成都思移力信息技术有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市锦江区净居寺5号11栋3单元1楼102号,我公司主要提供计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成;批发、零售:计算机及耗材。。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都思移力信息技术有限公司 |
简称: | 思移力信息技术 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成;批发、零售:计算机及耗材。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510104582636307N |
发证机关: | 锦江工商局 |
核准日期: | 2016-04-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年10月13日 |
注册资本: | 50 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 崇州市信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 成都企业网 » 崇州市 » 崇州市锦江乡 |
顺企编码: | 1740978 |
成都思移力信息技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴家龙 | 60% | 人民币30.0万元 |
陶红 | 40% | 人民币20.0万元 |
成都思移力信息技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-04-27 |
联络员备案 | 何春蓉, ***** | / | 2016-04-27 |
财务负责人 | / | / | 2016-04-27 |
联络员备案 | 何春蓉,13980587446 | / | 2016-04-27 |
换发证照 | / | / | 2016-04-27 |
补发证照 | / | / | 2014-09-11 |
投资人(股权)变更 | 陶红;吴家龙; | 田毅;杨剑; | 2013-09-29 |
章程备案 | 陶红,监事 | / | 2013-09-29 |
法定代表人变更 | 吴家龙,中华人民共和国居民身份证,***** | 田毅,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴家龙,执行董事兼总经理 | / | 2013-09-29 |
经理备案 | 吴家龙,执行董事兼总经理 | / | 2013-09-29 |
高级管理人员备案 | 陶红,监事 [新增] | / | 2013-09-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 陶红; [新增] 吴家龙; [新增] | 田毅; [退出] 杨剑; [退出] | 2013-09-29 |
投资人变更 | 计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成;批发、零售:计算机及耗材(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及资质证的凭资质证经营) | 计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外) | 2013-09-29 |
经营范围变更 | 计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成;批发、零售:计算机及耗材(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及资质证的凭资质证经营)。 | 计算机信息技术研究、企业策划、软件研究及销售、计算机系统集成(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 2013-09-29 |
经理备案 | 吴家龙,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-09-29 |
高级管理人员备案 | 吴家龙,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-09-29 |
投资人变更 | 陶红; [新增] 吴家龙; [新增] | 田毅; [退出] 杨剑; [退出] | 2013-09-29 |
其他事项备案 | 50 | 0 | 2011-11-24 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 杨剑; [退出] 田毅; [退出] | 2011-11-24 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 杨剑,货币; 田毅,货币; | 杨剑; 田毅; | 2011-11-24 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2012-01-12 | 2011-11-24 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2012-01-12 | 2011-11-24 |
出资方式变更 | 杨剑,货币;田毅,货币; | 杨剑;田毅; | 2011-11-24 |
出资额变更 | 50 | 杨剑;田毅; | 2011-11-24 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2011-11-24 |
出资额变更 | 50 | 杨剑; 田毅; | 2011-11-24 |
出资方式变更 | 杨剑,货币; 田毅,货币; | 杨剑; 田毅; | 2011-11-24 |
成都思移力信息技术有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陶红 | 监事 |
吴家龙 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都思移力信息技术有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 阿坝信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 巴中信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 达州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 德阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 甘孜信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广安信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广元信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 乐山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 凉山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 泸州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 眉山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 绵阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南充信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 内江信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 攀枝花信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 遂宁信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 雅安信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宜宾信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 自贡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 资阳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 上海信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 北京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 重庆信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 天津信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页