变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 许可项目:住宿服务;出版物零售;餐饮服务;洗浴服务;高危险性体育运动(游泳);理发服务;烟草制品零售;生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化妆品零售;服装服饰出租;服装服饰零售;美甲服务;摄影扩印服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);停车场服务;体育竞赛组织;日用百货销售;日用品销售;体育用品及器材零售;会议及展览服务;餐饮管理;非居住房地产租赁;打字复印;办公设备租赁服务;礼仪服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟;机动车公共停车场;体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-09-27 |
董事 经理 监事 | 邓皓月,谢骁*,余红英 | 曹国辉,陈永进,刘立侠,刘雪松,苗中芳,王克振* | 2022-04-01 |
董事 经理 监事 | 邓皓月, [新增]
谢骁*, [新增]
余红英 [新增] | 曹国辉, [退出]
陈永进, [退出]
刘立侠, [退出]
刘雪松, [退出]
苗中芳, [退出]
王克振* [退出] | 2022-04-01 |
法定代表人 | 谢骁 | 王克振 | 2022-04-01 |
董事 经理 监事 | 邓皓月,
谢骁*,
余红英 | 邓皓月,
谢骁*,
余红英 | 2022-04-01 |
法定代表人 | 谢骁 | 谢骁 | 2022-04-01 |
董事 经理 监事 | 曹国辉,陈永进,刘立侠,刘雪松,苗中芳,王克振* | 曹国辉,黄燕,姜水*,刘雪松,苗中芳,王克振,张小艳 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王克振* 董事长 2 陈永进 董事 3 刘立侠 董事 4 曹国辉 董事 5 刘雪松 董事 6 王克振* 经理 7 苗中芳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 姜水* 董事长 2 刘雪松 董事 3 黄燕 董事 4 曹国辉 董事 5 王克振 董事 6 王克振 经理 7 苗中芳 监事 8 张小艳 监事 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 王克振 董事长;
陈永进 董事; [新增]
刘立侠 董事; [新增]
曹国辉 董事;
刘雪松 董事;
王克振 经理;
苗中芳 监事 | 姜水 董事长; [退出]
刘雪松 董事;
黄燕 董事; [退出]
曹国辉 董事;
王克振 董事;
王克振 经理;
苗中芳 监事;
张小艳 监事 [退出] | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 曹国辉,
陈永进, [新增]
刘立侠, [新增]
刘雪松,
苗中芳,
王克振* | 曹国辉,
黄燕, [退出]
姜水*, [退出]
刘雪松,
苗中芳,
王克振,
张小艳 [退出] | 2018-07-23 |
法定代表人 | 王克振 | 姜水 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | 王克振* 董事长
曹国辉 董事
刘立侠 董事 [新增]
陈永进 董事 [新增]
刘雪松 董事
王克振* 经理
苗中芳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 姜水* 董事长 [退出]
王克振 董事
黄燕 董事 [退出]
曹国辉 董事
刘雪松 董事
王克振 经理
苗中芳 监事
张小艳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 姜水* 董事长 2 王克振 董事 3 黄燕 董事 4 曹国辉 董事 5 刘雪松 董事 6 王克振 经理 7 苗中芳 监事 8 张小艳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李作扬* 执行董事 2 王克振 经理 3 张小艳 监事 | 2017-03-31 |
董事 经理 监事 | 曹国辉,黄燕,姜水*,刘雪松,苗中芳,王克振,张小艳 | 李作扬*,王克振,张小艳 | 2017-03-31 |
董事 经理 监事 | 姜水 董事长; [新增]
刘雪松 董事; [新增]
黄燕 董事; [新增]
曹国辉 董事; [新增]
王克振 董事;
王克振 经理;
苗中芳 监事; [新增]
张小艳 监事 | 李作扬 执行董事; [退出]
王克振 经理;
张小艳 监事 | 2017-03-31 |
董事 经理 监事 | 曹国辉, [新增]
黄燕, [新增]
姜水*, [新增]
刘雪松, [新增]
苗中芳, [新增]
王克振,
张小艳 | 李作扬*, [退出]
王克振,
张小艳 | 2017-03-31 |
董事 经理 监事 | 姜水* 董事长 [新增]
王克振 董事
黄燕 董事 [新增]
曹国辉 董事 [新增]
刘雪松 董事 [新增]
王克振 经理
苗中芳 监事 [新增]
张小艳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李作扬* 执行董事 [退出]
王克振 经理
张小艳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-31 |
法定代表人 | 姜水 | 李作扬 | 2017-03-31 |
董事 经理 监事 | 李作扬*,王克振,张小艳 | 李鹏波*,张俊生,张小艳 | 2015-04-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李作扬* 执行董事 2 王克振 经理 3 张小艳 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李鹏波* 执行董事 2 张俊生 经理 3 张小艳 监事 | 2015-04-22 |
董事 经理 监事 | 李作扬 执行董事; [新增]
王克振 经理; [新增]
张小艳 监事 | 李鹏波 执行董事; [退出]
张俊生 经理; [退出]
张小艳 监事 | 2015-04-22 |
董事 经理 监事 | 李作扬*, [新增]
王克振, [新增]
张小艳 | 李鹏波*, [退出]
张俊生, [退出]
张小艳 | 2015-04-22 |
董事 经理 监事 | 李作扬* 执行董事 [新增]
王克振 经理 [新增]
张小艳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李鹏波* 执行董事 [退出]
张俊生 经理 [退出]
张小艳 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-04-22 |
法定代表人 | 李作扬 | 李鹏波 | 2015-04-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 王克振,经理; 张小艳,监事; | 张俊生,经理; 张小艳,监事; | 2015-04-22 |
经营范围 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟;机动车公共停车场。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 (领取本执照后,应到区县停车管理部门备案。) | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 2012-09-21 |
经营范围 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟;机动车公共停车场。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。(领取本执照后,应到区县停车管理部门备案。) | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 2012-09-21 |
经营范围 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;零售卷烟、雪茄烟。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 住宿;餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 2011-01-12 |
经营范围 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发;体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售:服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 2010-09-30 |
经营范围 | 住宿;餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品);冷热饮服务;洗浴;游泳馆;量贩式KTV;理发。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品)。体育运动项目经营(不含棋牌、不含高尔夫);健身服务;会议服务;销售:服装鞋帽、日用品、文化用品。 | 2010-09-30 |