变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装,公路工程,水利水电工程,消防设施工程,公路路基工程,公路路面工程,输变电工程施工;公共安全技术防范设施、设计、安装、上门维修,房屋建筑工程设计,建筑机电安装工程设计,铁路工程设计,架线和管道工程;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材;建筑劳务分包。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装;公共安全技术防范设施、设计、安装、维修;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-07-03 |
章程备案 | - | 无 | 2020-07-03 |
注册资本变更 | 2000万人民币( + 300% ) | 500万人民币 | 2020-07-03 |
出资情况 | 李元和 出资 100万人民币;
李振宇 出资 400万人民币; | 李元和 出资 192万人民币;
李振宇 出资 208万人民币;
李云霞 出资 100万人民币; | 2020-03-18 |
章程备案 | ; 2020-03-10 | 无 | 2020-03-18 |
投资人变更 | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装;公共安全技术防范设施、设计、安装、维修;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材;建筑劳务分包
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装;公共安全技术防范设施、设计、安装、维修;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-11 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-08-11 |
章程备案 | / | / | 2016-08-11 |
经营范围变更 | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装;公共安全技术防范设施、设计、安装、维修;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 铁路电力、通信、信号、电气化工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工,建筑装饰工程施工,机电安装;公共安全技术防范设施、设计、安装、维修;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、工程机械、五金交电、电工器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-08-11 |
联络员备案 | 李婕妤,15388131873 | / | 2016-06-01 |
联络员备案 | 李婕妤,
*** | - | 2016-06-01 |
联络员备案 | 李婕妤,
***** | / | 2016-06-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李元和;
李云霞;
李振宇; | 李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; [退出] | 2016-04-13 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-04-13 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-04-13 |
投资人变更 | 李元和;
李云霞;
李振宇; | 李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; [退出] | 2016-04-13 |
投资人(股权)变更 | 李元和;李云霞;李振宇; | 李元和;李云霞;李振宇;舒晓骥; | 2016-04-13 |
法定代表人变更 | 李振宇 | 舒小军 | 2016-03-04 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-12-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 何昆; [退出]
李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 2015-12-30 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-12-30 |
投资人变更 | 李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 何昆; [退出]
李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 2015-12-30 |
投资人(股权)变更 | 李元和;李云霞;李振宇;舒晓骥; | 何昆;李元和;李云霞;李振宇;舒晓骥; | 2015-12-30 |
换发证照 | / | / | 2015-12-09 |
投资人(股权)变更 | 何昆;李元和;李云霞;李振宇;舒晓骥; | 何昆;黄富君;李元和;李云霞;李振宇;潘凤丽;舒晓骥;王欣; | 2015-08-04 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何昆;
李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 何昆;
黄富君; [退出]
李元和;
李云霞;
李振宇;
潘凤丽; [退出]
舒晓骥;
