变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;技术推广;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;市场调查;企业管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;销售厨房用品、首饰、工艺品、文化用品、服装鞋帽、日用品、化妆品、电子产品;演出经纪;出版物零售;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;出版物零售;组织文化艺术交流活动;技术推广;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;市场调查;企业管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;销售厨房用品、首饰、工艺品、文化用品、服装鞋帽、日用品、化妆品、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-08-06 |
住所 | 北京市海淀区上地三街9号A座2层A306-01 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼24层2404-4 | 2020-08-04 |
投资人 | 赵丁 自然人股东
舟山正心道行文化传媒合伙企业(有限合伙) 法人股东
舟山正心照见网络科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
黄兴 自然人股东
杨洁 自然人股东
张智华 自然人股东 | 赵丁 自然人股东
舟山正心道行文化传媒合伙企业(有限合伙) 法人股东
舟山正心照见网络科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
杨洁 自然人股东
杭州诚莱投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出]
张智华 自然人股东
黄兴 自然人股东 | 2020-05-09 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼24层2404-4 | 北京市海淀区上地三街9号A座2层A306-01 | 2020-05-09 |
经营范围 | 销售食品;出版物零售。组织文化艺术交流活动;技术推广;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;市场调查;企业管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;销售厨房用品、首饰、工艺品、文化用品、服装鞋帽、日用品、化妆品、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动;技术推广;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;市场调查;企业管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-12-10 |
住所 | 北京市海淀区上地三街9号A座2层A306-01 | 北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)一层D100-101室 | 2019-12-10 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;技术推广;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;市场调查;企业管理;健康管理(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;企业管理咨询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-02-22 |
投资人 | 赵丁 自然人股东
舟山正心道行文化传媒合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
舟山正心照见网络科技合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
杨洁 自然人股东
杭州诚莱投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
张智华 自然人股东
黄兴 自然人股东 | 赵丁 自然人股东
杨洁 自然人股东
杭州诚莱投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
张智华 自然人股东
黄兴 自然人股东 | 2018-12-28 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)一层D100-101室 | 北京市海淀区海淀大街27号8号楼4层东侧A区A272 | 2018-07-11 |
注册资本 | 105.9209( + 2.74326% ) | 103928 | 2017-12-25 |
注册资本 | 105.9209万( + 2.74326% ) | 103928万 | 2017-12-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-12-25 |
投资人 | 赵丁 自然人股东
杨洁 自然人股东
杭州诚莱投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
张智华 自然人股东
黄兴 自然人股东 [新增] | 赵丁 自然人股东
杨洁 自然人股东
张智华 自然人股东 | 2017-12-25 |
注册资本 | 105.9209万元( + 2.74326% ) | 103928万元 | 2017-12-25 |
注册资本 | 103928( + 3928% ) | 100 | 2017-08-16 |
董事 经理 监事 | 赵丁 执行董事; [新增]
李诗瑶 经理; [新增]
潘永坚 监事 [新增] | 范晖 执行董事; [退出]
范晖 经理; [退出]
赵祖昌 监事 [退出] | 2017-08-16 |
董事 经理 监事 | 李诗瑶*, [新增]
潘永坚, [新增]
赵丁 [新增] | 范晖*, [退出]
赵祖昌 [退出] | 2017-08-16 |
注册资本 | 103928万( + 3928% ) | 100万 | 2017-08-16 |
董事 经理 监事 | 赵丁 执行董事 [新增]
李诗瑶* 经理 [新增]
潘永坚 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 范晖* 执行董事 [退出]
范晖* 经理 [退出]
赵祖昌 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-16 |
投资人 | 赵丁 自然人股东
杨洁 自然人股东 [新增]
张智华 自然人股东 [新增] | 赵丁 自然人股东 | 2017-08-16 |
注册资本 | 103928万元( + 3928% ) | 100万元 | 2017-08-16 |
法定代表人 | 李诗瑶 | 范晖 | 2017-08-16 |
住所 | 北京市海淀区海淀大街27号8号楼4层东侧A区A272 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院-2楼1904室 | 2016-12-30 |
董事 经理 监事 | 范晖 执行董事; [新增]
范晖 经理; [新增]
赵祖昌 监事 | 赵丁 执行董事; [退出]
赵丁 总经理; [退出]
赵祖昌 监事 | 2015-08-13 |
董事 经理 监事 | 范晖*, [新增]
赵祖昌 | 赵丁*, [退出]
赵祖昌 | 2015-08-13 |
董事 经理 监事 | 范晖* 执行董事 [新增]
范晖* 经理 [新增]
赵祖昌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵丁* 执行董事 [退出]
赵丁* 总经理 [退出]
赵祖昌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-13 |
法定代表人 | 范晖 | 赵丁 | 2015-08-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵祖昌,监事; | 赵祖昌,监事; | 2015-08-13 |