变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 郭萌*,
贾岩, [新增]
苏杉杉 | 郭萌*,
苏杉杉,
汤建明 [退出] | 2021-09-18 |
董事 经理 监事 | 郭萌*, [新增]
苏杉杉,
汤建明 | 苏杉杉,
汤建明,
谢云* [退出] | 2019-07-25 |
董事 经理 监事 | 苏杉杉 执行董事;
郭萌 经理; [新增]
汤建明 监事 | 苏杉杉 执行董事;
谢云 经理; [退出]
汤建明 监事 | 2019-07-25 |
董事 经理 监事 | 苏杉杉 执行董事
郭萌* 经理 [新增]
汤建明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 苏杉杉 执行董事
谢云* 经理 [退出]
汤建明 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-25 |
法定代表人 | 郭萌 | 谢云 | 2019-07-25 |
住所 | 北京市朝阳区安立路1号1幢一层65 | 北京市朝阳区双桥东路18号院1幢一层1131 | 2019-03-27 |
住所 | 北京市朝阳区双桥东路18号院1幢一层1131 | 北京市朝阳区黄厂路3号院9号楼2层208 | 2018-12-21 |
注册资本 | 526( + 426% ) | 100 | 2018-12-04 |
注册资本 | 526万( + 426% ) | 100万 | 2018-12-04 |
投资人 | 厦门雅基软件有限公司 企业法人 [新增] | 天津即刻喵喵科技有限公司 企业法人 [退出] | 2018-12-04 |
注册资本 | 526万元( + 426% ) | 100万元 | 2018-12-04 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-09-06 |
投资人 | 天津即刻喵喵科技有限公司 企业法人 [新增] | 苏杉杉 自然人股东 [退出]
谢云 自然人股东 [退出] | 2018-09-06 |
经营范围 | 从事互联网文化活动。技术推广服务;销售手机软件;软件设计;设计、制作、代理、发布广告;软件开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务;销售手机软件;软件设计;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-06-22 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2018-05-23 |
董事 经理 监事 | 苏杉杉 执行董事; [新增]
谢云 经理; [新增]
汤建明 监事 [新增] | 聂姝 执行董事; [退出]
项娟 经理; [退出]
高冉 监事 [退出] | 2018-05-23 |
董事 经理 监事 | 苏杉杉, [新增]
汤建明, [新增]
谢云* [新增] | 高冉, [退出]
聂姝*, [退出]
项娟 [退出] | 2018-05-23 |
注册资本 | 100万( + 900% ) | 10万 | 2018-05-23 |
董事 经理 监事 | 苏杉杉 执行董事 [新增]
谢云* 经理 [新增]
汤建明 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 聂姝* 执行董事 [退出]
项娟 经理 [退出]
高冉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-23 |
投资人 | 苏杉杉 自然人股东 [新增]
谢云 自然人股东 [新增] | 谢蕾蕾 自然人股东 [退出]
孙玉珍 自然人股东 [退出] | 2018-05-23 |
注册资本 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2018-05-23 |
法定代表人 | 谢云 | 聂姝 | 2018-05-23 |
住所 | 北京市朝阳区黄厂路3号院9号楼2层208 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼1单元18层311802室 | 2018-05-23 |
董事 经理 监事 | 高冉, [新增]
聂姝*, [新增]
项娟 [新增] | 孙玉珍, [退出]
谢蕾蕾* [退出] | 2014-12-23 |
董事 经理 监事 | 聂姝 执行董事; [新增]
项娟 经理; [新增]
高冉 监事 [新增] | 谢蕾蕾 执行董事; [退出]
谢蕾蕾 经理; [退出]
孙玉珍 监事 [退出] | 2014-12-23 |
住所 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼1单元18层311802室 | 北京市朝阳区十里堡东里甲108号楼3层301内F02 | 2014-12-23 |
董事 经理 监事 | 聂姝* 执行董事 [新增]
项娟 经理 [新增]
高冉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 谢蕾蕾* 执行董事 [退出]
谢蕾蕾* 经理 [退出]
孙玉珍 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-23 |
法定代表人 | 聂姝 | 谢蕾蕾 | 2014-12-23 |
住所 | 北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼1单元311802室 | 北京市朝阳区十里堡东里甲108号楼3层301内F02 | 2014-12-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 项娟,经理; 高冉,监事; | 孙玉珍,监事; | 2014-12-23 |