王欣; [退出] | 2015-08-04 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-08-04 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-08-04 |
投资人变更 | 何昆;
李元和;
李云霞;
李振宇;
舒晓骥; | 何昆;
黄富君; [退出]
李元和;
李云霞;
李振宇;
潘凤丽; [退出]
舒晓骥;
王欣; [退出] | 2015-08-04 |
高级管理人员备案 | 舒小军,董事 [新增]
长 | / | 2015-04-21 |
法定代表人变更 | 舒小军 | 李元和 | 2015-04-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 舒小军,董事长 | / | 2015-04-21 |
投资人(股权)变更 | 何昆;黄富君;李元和;李云霞;李振宇;潘凤丽;舒晓骥;王欣; | 廖忠其;潘凤丽;舒晓骥;王劲松;王欣;吴秀俊;黄富君;李元和;何昆;李云霞;李振宇; | 2014-12-23 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-12-23 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-12-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何昆;
黄富君;
李元和;
李云霞;
李振宇;
潘凤丽;
舒晓骥;
王欣; | 廖忠其; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
王劲松; [退出]
王欣;
吴秀俊; [退出]
黄富君;
李元和;
何昆;
李云霞;
李振宇; | 2014-12-23 |
投资人变更 | 何昆;
黄富君;
李元和;
李云霞;
李振宇;
潘凤丽;
舒晓骥;
王欣; | 廖忠其; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
王劲松; [退出]
王欣;
吴秀俊; [退出]
黄富君;
李元和;
何昆;
李云霞;
李振宇; | 2014-12-23 |
换发证照 | / | / | 2014-09-18 |
投资人(股权)变更 | 何昆;黄富君;李元和;李云霞;李振宇;廖忠其;潘凤丽;舒晓骥;王劲松;王欣;吴秀俊; | 黄富君;李萍;李元和;李振宇;李治国;廖忠其;卢萍;陆智勇;潘凤丽;舒晓骥;唐彪;王谷中;王劲松;王欣;王勇;吴秀俊;张海泉;周忠育;陈华泽;高显义;何昆; | 2013-07-29 |
出资比例变更 | 何昆,2%;黄富君,3.4%;李元和,33.8%;李振宇,19.4%;廖忠其,3.6%;舒晓骥,4.6%;吴秀俊,4%; | 何昆,3%;黄富君,3%;李元和,53.8%;李振宇,2%;廖忠其,2.6%;舒晓骥,3.6%;吴秀俊,3%; | 2013-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李元和,董事长
李振宇,董事兼总经理
黄富君,董事 | / | 2013-07-29 |
经理备案 | 李振宇,董事兼总经理 | / | 2013-07-29 |
高级管理人员备案 | 李振宇,董事兼总经理 [新增] | / | 2013-07-29 |
章程备案 | / | / | 2013-07-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何昆,2%;
黄富君,3.4%;
李元和,33.8%;
李振宇,19.4%;
廖忠其,3.6%;
舒晓骥,4.6%;
吴秀俊,4%; | 何昆,3%;
黄富君,3%;
李元和,53.8%;
李振宇,2%;
廖忠其,2.6%;
舒晓骥,3.6%;
吴秀俊,3%; | 2013-07-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何昆;
黄富君;
李元和;
李云霞; [新增]
李振宇;
廖忠其;
潘凤丽;
舒晓骥;
王劲松;
王欣;
吴秀俊; | 黄富君;
李萍; [退出]
李元和;
李振宇;
李治国; [退出]
廖忠其;
卢萍; [退出]
陆智勇; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪; [退出]
王谷中; [退出]
王劲松;
王欣;
王勇; [退出]
吴秀俊;
张海泉; [退出]
周忠育; [退出]
陈华泽; [退出]
高显义; [退出]
何昆; | 2013-07-29 |
经理备案 | 李振宇,董事兼总经理 [新增] | / | 2013-07-29 |
高级管理人员备案 | 李元和,董事 [新增]
长李振宇,董事兼总经理 [新增]
黄富君,董事 [新增] | / | 2013-07-29 |
清算组备案 | / | / | 2013-07-29 |
出资比例变更 | 何昆,2%;
吴秀俊,4%;
廖忠其,3.6%;
李元和,33.8%;
李振宇,19.4%;
舒晓骥,4.6%;
黄富君,3.4%; | 何昆,3%;
吴秀俊,3%;
廖忠其,2.6%;
李元和,53.8%;
李振宇,2%;
舒晓骥,3.6%;
黄富君,3%; | 2013-07-29 |
投资人变更 | 何昆;
黄富君;
李元和;
李云霞; [新增]
李振宇;
廖忠其;
潘凤丽;
舒晓骥;
王劲松;
王欣;
吴秀俊; | 黄富君;
李萍; [退出]
李元和;
李振宇;
李治国; [退出]
廖忠其;
卢萍; [退出]
陆智勇; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪; [退出]
王谷中; [退出]
王劲松;
王欣;
王勇; [退出]
吴秀俊;
张海泉; [退出]
周忠育; [退出]
陈华泽; [退出]
高显义; [退出]
