成都洪文文化传播有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市武侯区高升桥路22号1栋4层,我公司主要提供设计、制作、代理、发布国内各类广告;文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划;配送服务;销售:农副产品、预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、鲜肉、禽蛋、乳制品。。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都洪文文化传播有限公司 |
简称: | 洪文文化传播 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划;配送服务;销售:农副产品、预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、鲜肉、禽蛋、乳制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510107782677322H |
发证机关: | 武侯区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-03 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年12月27日 |
注册资本: | 50 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 武侯区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 1635952 |
成都洪文文化传播有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
闫俊华 | 90% | 人民币9.0万元 |
李文 | 10% | 人民币1.0万元 |
成都洪文文化传播有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 闫俊华 [新增] | 李文 [退出] | 2020-11-26 |
注册资本变更 | 10万人民币( - 99.33333% ) | 1500万人民币 | 2020-11-26 |
投资人变更 | 闫俊华 出资 9( - 99.33333% )万人民币; 李文 出资 1( - 99.33333% )万人民币; | 闫俊华 出资 1350万人民币; 李文 出资 150万人民币; | 2020-11-26 |
法定代表人变更 | 李文 | 闫俊华 | 2020-11-26 |
高级管理人员备案 | 李文 [新增] | 闫俊华 [退出] | 2020-11-26 |
章程修正案备案 | ; 2020-11-24 | 无 | 2020-11-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 1500 [新增] | 闫俊华; [退出] 李文; [退出] | 2017-07-27 |
其他事项备案 | 1500 | 50 | 2017-07-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 闫俊华,货币; 李文,货币; | 闫俊华; 李文; | 2017-07-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李文,9.7%; | 李文,10%; | 2017-07-27 |
出资方式变更 | 李文,货币; 闫俊华,货币; | 李文; 闫俊华; | 2017-07-27 |
出资额变更 | 1500 | 闫俊华; 李文; | 2017-07-27 |
注册资本变更 | 1500( + 2900% ) | 50 | 2017-07-27 |
出资比例变更 | 李文,9.7%; | 李文,10%; | 2017-07-27 |
投资人变更 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划;配送服务;销售:农副产品、预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、鲜肉、禽蛋、乳制品 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-06-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2017-06-21 |
章程备案 | - | - | 2017-06-21 |
经营范围变更 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划;配送服务;销售:农副产品、预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、鲜肉、禽蛋、乳制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-06-21 |
其他事项备案 | 陈天铃,*** | - | 2017-06-01 |
联络员备案 | 陈天铃, 138****5409 | - | 2017-06-01 |
清算组备案 | - | - | 2016-06-03 |
其他事项备案 | 杨涵荔,*** | - | 2016-06-03 |
联络员备案 | 杨涵荔, ***** | / | 2016-06-03 |
换发证照 | / | / | 2016-06-03 |
联络员备案 | 杨涵荔,18628089515 | / | 2016-06-03 |
财务负责人 | / | / | 2016-06-03 |
其他事项备案 | / | / | 2014-08-25 |
换发证照 | / | / | 2014-08-25 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-11-22 |
住所变更 | 成都市武侯区高升桥路22号1栋4层 | 成都市武侯区永丰乡新蓉二组 | 2013-11-22 |
投资人(股权)变更 | 李文;闫俊华; | 李光亚;李文; | 2011-06-14 |
法定代表人变更 | 闫俊华,中华人民共和国居民身份证,***** | 李光亚,中华人民共和国居民身份证,***** | 2011-06-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫俊华,执行董事兼总经理 | / | 2011-06-14 |
经理备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理 | / | 2011-06-14 |
经理备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-06-14 |
高级管理人员备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-06-14 |
投资人变更 | 李文; 闫俊华; [新增] | 李光亚; [退出] 李文; | 2011-06-14 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-06-14 |
经理备案 | 李光亚,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-03-07 |
高级管理人员备案 | 李光亚,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2011-03-07 |
投资人变更 | 李光亚; [新增] 李文; | 闫俊华; [退出] 李文; | 2011-03-07 |
投资人(股权)变更 | 李光亚;李文; | 闫俊华;李文; | 2011-03-07 |
法定代表人变更 | 李光亚,中华人民共和国居民身份证,***** | 闫俊华,中华人民共和国居民身份证,***** | 2011-03-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李光亚,执行董事兼总经理 | / | 2011-03-07 |
经理备案 | 李光亚,执行董事兼总经理 | / | 2011-03-07 |
章程备案 | 李文,监事 | / | 2011-03-07 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-03-07 |
法定代表人变更 | 李文,中华人民共和国居民身份证,***** | 闫俊华,中华人民共和国居民身份证,***** | 2011-03-02 |
经营范围变更 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)。 | 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式的印刷品广告);文化活动策划;舞蹈编排;企业文化咨询、开业庆典策划、企业管理咨询;房地产营销策划。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)** | 2011-03-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫俊华,执行董事兼总经理 李光亚,执行董事兼总经理 | 闫俊华,执行董事兼总经理 | 2011-03-02 |
经理备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理 李光亚,执行董事兼总经理 | 闫俊华,执行董事兼总经理 | 2011-03-02 |
投资人(股权)变更 | 李光亚;李文; | 闫俊华;李文; | 2011-03-02 |
投资人变更 | 李光亚; [新增] 李文; | 闫俊华; [退出] 李文; | 2011-03-02 |
经理备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理李光亚,执行董事兼总经理 [新增] | 闫俊华,执行董事兼总经理 [退出] | 2011-03-02 |
高级管理人员备案 | 闫俊华,执行董事兼总经理 李光亚,执行董事兼总经理 [新增] | 闫俊华,执行董事兼总经理 | 2011-03-02 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-03-02 |
章程备案 | 李文,监事 | / | 2011-03-02 |
成都洪文文化传播有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
闫俊华 | 执行董事兼总经理 |
李文 | 监事 |
成都洪文文化传播有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6142382 | 洪文猫耳朵 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2007-07-02 | |
6142382 | 洪文猫耳朵 | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2007-07-02 |
本页是 [成都洪文文化传播有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。