | 李迿,监事; | 2013-04-27 |
董事 经理 监事 | 杨明霞 执行董事; [新增]
杨明霞 经理; [新增]
杨永立 监事 [新增] | 华薇 执行董事; [退出]
华薇 经理; [退出]
李迿 监事 [退出] | 2013-04-27 |
经营范围 | 理发。销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字、复印;清洁服务;家庭劳务服务。 | 销售五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电子产品、日用品;打字复印;清洁服务;家庭劳务服务。 | 2011-12-13 |
住所 | 北京市石景山区玉泉西里二区22号楼1层22-3 | 北京市石景山区玉泉西里远洋山水四期北区19号楼1层0119-3 | 2011-12-13 |
董事 经理 监事 | 华薇 执行董事; [新增]
华薇 经理; [新增]
李迿 监事 [新增] | 孙金荣 执行董事; [退出]
孙金荣 经理; [退出]
孙金凤 监事 [退出] | 2011-06-14 |
董事 经理 监事 | 华薇* 执行董事 [新增]
华薇* 经理 [新增]
李迿 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙金荣* 执行董事 [退出]
孙金荣* 经理 [退出]
孙金凤 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-06-14 |
投资人 | 华薇 2.1 自然人股东 [新增]
李迿 0.9 自然人股东 [新增] | 孙立霞 1.5 自然人股东 [退出]
宫文成 1.5 自然人股东 [退出] | 2011-06-14 |
法定代表人 | 华薇 | 宫文成 | 2011-06-14 |
投资人 | 华薇,2.1,自然人股东; 李迿,0.9,自然人股东; | 孙立霞,1.5,自然人股东; 宫文成,1.5,自然人股东; | 2011-06-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 李迿,监事; | 孙金凤,监事; | 2011-06-14 |
法定代表人 | 宫文成 | 孙金荣 | 2010-06-03 |
投资人 | 孙立霞,1.5,自然人股东; 宫文成,1.5,自然人股东; | 孙金荣,1.5,自然人股东; 孙金凤,1.5,自然人股东; | 2010-06-03 |
投资人 | 孙立霞 1.5 自然人股东 [新增]
宫文成 1.5 自然人股东 [新增] | 孙金荣 1.5 自然人股东 [退出]
孙金凤 1.5 自然人股东 [退出] | 2010-06-03 |