成都鹏诚科技有限公司位于中国成都市青龙街27号铂金时代2幢18层1419号,成都鹏诚科技有限公司是一家德国力士乐液压产品等产品的经销批发的私营有限责任公司。成都鹏诚科技有限公司经营的德国力士乐液压产品畅销消费者市场。成都鹏诚科技有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。成都鹏诚科技有限公司经销的德国力士乐液压产品品种齐全、价格合理。成都鹏诚科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都鹏诚科技有限公司 |
简称: | 鹏诚 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术推广服务;销售:机械设备、五金交电、电子产品、金属材料;进出品贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 915101056988850736 |
发证机关: | 青羊区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-08-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 经销批发 |
成立时间: | 2010年01月11日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 150 万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.beisen.co |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 » 成华区科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 成都企业网 » 成华区 » 成华区青龙 |
顺企编码: | 1569443 |
成都鹏诚科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王树平 | 70% | 人民币105万元 |
易茂 | 30% | 人民币45万元 |
成都鹏诚科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 王树平, *** | - | 2017-02-24 |
联络员备案 | 王树平, ***** | / | 2017-02-24 |
联络员备案 | 王树平,15902882475 | / | 2017-02-24 |
住所变更 | 成都市青羊区人民中路二段29号1栋13层1号 | 成都市青羊区青龙街27号钱江铂金时代2幢14楼1015号 | 2016-12-14 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-12-14 |
换发证照 | / | / | 2016-10-25 |
投资人(股权)变更 | 王树平;易茂; | 石岩志;张亮; | 2015-07-31 |
经理备案 | 王树平,执行董事兼总经理 | / | 2015-07-31 |
法定代表人变更 | 王树平 | 石岩志 | 2015-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王树平,执行董事兼总经理 | / | 2015-07-31 |
高级管理人员备案 | 王树平,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-07-31 |
经理备案 | 王树平,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-07-31 |
章程备案 | 易茂,监事 | / | 2015-07-31 |
投资人变更 | 王树平; [新增] 易茂; [新增] | 石岩志; [退出] 张亮; [退出] | 2015-07-31 |
清算组备案 | / | / | 2015-07-31 |
换发证照 | / | / | 2014-08-28 |
出资比例变更 | 石岩志,70%; | 石岩志,50%; | 2012-03-23 |
出资方式变更 | 张亮,货币; 石岩志,货币; | 张亮; 石岩志; | 2012-03-23 |
出资额变更 | 150 | 张亮; 石岩志; | 2012-03-23 |
高级管理人员备案 | 石岩志,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2012-03-23 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-03-23 |
经理备案 | 石岩志,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2012-03-23 |
法定代表人变更 | 石岩志,中华人民共和国居民身份证,***** | 石岩志,中华人民共和国居民身份证,***** | 2012-03-23 |
投资人变更 | 石岩志; 张亮; | 石岩志; 于智勇; [退出] 张亮; | 2012-03-23 |
投资人(股权)变更 | 石岩志;张亮; | 石岩志;于智勇;张亮; | 2012-03-23 |
经理备案 | 石岩志,执行董事兼总经理 | / | 2012-03-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 石岩志,执行董事兼总经理 | / | 2012-03-23 |
出资额变更 | 150 | 张亮;石岩志; | 2012-03-23 |
出资方式变更 | 张亮,货币;石岩志,货币; | 张亮;石岩志; | 2012-03-23 |
投资人(股权)变更 | 石岩志;于智勇;张亮; | 石岩志;张亮; | 2010-12-10 |
实收资本变更 | 150 | 50 | 2010-12-10 |
实收资本变更 | 150( + 200% ) | 50 | 2010-12-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-12-10 |
经营范围变更 | 技术推广服务;销售:机械设备、五金交电、电子产品、金属材料;进出品贸易。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 研究、销售:机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、进出口贸易。(以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 2010-12-10 |
投资人变更 | 石岩志; 于智勇; [新增] 张亮; | 石岩志; 张亮; | 2010-12-10 |
章程备案 | 张亮,监事 | / | 2010-02-25 |
经理备案 | 于智勇,经理 [新增] | / | 2010-02-25 |
高级管理人员备案 | 石岩志,执行董事 | 石岩志,执行董事兼总经理 | 2010-02-25 |
投资人变更 | 石岩志; 张亮; [新增] | 石岩志; 于智勇; [退出] | 2010-02-25 |
投资人(股权)变更 | 石岩志;张亮; | 石岩志;于智勇; | 2010-02-25 |
经理备案 | 于智勇,经理 | / | 2010-02-25 |
成都鹏诚科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王树平 | 执行董事兼总经理 |
易茂 | 监事 |
本页是 [成都鹏诚科技有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。