变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 郑哲慧 | 付琴 | 2022-06-07 |
董事 经理 监事 | 郭振宇,
孔军华,
王璐璐, [新增]
郑哲慧* [新增] | 付琴*, [退出]
郭振宇,
孔军华 | 2022-06-07 |
法定代表人 | - | 周华欣 | 2021-03-16 |
投资人 | 四川航空股份有限公司 [新增]
企业法人 | 中国东方航空股份有限公司 [退出]
企业法人 | 2021-03-16 |
董事 经理 监事 | 付琴*, [新增]
郭振宇, [新增]
孔军华 [新增] | 杜新涛, [退出]
宋嵘, [退出]
周华欣* [退出] | 2021-03-16 |
法定代表人 | 付琴 | 周华欣 | 2021-03-16 |
企业名称 | 川航(北京)大酒店有限公司 | 东航大酒店有限公司 | 2021-03-16 |
董事 经理 监事 | 周华欣 执行董事;
杜新涛 经理;
宋嵘 监事 [新增] | 周华欣 执行董事;
杜新涛 经理;
施大椿 监事 [退出] | 2020-04-14 |
董事 经理 监事 | 杜新涛,
宋嵘, [新增]
周华欣* | 杜新涛,
施大椿, [退出]
周华欣* | 2020-04-14 |
董事 经理 监事 | 周华欣* 执行董事
杜新涛 经理
宋嵘 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周华欣* 执行董事
杜新涛 经理
施大椿 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-04-14 |
董事 经理 监事 | 周华欣 执行董事;
杜新涛 经理;
施大椿 监事 [新增] | 周华欣 执行董事;
杜新涛 经理;
汪建平 监事 [退出] | 2018-12-21 |
董事 经理 监事 | 杜新涛,
施大椿, [新增]
周华欣* | 杜新涛,
汪建平, [退出]
周华欣* | 2018-12-21 |
董事 经理 监事 | 周华欣* 执行董事
杜新涛 经理
施大椿 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 周华欣* 执行董事
杜新涛 经理
汪建平 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-21 |
董事 经理 监事 | 周华欣 执行董事; [新增]
杜新涛 经理; [新增]
汪建平 监事 | 郭丽君 执行董事; [退出]
汪一申 经理; [退出]
汪建平 监事 | 2018-06-28 |
董事 经理 监事 | 杜新涛, [新增]
汪建平,
周华欣* [新增] | 郭丽君*, [退出]
汪建平,
汪一申 [退出] | 2018-06-28 |
董事 经理 监事 | 周华欣* 执行董事 [新增]
杜新涛 经理 [新增]
汪建平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭丽君* 执行董事 [退出]
汪一申 经理 [退出]
汪建平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-28 |
法定代表人 | 周华欣 | 郭丽君 | 2018-06-28 |
董事 经理 监事 | 郭丽君 执行董事;
汪一申 经理;
汪建平 监事 [新增] | 郭丽君 执行董事;
汪一申 经理;
冯金雄 监事 [退出] | 2017-11-16 |
董事 经理 监事 | 郭丽君*,
汪建平, [新增]
汪一申 | 冯金雄, [退出]
郭丽君*,
汪一申 | 2017-11-16 |
董事 经理 监事 | 郭丽君* 执行董事
汪一申 经理
汪建平 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭丽君* 执行董事
汪一申 经理
冯金雄 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-16 |
董事 经理 监事 | 郭丽君 执行董事; [新增]
汪一申 经理;
冯金雄 监事 | 冯昕 执行董事; [退出]
汪一申 经理;
冯金雄 监事 | 2016-11-15 |
董事 经理 监事 | 冯金雄,
郭丽君*, [新增]
汪一申 | 冯金雄,
冯昕*, [退出]
汪一申 | 2016-11-15 |
董事 经理 监事 | 郭丽君* 执行董事 [新增]
汪一申 经理
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 冯昕* 执行董事 [退出]
汪一申 经理
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-15 |
法定代表人 | 郭丽君 | 冯昕 | 2016-11-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪一申,经理; 冯金雄,监事; | 汪一申,经理; 冯金雄,监事; | 2016-11-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 汪一申,经理; 冯金雄,监事; | 孙黎,经理; 冯金雄,监事; | 2016-02-26 |
