平顺县潮阳发电有限公司,办公室地址位于上党盆地长治,平顺县阳高乡阳高村,我公司主要提供水力发电,安装电器,检修水电设备.
联系方式
- 公司地址:
- 平顺县阳高乡阳高村 -
- 经理:
- 赵延平
- 经理手机:
- 135****7988 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13513557988@139.com
- 邮政编码:
- 046000
- 地区编码:
- 140425
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
平顺县潮阳发电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
长治市真诚财务管理咨询有限公司 | 127.0(2021-08-17) | |
平顺县阳高乡奥治村民委员会 | 108.0(2019-08-12) |
平顺县潮阳发电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵芳 | 暴红刚 | 2021-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵芳、任海东 | 暴红刚、任海东、任宪斌、任建民 | 2021-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 平顺县阳高乡奥治村民委员会:45.9574%;长治市真诚财务管理咨询有限公司:54426%; | 平顺县阳高乡奥治村民委员会:45.9574%;平顺县众投种植专业合作社:54426%; | 2021-09-09 |
联络员备案 | 赵芳 | 暴红刚 | 2021-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 平顺县阳高乡奥治村民委员会:45.9574%; 长治市真诚财务管理咨询有限公司:54426%; [新增] | 平顺县阳高乡奥治村民委员会:45.9574%; 平顺县众投种植专业合作社:54426%; [退出] | 2021-09-09 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵芳 [新增] 任海东 | 暴红刚 [退出] 任海东 任宪斌 [退出] 任建民 [退出] | 2021-09-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 235 | 128 | 2020-08-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电力业务、电力设施:水力发电,安装电器、检修水电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 水力发电,安装电器,检修水电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-08-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 235( + 83.59375% ) | 128 | 2020-08-28 |
其他事项备案 | 平顺县众投种植专业合作社:54426%;平顺县阳高乡奥治村民委员会:45.9574%; | 平顺县阳高乡奥治村民委员会:84.375%;平顺县众投种植专业合作社:15.625%; | 2020-08-28 |
实收资本变更 | 235( + 83.59375% ) | 128 | 2020-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 暴红刚、任海东、任建民、任宪斌 | 付爱武、付爱文、尚软录、马强、侯瑞林、魏生平、孙建芳、赵延平 | 2019-10-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 平顺县众投种植专业合作社:15.625%;平顺县阳高乡奥治村民委员会:84.375%; | 赵延平:7.8125%;尚软录:5.4688%;郭书兰:4.6875%;常付根:4.6875%;牛朝军:3.9063%;岳翠玲:3.9063%;孙建芳:3.9063%;马强:3.9063%;魏生平:3.9063%;付爱文:3.9063%;侯瑞林:3.9063%;付爱武:3.125%;朱仁义:3.125%;张安平:2.3438%;张红岩:2.3438%;刘庆斌:2.3438%;卢安岐:2.3438%;安晋平:2.3438%;刘素红:1.5625%;刘芳:1.5625%;段新文:1.5625%;韩军:1.5625%;郭里刚:1.5625%;何广毅:1.5625%;何胜:1.5625%;王琳芳:1.5625%;王晓斌:1.5625%;段明亮:1.5625%;李波:1.5625%;付联英:1.5625%;张建兵:1.5625%;白玉兰:0.7813%;常振忠:0.7813%;王国义:0.7813%;马俊亮:0.7813%;段新明:0.7813%;原国英:0.7813%;李淑娟:0.7813%;申保明:0.7813%;李卫林:0.7813%;田志强:0.7813%;徐书堂:0.7813%;常俊书:0.7813%;张永亮:0.7813%;原青林:0.7813%;卢健:0.7813%; | 2019-10-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 暴红刚 | 赵延平 | 2019-10-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 平顺县众投种植专业合作社:%; [新增] 平顺县阳高乡奥治村民委员会:%; [新增] | 赵延平:%; [退出] 尚软录:%; [退出] 郭书兰:%; [退出] 常付根:%; [退出] 牛朝军:%; [退出] 岳翠玲:%; [退出] 孙建芳:%; [退出] 马强:%; [退出] 魏生平:%; [退出] 付爱文:%; [退出] 侯瑞林:%; [退出] 付爱武:%; [退出] 朱仁义:%; [退出] 张安平:%; [退出] 张红岩:%; [退出] 刘庆斌:%; [退出] 卢安岐:%; [退出] 安晋平:%; [退出] 刘素红:%; [退出] 刘芳:%; [退出] 段新文:%; [退出] 韩军:%; [退出] 郭里刚:%; [退出] 何广毅:%; [退出] 何胜:%; [退出] 王琳芳:%; [退出] 王晓斌:%; [退出] 段明亮:%; [退出] 李波:%; [退出] 付联英:%; [退出] 张建兵:%; [退出] 白玉兰:%; [退出] 常振忠:%; [退出] 王国义:%; [退出] 马俊亮:%; [退出] 段新明:%; [退出] 原国英:%; [退出] 李淑娟:%; [退出] 申保明:%; [退出] 李卫林:%; [退出] 田志强:%; [退出] 徐书堂:%; [退出] 常俊书:%; [退出] 张永亮:%; [退出] 原青林:%; [退出] 卢健:%; [退出] | 2019-10-17 |
其他事项备案 | 平顺县众投种植专业合作社:%;平顺县阳高乡奥治村民委员会:%; | 赵延平:%;尚软录:%;郭书兰:%;常付根:%;牛朝军:%;岳翠玲:%;孙建芳:%;马强:%;魏生平:%;付爱文:%;侯瑞林:%;付爱武:%;朱仁义:%;张安平:%;张红岩:%;刘庆斌:%;卢安岐:%;安晋平:%;刘素红:%;刘芳:%;段新文:%;韩军:%;郭里刚:%;何广毅:%;何胜:%;王琳芳:%;王晓斌:%;段明亮:%;李波:%;付联英:%;张建兵:%;白玉兰:%;常振忠:%;王国义:%;马俊亮:%;段新明:%;原国英:%;李淑娟:%;申保明:%;李卫林:%;田志强:%;徐书堂:%;常俊书:%;张永亮:%;原青林:%;卢健:%; | 2019-10-17 |
联络员备案 | 暴红刚 | 刘素红 | 2019-10-17 |
其他事项备案 | 2019-10-17 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 暴红刚 [新增] 任海东 [新增] 任建民 [新增] 任宪斌 [新增] | 付爱武 [退出] 付爱文 [退出] 尚软录 [退出] 马强 [退出] 侯瑞林 [退出] 魏生平 [退出] 孙建芳 [退出] 赵延平 [退出] | 2019-10-17 |
经营期限 | 2026年5月10日 | 2016年5月21日 | 2016-05-11 |
联络员备案变更 | 刘素红 | 无 | 2016-05-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 2026-05-10 | 2016-05-21 | 2016-05-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2012-05-22,2016-05-21} | {2008-04-21,2012-04-20} | 2012-05-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 平顺县阳高乡阳高村 | 阳高乡阳高村 | 2012-05-22 |
平顺县潮阳发电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赵延平 | 董事长 |
孙建芳 | 监事 |
魏生平 | 董事 |
候瑞林 | 董事 |
马强 | 董事 |
尚软录 | 董事 |
付爱文 | 监事 |
付爱武 | 监事 |
本页是 [平顺县潮阳发电有限公司] 在顺企网长治黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。