成都九衢机电设备工程有限公司成立于2007年08月23日,位于锦官城成都。我们是一家专注于机电工程设计施工;销售:机械设备、五金交电及电子产品、纺织服装及日用品、矿产品、建材及化工产品、金属材料领域的工程企业,
九衢机电设备工程以17年的专业积累和良好信誉,在郑猛带领下和和经验丰富的名工程师团队,共同促进成都工程建设事业的繁荣发展。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都九衢机电设备工程有限公司 |
简称: | 九衢机电设备工程 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 机电工程设计施工;销售:机械设备、五金交电及电子产品、纺织服装及日用品、矿产品(不含国家专控产品)、建材及化工产品(不含危险品)、金属材料(不含稀贵金属)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510107665323293X |
发证机关: | 武侯区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年08月23日 |
注册资本: | 600 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 机械设备公司 » 武侯区机械设备公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 » 武侯区双楠 |
顺企编码: | 1549451 |
成都九衢机电设备工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
贺萍 | 100% | 人民币600万元 |
成都九衢机电设备工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 王碧琼 | 谢银银 | 2019-03-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-01-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍,100%; | 贺萍,51%; | 2019-01-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍; | 贺萍; 谢可; [退出] | 2019-01-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍,货币; | 贺萍; | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑猛,执行董事 | 郑猛,执行董事兼总经理 | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王碧琼,监事 | - | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺萍,经理 | - | 2019-01-14 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 600 [新增] | 贺萍; [退出] | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2016-10-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍; 谢可; [新增] | 贺萍; 谢春; [退出] | 2016-10-18 |
经理备案 | 郑猛,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-10-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑猛,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-10-18 |
法定代表人变更 | 郑猛 | 王宝生 | 2016-10-18 |
联络员备案 | 谢银银, | / | 2016-10-18 |
投资人(股权)变更 | 贺萍; 谢可; [新增] | 贺萍; 谢春; [退出] | 2016-10-18 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-10-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍,货币; | 贺萍; | 2015-12-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 600 [新增] | 贺萍; [退出] | 2015-12-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍,51%; | 贺萍,99%; | 2015-12-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2015-12-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍; 谢春; [新增] | 贺萍; 王宝生; [退出] | 2015-12-23 |
联络员备案 | 周业全, | / | 2015-12-23 |
换发证照 | / | / | 2015-12-23 |
投资人(股权)变更 | 贺萍; 谢春; [新增] | 贺萍; 王宝生; [退出] | 2015-12-23 |
出资比例变更 | 贺萍,51%; | 贺萍,99%; | 2015-12-23 |
出资方式变更 | 贺萍,货币; | 贺萍; | 2015-12-23 |
出资额变更 | 600 | 贺萍; | 2015-12-23 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-12-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 贺萍;王宝生; | 贺萍;谢春; | 2015-12-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 贺萍; | 贺萍;货币; | 2015-12-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 贺萍; | 600 | 2015-12-23 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝平平; | 王宝生;货币; | 2014-06-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝平平; | 600 | 2014-06-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝平平; | 王宝生; | 2014-06-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝平平;李忠伟; | 贺萍;王宝生; | 2014-06-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 郝平平 | 王宝生 | 2014-06-30 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郝平平;河北省沧州市盐山县千童镇十寨子村89号; | 王宝生;天津市河东区成林道程林里55号楼5单元705号; | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王宝生,天津市河东区成林道程林里55号楼5单元705号; [新增] | 郝平平,河北省沧州市盐山县千童镇十寨子村89号; [退出] | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 贺萍; [新增] 王宝生; [新增] | 郝平平; [退出] 李忠伟; [退出] | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王宝生,货币; [新增] | 郝平平; [退出] | 2014-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / | 2014-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺萍,监事 [新增] | / | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 600 [新增] | 郝平平; [退出] | 2014-06-30 |
章程备案 | 贺萍,监事 | / | 2014-06-30 |
法定代表人变更 | 王宝生 | 郝平平 | 2014-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王宝生,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-06-30 |
经理备案 | 王宝生,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-06-30 |
投资人(股权)变更 | 贺萍; [新增] 王宝生; [新增] | 郝平平; [退出] 李忠伟; [退出] | 2014-06-30 |
投资者名称(姓名)变更 | 王宝生; | 郝平平; | 2014-06-30 |
投资人居所变更 | 王宝生, 天津市河东区成林道程林里55号楼5单元705号; | 郝平平, 河北省沧州市盐山县千童镇十寨子村89号; | 2014-06-30 |
出资方式变更 | 王宝生,货币; | 郝平平; | 2014-06-30 |
出资额变更 | 600 | 郝平平; | 2014-06-30 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-06-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 郝平平; [新增] 李忠伟; | 陈国松; [退出] 李忠伟; | 2014-03-07 |
章程备案 | / | / | 2014-03-07 |
清算组备案 | / | / | 2014-03-07 |
住所变更 | 成都市武侯区武侯大道双楠段108号2栋2单元901号 | 成都市武侯区龙腾东路2号5-2幢1楼2号 | 2014-03-07 |
投资人(股权)变更 | 郝平平; [新增] 李忠伟; | 陈国松; [退出] 李忠伟; | 2014-03-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 成都市武侯区龙腾东路2号5-2幢1楼2号 | 成都市武侯区武侯大道双楠段108号2栋2单元901号 | 2014-03-07 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈国松;李忠伟; | 郝平平;李忠伟; | 2014-03-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝平平,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-05-29 |
经理备案 | 郝平平,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-05-29 |
法定代表人变更 | 郝平平,中华人民共和国居民身份证, | 陈国松,中华人民共和国居民身份证, | 2013-05-29 |
章程备案 | / | / | 2011-11-09 |
投资人(股权)变更 | 陈国松; 李忠伟; [新增] | 陈国松; 陈国正; [退出] | 2011-11-09 |
出资额变更 | 600 | 陈国正; | 2009-08-03 |
经理备案 | 陈国松,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2009-07-27 |
出资方式变更 | 陈国正,货币; | 陈国正; | 2009-07-27 |
投资人(股权)变更 | 陈国松; [新增] 陈国正; | 陈国正; 唐延东; [退出] | 2009-07-27 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-07-27 |
实收资本变更 | 600( + 2689816% ) | 163 | 2009-07-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈国松,执行董事兼总经理 | 陈国松,执行董事 | 2009-07-27 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-06-26 |
住所变更 | 成都市武侯区龙腾东路2号5-2幢1楼2号 | 成都市武侯区高升桥南街2号 | 2009-06-26 |
经理备案 | 唐延东,经理 | 唐延东,执行董事兼总经理 | 2008-03-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈国松,执行董事 [新增] | / | 2008-03-18 |
本页是 [成都九衢机电设备工程有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。