变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | *********** | *********** | 2017-11-06 |
出资比例备案 | 姓名: 姚金兰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 彭倩; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 姚金兰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 彭福江; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-11-06 |
章程备案 | - | - | 2017-11-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 姚金兰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 彭倩; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 姚金兰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 彭福江; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出] | 2017-11-06 |
出资日期备案 | 姓名: 姚金兰; 出资日期: 2010-08-26
姓名: 彭倩; 出资日期: 2010-08-26 | 姓名: 姚金兰; 出资日期: 2010-08-26
姓名: 彭福江; 出资日期: 2010-08-26 | 2017-11-06 |
出资比例备案 | 姓名: 姚金兰; 出资额: 350万; 百分比: 70%
姓名: 彭倩; 出资额: 150万; 百分比: 30% | 姓名: 姚金兰; 出资额: 350万; 百分比: 70%
姓名: 彭福江; 出资额: 150万; 百分比: 30% | 2017-11-06 |
出资方式备案 | 姓名: 姚金兰; 出资额: 350万; 出资形式: 货币
姓名: 彭倩; 出资额: 150万; 出资形式: 货币 | 姓名: 姚金兰; 出资额: 350万; 出资形式: 货币
姓名: 彭福江; 出资额: 150万; 出资形式: 货币 | 2017-11-06 |
投资人备案 | 姓名: 彭倩; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 姚金兰; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 彭福江; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 姚金兰; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-11-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 姚金兰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 彭福江; 证件号码: ********; 职位: 监事 | 姓名: 姚金兰; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 彭福江; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 | 2017-10-10 |
联系电话变更 | ******** | ******* | 2017-10-10 |
法定代表人变更 | 姚金兰 | 彭福江 | 2017-10-10 |
经营范围变更 | 豆制品(非发酵性豆制品)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 豆制品(非发酵性豆制品)生产。(全国工业产品生产许可证有效期至2014年10月23日)。 | 2017-09-20 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-09-20 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:彭福江;
现联络员固定电话:*******;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:李芳萍;
现财务负责人固定电话:*******;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:夏利华;
原联络员固定电话:*******;
原联络员移动电话:********* ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:夏利华;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:*********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-09-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********17205D | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-09-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 姚金兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2013-04-26 |
投资人备案 | 姓名: 彭福江; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 姚金兰; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 彭福江; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 施宏勋; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2013-04-26 |
组织机构变更 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 姚金兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2013-04-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 彭福江 | 施宏勋 | 2013-04-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 彭福江; 出资额: 150; 百分比: 30%姓名: 姚金兰; 出资额: 350; 百分比: 70% | 姓名: 彭福江; 出资额: 150; 百分比: 30%
姓名: 施宏勋; 出资额: 350; 百分比: 70%
| 2013-04-26 |
| 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 姚金兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2013-04-26 |
组织机构变更 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 姚金兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2013-04-26 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)生产。(全国工业产品生产许可证有效期至2014年10月23日)。 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)生产。(全国工业产品生产许可证有效期至2011年10月23日)。 | 2012-06-26 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2008/07/30 至 2058/07/29
| 2012-06-26 |
营业期限变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2008/07/30 至 2058/07/29 | 2012-06-26 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 豆制品(非发酵性豆制品)生产。(全国工业产品生产许可证有效期至2011年10月23日)。 | 许可经营项目: 生产经营非发酵性豆制品(全国工业产品生产许可证有效期至2011年10月23日);批发零售定型包装食品(不含冷冻和冷藏食品)、干坚果(食品卫生许可证有效期至2012年7月20日)。 | 2011-08-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 彭福江; 出资额: 150; 百分比: 30%姓名: 施宏勋; 出资额: 350; 百分比: 70% | 姓名: 沈小明; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 彭福江; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 施宏勋; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2010-08-26 |
注册资本(金)变更 | 500 | 50 | 2010-08-26 |
实收资本变更 | 500 | 50 | 2010-08-26 |
投资人备案 | 姓名: 彭福江; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 施宏勋; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 沈小明; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 彭福江; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 施宏勋; 出资额: **; 百分比: **% | 2010-08-26 |
实收资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-08-26 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-08-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增] | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 杨春意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-04-12 |
投资人备案 | 姓名: 沈小明; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 彭福江; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 施宏勋; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 彭福江; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 杨春意; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2010-04-12 |
组织机构变更 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增] | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 杨春意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2010-04-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 施宏勋 | 彭福江 | 2010-04-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产经营非发酵性豆制品(全国工业产品生产许可证有效期至2011年10月23日);批发零售定型包装食品(不含冷冻和冷藏食品)、干坚果(食品卫生许可证有效期至2012年7月20日)。 | 许可经营项目: | 2010-04-12 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 生产经营非发酵性豆制品、批发零售定型包装食品(不含冷冻和冷藏食品)、干坚果(食品卫生许可证有效期至2012年7月20日)。 | 2010-04-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈小明; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 彭福江; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 施宏勋; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 彭福江; 出资额: 25; 百分比: 50%
姓名: 杨春意; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2010-04-12 |
| 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 杨春意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-04-12 |
组织机构变更 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 施宏勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 | 姓名: 彭福江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 杨春意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-04-12 |