董事 经理 监事 | 冯昕 执行董事; [新增]
汪一申 经理; [新增]
冯金雄 监事 | 吴永良 执行董事; [退出]
孙黎 经理; [退出]
冯金雄 监事 | 2016-02-26 |
董事 经理 监事 | 冯金雄,
冯昕*, [新增]
汪一申 [新增] | 冯金雄,
孙黎, [退出]
吴永良* [退出] | 2016-02-26 |
董事 经理 监事 | 冯昕* 执行董事 [新增]
汪一申 经理 [新增]
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴永良* 执行董事 [退出]
孙黎 经理 [退出]
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-26 |
法定代表人 | 冯昕 | 吴永良 | 2016-02-26 |
董事 经理 监事 | 吴永良 执行董事;
孙黎 经理; [新增]
冯金雄 监事 | 吴永良 执行董事;
殷保国 经理; [退出]
冯金雄 监事 | 2015-03-27 |
董事 经理 监事 | 冯金雄,
孙黎, [新增]
吴永良* | 冯金雄,
吴永良*,
殷保国 [退出] | 2015-03-27 |
董事 经理 监事 | 吴永良* 执行董事
孙黎 经理 [新增]
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴永良* 执行董事
殷保国 经理 [退出]
冯金雄 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-27 |
经营范围 | 住宿;经营中、西餐饮(含冷荤);理发、皮肤护理;二次供水;台球厅、棋牌室;零售卷烟;零售图书、期刊、报纸。清洁服务;花卉租摆;维修机械设备(不含特种设备)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 住宿;经营中、西餐饮(含冷荤);理发、皮肤护理;二次供水;台球厅、棋牌室;零售卷烟;零售图书、期刊、报纸。 | 2015-03-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙黎,经理; 冯金雄,监事; | 殷保国,经理; 冯金雄,监事; | 2015-03-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 殷保国,经理; 冯金雄,监事; | 柏怀仁,董事; 陈建华,董事; 初阳,董事; 贾绍军,董事; 初阳,经理; 左焰,监事; | 2014-03-10 |
董事 经理 监事 | 吴永良 执行董事;
殷保国 经理; [新增]
冯金雄 监事 [新增] | 吴永良 董事长;
初阳 董事; [退出]
贾绍军 董事; [退出]
柏怀仁 董事; [退出]
陈建华 董事; [退出]
初阳 经理; [退出]
左焰 监事 [退出] | 2014-03-10 |
董事 经理 监事 | 冯金雄, [新增]
吴永良*,
殷保国 [新增] | 柏怀仁, [退出]
陈建华, [退出]
初阳, [退出]
贾绍军, [退出]
吴永良*,
左焰 [退出] | 2014-03-10 |
董事 经理 监事 | 吴永良* 执行董事
殷保国 经理 [新增]
冯金雄 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴永良* 董事长
柏怀仁 董事 [退出]
陈建华 董事 [退出]
初阳 董事 [退出]
贾绍军 董事 [退出]
初阳 经理 [退出]
左焰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-10 |
董事 经理 监事 | 吴永良* 董事长
柏怀仁 董事
陈建华 董事
初阳 董事
贾绍军 董事
初阳 经理
左焰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴永良* 董事长
柏怀仁 董事
陈建华 董事
初阳 董事
贾绍军 董事
初阳 经理
左焰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2011-05-13 |
投资人 | 中国东方航空股份有限公司 7000( + 16.47255% ) 企业法人 | 中国东方航空股份有限公司 6010 企业法人
中国东方航空集团公司 990 企业法人 [退出] | 2011-05-13 |
投资人 | 中国东方航空股份有限公司,7000,企业法人; | 中国东方航空股份有限公司,6010,企业法人; 中国东方航空集团公司,990,企业法人; | 2011-05-13 |
董事 经理 监事 | - | 吴永良 董事长;
初阳 董事;
贾绍军 董事;
柏怀仁 董事;
陈建华 董事;
初阳 经理;
左焰 监事 | 2010-07-01 |