变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 丁昕,
方作仁,
郭满金*,
郭晔, [新增]
南余燕 | 丁昕,
方作仁,
郭满金*,
刘圳田, [退出]
南余燕,
阮岳仁 [退出] | 2020-06-28 |
董事 经理 监事 | 郭满金* 董事长
南余燕 董事
方作仁 董事
丁昕 经理
郭晔 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭满金* 董事长
方作仁 董事
南余燕 董事
阮岳仁 董事 [退出]
丁昕 董事
丁昕 经理
刘圳田 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-28 |
经营范围 | 销售电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、电子元器件;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、电子元器件;技术开发、技术服务、技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-06-28 |
法定代表人 | 郭满金 | 郭满金 | 2018-06-04 |
经营范围 | 销售电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、电子元器件;技术开发、技术服务、技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售电子产品、家用电器、机械设备、五金交电、电子元器件;技术开发、咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-06-04 |
住所 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号111号楼 | 北京市西城区西四北大街二条1号二层 | 2014-08-26 |
董事 经理 监事 | 郭满金* 董事长
南余燕 董事
阮岳仁 董事
方作仁 董事
危剑文 经理
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭满金* 董事长
南余燕 董事
阮岳仁 董事
方作仁 董事
危剑文 经理
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 厦门宏发电声股份有限公司 法人股东 [新增]
北京市宏发联电器有限公司 企业法人 [新增]
天津市乐豪电器科技发展有限公司 法人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 厦门宏发电声股份有限公司 204( + 100% ) 法人股东
北京市宏发联电器有限公司 198( + 100% ) 企业法人
天津市乐豪电器科技发展有限公司 198( + 100% ) 法人股东 | 厦门宏发电声股份有限公司 102 法人股东
北京市宏发联电器有限公司 99 企业法人
天津市乐豪电器科技发展有限公司 99 法人股东 | 2013-08-27 |
董事 经理 监事 | 郭满金* 董事长
丁昕 董事 [新增]
阮岳仁 董事
方作仁 董事
南余燕 董事
丁昕 经理 [新增]
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭满金* 董事长
阮岳仁 董事
危剑文 董事 [退出]
南余燕 董事
方作仁 董事
危剑文 经理 [退出]
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-27 |
营业期限 | 20 | 10 | 2013-08-27 |
实收资本 | 600 万元( + 100% ) | 300 万元 | 2013-08-27 |
注册资本 | 600万元( + 100% ) | 300万元 | 2013-08-27 |
注册资本 | 600 万元 | 300 万元 | 2013-08-27 |
实收资本(金) | 600 万元 | 300 万元 | 2013-08-27 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 厦门宏发电声股份有限公司,204,法人股东; 北京市宏发联电器有限公司,198,企业法人; 天津市乐豪电器科技发展有限公司,198,法人股东; | 厦门宏发电声股份有限公司,102,法人股东; 北京市宏发联电器有限公司,99,企业法人; 天津市乐豪电器科技发展有限公司,99,法人股东; | 2013-08-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁昕,董事; 阮岳仁,董事; 方作仁,董事; 南余燕,董事; 丁昕,经理; 刘圳田,监事; | 阮岳仁,董事; 危剑文,董事; 南余燕,董事; 方作仁,董事; 危剑文,经理; 刘圳田,监事; | 2013-08-27 |
注册资本 | 300 万元 | 100 万元 | 2013-04-24 |
实收资本(金) | 300 万元 | 100 万元 | 2013-04-24 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 厦门宏发电声股份有限公司,102,法人股东; 北京市宏发联电器有限公司,99,企业法人; 天津市乐豪电器科技发展有限公司,99,法人股东; | 厦门宏发电声股份有限公司,34,法人股东; 北京市宏发联电器有限公司,33,企业法人; 天津市乐豪电器科技发展有限公司,33,法人股东; | 2013-04-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 阮岳仁,董事; 危剑文,董事; 南余燕,董事; 方作仁,董事; 危剑文,经理; 刘圳田,监事; | 南余燕,董事; 阮岳仁,董事; 方作仁,董事; 危剑文,经理; 刘圳田,监事; | 2013-04-24 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 厦门宏发电声股份有限公司 102( + 200% ) 法人股东
北京市宏发联电器有限公司 99( + 200% ) 企业法人
天津市乐豪电器科技发展有限公司 99( + 200% ) 法人股东 | 厦门宏发电声股份有限公司 34 法人股东
北京市宏发联电器有限公司 33 企业法人
天津市乐豪电器科技发展有限公司 33 法人股东 | 2013-04-24 |
董事 经理 监事 | 郭满金* 董事长
阮岳仁 董事
危剑文 董事
南余燕 董事
方作仁 董事
危剑文 经理
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭满金* 董事长
南余燕 董事
阮岳仁 董事
方作仁 董事
危剑文 经理
刘圳田 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-24 |
实收资本 | 300 万元( + 200% ) | 100 万元 | 2013-04-24 |
注册资本 | 300万元( + 200% ) | 100万元 | 2013-04-24 |