本溪中泰旅行社,办公室地址位于钢铁城市、矿藏丰的地质博物馆本溪,平山区站前,我旅行社主要提供仅供养老统筹。以下空白(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 旅行社地址:
- 平山区站前 -
- 联系人:
- 冷宝树
- 联系人手机:
- 139****9882 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- chenjing680@163.com
- 邮政编码:
- 117000
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 本溪中泰旅行社 |
简称: | 中泰旅行社 |
主要经营产品: | 国内旅游 |
经营范围: | 仅供养老统筹。以下空白(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
营业执照号码: | 210500005011640 |
发证机关: | 本溪市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1996年06月24日 |
注册资本: | 47.7 万人民币 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 平山区旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 本溪企业网 » 平山区 » 平山区站前 |
顺企编码: | 739392 |
本溪中泰旅行社的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
本溪市旅游事业管理办公室 | 100% | 人民币47.700000万元 |
本溪中泰旅行社的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2038-04-01 | 2018-04-01 | 2018-01-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 仅限处理本企业债权债务及善后事宜用,不得从事经营活动。 | 仅供养老统筹。以下空白 | 2018-01-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙杰 | 冷宝树 | 2015-05-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 仅供养老统筹。以下空白 | 仅供养老统筹。以下空白以下空白 | 2015-05-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 仅供养老统筹。以下空白以下空白 | 仅供养老统筹。以下空白 | 2015-05-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 冷宝树 | 孙杰 | 2015-05-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游(有效期至2012年1月14日)。 | 仅供养老统筹。 | 2010-03-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 仅供养老统筹。 | 国内旅游(有效期至2012年1月14日)。 | 2010-03-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游(有效期至2012年1月14日)。 | 国内旅游(有效期至2009年1月30日)。 | 2009-01-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游(有效期至2009年1月30日)。 | 国内旅游(有效期至2012年1月14日)。 | 2009-01-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2008-04-01 | 2018-04-01 | 2008-04-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游 | 国内旅游(有效期至2009年1月30日)。 | 2008-04-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-04-01 | 2008-04-01 | 2008-04-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国内旅游(有效期至2009年1月30日)。 | 国内旅游 | 2008-04-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1996/06/24 | - | 2001-07-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 1996/06/24 | 2001-07-04 |
本页是 [本溪中泰旅行社] 在顺企网本溪黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家旅行社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家旅行社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。