欢迎来到成都奋迅商贸有限责任公司,自2007年05月31日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于成都这个充满活力和机遇的城市。锦官城成都作为我们的总部所在地,我们的公司定位于服装内衣公司,销售:服装、日用百货、文化体育用品、五金、工艺品、票务代理、印务代理。零售:预包装食品,乳制品;零售卷烟、雪茄烟是我们的强项 。
奋迅商贸以注册资本为基础,凭借着王建学法人代表的领导力,成功走过17年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区武侯祠大街180号
- 固定电话:
- (028)85058014 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王建学
- 邮政编码:
- 610041
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
成都奋迅商贸有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄蓓蓓 | 4.00% | 0.8 |
王建学 | 4.00% | 0.8 |
王季如 | 2.00% | 0.4 |
戴丹 | 2.00% | 0.4 |
王薇薇 | 2.00% | 0.4 |
张兵 | 2.00% | 0.4 |
张丽桃 | 2.00% | 0.4 |
于利民 | 2.00% | 0.4 |
李学荣 | 2.00% | 0.4 |
张刚 | 2.00% | 0.4 |
罗容 | 2.00% | 0.4 |
陈岚 | 2.00% | 0.4 |
肖平 | 2.00% | 0.4 |
张小川 | 2.00% | 0.4 |
蔡华 | 2.00% | 0.4 |
任志康 | 2.00% | 0.4 |
蒲云华 | 2.00% | 0.4 |
李发强 | 2.00% | 0.4 |
赖荔 | 2.00% | 0.4 |
赵小琼 | 2.00% | 0.4 |
秦建明 | 2.00% | 0.4 |
罗兵斌 | 2.00% | 0.4 |
高玲 | 2.00% | 0.4 |
张家琼 | 2.00% | 0.4 |
周军 | 2.00% | 0.4 |
张鲁乔 | 2.00% | 0.4 |
金剑 | 2.00% | 0.4 |
蒋娟 | 2.00% | 0.4 |
舒华 | 2.00% | 0.4 |
孙林燕 | 2.00% | 0.4 |
许昌玉 | 2.00% | 0.4 |
蒋艳 | 2.00% | 0.4 |
董小欧 | 2.00% | 0.4 |
唐继兰 | 2.00% | 0.4 |
张光斗 | 2.00% | 0.4 |
芶承谣 | 2.00% | 0.4 |
刘强华 | 2.00% | 0.4 |
鲜萍 | 2.00% | 0.4 |
王小淋 | 2.00% | 0.4 |
谢开蓉 | 2.00% | 0.4 |
郝骥 | 2.00% | 0.4 |
岳军 | 2.00% | 0.4 |
李春林 | 2.00% | 0.4 |
马玲 | 2.00% | 0.4 |
周利梅 | 2.00% | 0.4 |
何奇钊 | 2.00% | 0.4 |
何建 | 2.00% | 0.4 |
姜晓红 | 2.00% | 0.4 |
成都奋迅商贸有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 销售:服装、日用百货、文化体育用品、五金、工艺品、票务代理、印务代理。零售:预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营,有效期至2014年5月22日);零售卷烟、雪茄烟。(凭许可证经营,有效期至2014年3月31日)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规及国务院决定禁止和限制的项目)。 | 销售:服装、日用百货、文化体育用品、五金、工艺品、票务代理、印务代理。销售:预包装食品(含酒类,不含保健食品)(凭许可证经营,有效期至2011年5月20日);零售卷烟、香烟。(凭许可证经营,有效期至2010年3月31日)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规及国务院决定禁止和限制的项目)。 | 2012-06-05 |
经营范围 | 销售:服装、日用百货、文化体育用品、五金、工艺品、票务代理、印务代理。销售:预包装食品(含酒类,不含保健食品)(凭许可证经营,有效期至2011年5月20日);零售卷烟、香烟。(凭许可证经营,有效期至2010年3月31日)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规及国务院决定禁止和限制的项目)。 | 销售:预包装食品(含酒类,不含保健食品)(有效期至2011年5月20日)、服装、日用百货、文化体育用品、五金、工艺品;零售:卷烟、雪茄烟(凭许可证经营,有效期至2008年3月31日)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规及国务院决定禁止和限制的项目)。预包装食品销售;零售卷烟、香烟。 | 2008-04-14 |
经营范围变更 | 510107 | 510107 | 2008-04-14 |
经营范围变更 | 510107 | 510100 | 2008-04-03 |
成都奋迅商贸有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄蓓蓓 | 监事 |
王建学 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都奋迅商贸有限责任公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。