变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江万宏运输服务有限公司; 出资额: 200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 沈曼华; 出资额: 25; 百分比: 12.5%
姓名: 钱志娜; 出资额: 75; 百分比: 37.5%
企业名称: 浙江万宏运输服务有限公司; 出资额: 100; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
| 2016-01-15 |
组织机构变更 | 姓名: 陈国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 钱振康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 钱志娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 沈曼华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张浙兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 周兴南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-01-15 |
| 统一社会信用代码:9********6576XU | 注册号:********65755
组织机构代码证:********X | 2016-01-15 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 浙江万宏运输服务有限公司 认缴出资额:100 持股比例:50% 实缴出资额:200 出资时间:2000-11-20 出资方式:实物,货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 浙江万宏运输服务有限公司 认缴出资额:100 持股比例:50% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-01-15 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2016-01-15 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运,县内包车客运、客运公交(城镇内公共汽车、县城镇内公共汽车)。 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运,县内包车客运、客运公交(城镇内公共汽车、县城镇内公共汽车)。(道路运输经营许可证有效期至2018年8月4日) | 2016-01-15 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运,县内包车客运、客运公交(城镇内公共汽车、县城镇内公共汽车)。(道路运输经营许可证有效期至2018年8月4日) | 许可经营项目: 客运:县内班车客运,县内包车客运、客运公交(城镇内公共汽车、县城镇内公共汽车)。(道路运输经营许可证有效期至2014年8月4日) | 2015-03-19 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运:县内班车客运,县内包车客运、客运公交(城镇内公共汽车、县城镇内公共汽车)。(道路运输经营许可证有效期至2014年8月4日) | 许可经营项目: 客运。(道路运输许可证有效期至2014年8月4日) | 2013-05-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈国红 | 吴新荣 | 2012-08-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 钱志娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 沈曼华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张浙兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周兴南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陆宏辉; 证件名称: ; 证件号码: 0; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 钱志娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 沈曼华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴新荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张浙兴; 证件名称: ; 证件号码: 0; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2012-08-01 |
变更注册号 | 注册号: ********65755 | 注册号: ********489 | 2011-04-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 客运。(道路运输许可证有效期至2014年8月4日) | 许可经营项目: | 2011-04-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 客运(客运班车)。(道路运输许可证有效期至2008年10月19日) | 2011-04-06 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 长兴县雉城镇广场东路; 邮政编码: 313100; 电话: ****** | 住所: 浙江省长兴县雉城镇广场东路; 邮政编码: 313100; 电话: ****** | 2005-10-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 客运(客运班车)。(道路运输许可证有效期至2008年10月19日)行业代码: 5310 | 经营范围: 班车客运(凭许可证经营)。行业代码: 5310 | 2005-10-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江万宏运输服务有限公司; 法定代表人: 吴新荣; 出资额: 100; 百分比: 50%; 住所: 浙江省长兴县雉城镇解放西路205号; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江省长兴万宏汽车运输有限公司; 法定代表人: 吴新荣; 出资额: 100; 百分比: 50%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2005-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈曼华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 25; 百分比: 12.5% | 姓名: 沈曼华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 25; 百分比: 12.5% | 2003-09-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱志娜; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 姓名: 汤雪堂; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 44; 百分比: 22% | 2003-09-05 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省长兴万 宏汽车运输有限公司; 法定代表人: 吴新荣; 出资额: 100; 百分比: 50%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江省长兴万 宏汽车运输有限公司; 法定代表人: 吴新荣; 出资额: 56; 百分比: 28%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2003-09-05 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 钱志娜; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 2003-09-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陆宏辉; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 钱志娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-09-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 沈曼华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 袁恒坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2003-09-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴新荣; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 无 | 2003-09-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐志娜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 无 | 2003-09-05 |
名称变更 | 长兴晶鑫客运服务有限公司 | 长兴县晶鑫客运服务有限公司 | 2003-08-07 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省长兴县雉城镇广场东路; 邮政编码: 313100; 电话: | 住所: 浙江长兴雉城; 邮政编码: 313100; 电话: | 2003-08-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴新荣 | 袁恒坤 | 2003-08-07 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 班车客运(凭许可证经营)。行业代码: 9999 | 经营范围: 客运班车行业代码: 9999 | 2003-08-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 袁恒坤 | 张浙兴 | 2002-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈曼华; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 50; 百分比: 25% | 姓名: 张浙兴; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 25% | 2002-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱志娜; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 姓名: 钱志娜; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 2002-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 袁恒坤; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 姓名: 袁恒坤; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75; 百分比: 37.5% | 2002-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钱志娜; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 钱志娜; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 袁恒坤; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 袁恒坤; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 袁恒坤; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 张浙兴; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2002-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张浙兴; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2002-03-20 |