何昆; | 2013-07-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 500 [新增] | 王劲松; [退出]
廖忠其; [退出]
王谷中; [退出]
李萍; [退出]
黄富君; [退出]
吴秀俊; [退出]
李元和; [退出] | 2010-07-02 |
出资额变更 | 500 | 王劲松;
廖忠其;
王谷中;
李萍;
黄富君;
吴秀俊;
李元和; | 2010-07-02 |
出资额变更 | 500 | 王劲松;廖忠其;王谷中;李萍;黄富君;吴秀俊;李元和; | 2010-07-02 |
出资比例变更 | 黄富君,3%;李萍,5.2%;李元和,53.8%;廖忠其,2.6%;王谷中,5.6%;王劲松,5%;吴秀俊,3%; | 黄富君,2%;李萍,4.2%;李元和,25%;廖忠其,1.6%;王谷中,4.6%;王劲松,4%;吴秀俊,2.2%; | 2010-07-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李萍,董事
王谷中,董事 | / | 2010-07-01 |
投资人(股权)变更 | 陈华泽;高显义;何昆;黄富君;李萍;李元和;李振宇;李治国;廖忠其;卢萍;陆智勇;潘凤丽;舒晓骥;唐彪;王谷中;王劲松;王欣;王勇;吴秀俊;张海泉;周忠育; | 陈华泽;高显义;何昆;黄富君;李萍;李元和;李云霞;李振宇;李治国;廖忠其;卢萍;陆智勇;聂明;潘凤丽;舒晓骥;唐彪;王谷中;王劲松;王欣;王勇;吴秀俊;张海泉;周忠育; | 2010-07-01 |
高级管理人员备案 | 周华荣,监事 [新增] | / | 2010-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄富君,3%;
李萍,5.2%;
李元和,53.8%;
廖忠其,2.6%;
王谷中,5.6%;
王劲松,5%;
吴秀俊,3%; | 黄富君,2%;
李萍,4.2%;
李元和,25%;
廖忠其,1.6%;
王谷中,4.6%;
王劲松,4%;
吴秀俊,2.2%; | 2010-07-01 |
章程备案 | / | / | 2010-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李云霞; [退出]
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 2010-07-01 |
投资人变更 | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李云霞; [退出]
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明; [退出]
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 2010-07-01 |
高级管理人员备案 | 李萍,董事 [新增]
王谷中,董事 [新增] | / | 2010-07-01 |
章程备案 | 周华荣,监事 | / | 2010-07-01 |
清算组备案 | / | / | 2010-07-01 |
出资比例变更 | 吴秀俊,3%;
廖忠其,2.6%;
李元和,53.8%;
李萍,5.2%;
王劲松,5%;
王谷中,5.6%;
黄富君,3%; | 吴秀俊,2.2%;
廖忠其,1.6%;
李元和,25%;
李萍,4.2%;
王劲松,4%;
王谷中,4.6%;
黄富君,2%; | 2010-07-01 |
其他事项备案 | / | / | 2010-04-09 |
换发证照 | / | / | 2010-04-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等 | 2010-04-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李云霞; [新增]
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
中铁二局集团电务工程有限公司; [退出]
周忠育; | 2010-04-02 |
投资人(股权)变更 | 陈华泽;高显义;何昆;黄富君;李萍;李元和;李云霞;李振宇;李治国;廖忠其;卢萍;陆智勇;聂明;潘凤丽;舒晓骥;唐彪;王谷中;王劲松;王欣;王勇;吴秀俊;张海泉;周忠育; | 陈华泽;高显义;何昆;黄富君;李萍;李元和;李振宇;李治国;廖忠其;卢萍;陆智勇;聂明;潘凤丽;舒晓骥;唐彪;王谷中;王劲松;王欣;王勇;吴秀俊;张海泉;中铁二局集团电务工程有限公司;周忠育; | 2010-04-02 |
投资人(股权)变更 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等。 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等。 | 2010-04-02 |
章程备案 | / | / | 2010-04-02 |
清算组备案 | / | / | 2010-04-02 |
投资人变更 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等 | 陈华泽,高显义,何昆,黄富君,李萍,李元和,李振宇,李治国,廖忠其,卢萍 等 | 2010-04-02 |
投资人变更 | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李云霞; [新增]
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
周忠育; | 陈华泽;
高显义;
何昆;
黄富君;
李萍;
李元和;
李振宇;
李治国;
廖忠其;
卢萍;
陆智勇;
聂明;
潘凤丽;
舒晓骥;
唐彪;
王谷中;
王劲松;
王欣;
王勇;
吴秀俊;
张海泉;
中铁二局集团电务工程有限公司; [退出]
周忠育; | 2010-04-02 |