成都铭群科技有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市武侯区佳灵路179号1栋3层8号,我公司主要提供机械设备、电子元器件、化工产品、仪器仪表的研发与销售;销售:办公用品、日用百货。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区佳灵路179号1栋3层8号
- 经理:
- 李素芳
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****8144 |
手机号码 | 152****6544 |
手机号码 | 136****6052 |
手机号码 | 188****4905 |
手机号码 | 182****6747 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都铭群科技有限公司 |
简称: | 铭群 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 机械设备、电子元器件、化工产品(不含危险品)、仪器仪表的研发与销售;销售:办公用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 510107000450018 |
发证机关: | 武侯区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-05 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 无 |
成立时间: | 2012年02月01日 |
注册资本: | 300 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 » 武侯区科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 1638868 |
成都铭群科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘丽娟 | 40% | 人民币80.0万元 |
黄晓忠 | 40% | 人民币80.0万元 |
彭丽 | 20% | 人民币40万元 |
成都铭群科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 黄晓忠 出资 80( - 33.33333% )万人民币; 彭丽 出资 40( - 33.33333% )万人民币; 刘丽娟 出资 80( - 33.33333% )万人民币; | 黄晓忠 出资 120万人民币; 彭丽 出资 60万人民币; 刘丽娟 出资 120万人民币; | 2021-05-10 |
注册资本变更 | 200万人民币( - 33.33333% ) | 300万人民币 | 2021-05-10 |
地址变更 | 成都市武侯区武科西一路65号4栋5层503号 | 成都市武侯区人民南路四段1号1栋1单元24层1-5号 | 2018-06-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-06-11 |
联络员备案 | 朱生科, ***** | - | 2017-03-10 |
高级管理人员备案 | 朱生科,执行董事兼总经理 | - | 2017-03-10 |
经理备案 | 朱生科,执行董事兼总经理 [新增] | - | 2017-03-10 |
联络员备案 | 朱生科,13982254119 | 2017-03-10 | |
经理备案 | 朱生科,执行董事兼总经理 | 2017-03-10 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱生科,执行董事兼总经理 | 2017-03-10 | |
法定代表人变更 | 朱生科 | 彭丽 | 2017-03-10 |
清算组备案 | / | / | 2017-01-09 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2017-01-09 |
联络员备案 | 彭丽, ***** | / | 2017-01-09 |
财务负责人 | / | / | 2017-01-09 |
换发证照 | / | / | 2017-01-09 |
联络员备案 | 彭丽,13982254119 | / | 2017-01-09 |
投资人(股权)变更 | 黄晓忠;刘丽娟;彭丽; | 黄晓忠;刘丽娟;熊松林; | 2015-05-05 |
经理备案 | 彭丽,执行董事兼总经理 | / | 2015-05-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 彭丽,执行董事兼总经理 | / | 2015-05-05 |
法定代表人变更 | 彭丽 | 熊松林 | 2015-05-05 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-05-05 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-05-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄晓忠; 刘丽娟; 彭丽; [新增] | 黄晓忠; 刘丽娟; 熊松林; [退出] | 2015-05-05 |
高级管理人员备案 | 彭丽,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-05-05 |
经理备案 | 彭丽,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-05-05 |
投资人变更 | 黄晓忠; 刘丽娟; 彭丽; [新增] | 黄晓忠; 刘丽娟; 熊松林; [退出] | 2015-05-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘丽娟,货币; 熊松林,货币; | 刘丽娟; 熊松林; | 2015-03-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 300 [新增] | 刘丽娟; [退出] 熊松林; [退出] | 2015-03-26 |
高级管理人员备案 | 刘丽娟,监事 [新增] | / | 2015-03-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘丽娟,40%; 熊松林,20%; | 刘丽娟,20%; 熊松林,30%; | 2015-03-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄晓忠; [新增] 刘丽娟; 熊松林; | 邓启刚; [退出] 刘丽娟; 隋延喜; [退出] 熊松林; | 2015-03-26 |
章程备案 | / | / | 2015-03-26 |
出资额变更 | 300 | 刘丽娟; 熊松林; | 2015-03-26 |
出资方式变更 | 刘丽娟,货币; 熊松林,货币; | 刘丽娟; 熊松林; | 2015-03-26 |
出资比例变更 | 刘丽娟,40%; 熊松林,20%; | 刘丽娟,20%; 熊松林,30%; | 2015-03-26 |
清算组备案 | / | / | 2015-03-26 |
章程备案 | 刘丽娟,监事 | / | 2015-03-26 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2015-03-26 |
投资人变更 | 黄晓忠; [新增] 刘丽娟; 熊松林; | 邓启刚; [退出] 刘丽娟; 隋延喜; [退出] 熊松林; | 2015-03-26 |
投资人(股权)变更 | 黄晓忠;刘丽娟;熊松林; | 邓启刚;刘丽娟;隋延喜;熊松林; | 2015-03-26 |
注册资本(金)变更 | 300 | 100 | 2015-03-26 |
出资比例变更 | 刘丽娟,40%;熊松林,20%; | 刘丽娟,20%;熊松林,30%; | 2015-03-26 |
出资方式变更 | 刘丽娟,货币;熊松林,货币; | 刘丽娟;熊松林; | 2015-03-26 |
出资额变更 | 300 | 刘丽娟;熊松林; | 2015-03-26 |
换发证照 | / | / | 2014-12-08 |
投资人(股权)变更 | 邓启刚;刘丽娟;隋延喜;熊松林; | 周永奎;李素芳; | 2014-01-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊松林,执行董事兼总经理 | / | 2014-01-07 |
章程备案 | 隋延喜,监事 | / | 2014-01-07 |
经理备案 | 熊松林,执行董事兼总经理 | / | 2014-01-07 |
法定代表人变更 | 熊松林,中华人民共和国居民身份证,***** | 李素芳,中华人民共和国居民身份证,***** | 2014-01-07 |
高级管理人员备案 | 隋延喜,监事 [新增] | / | 2014-01-07 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-01-07 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 邓启刚; [新增] 刘丽娟; [新增] 隋延喜; [新增] 熊松林; [新增] | 周永奎; [退出] 李素芳; [退出] | 2014-01-07 |
经理备案 | 熊松林,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-01-07 |
高级管理人员备案 | 熊松林,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-01-07 |
投资人变更 | 邓启刚; [新增] 刘丽娟; [新增] 隋延喜; [新增] 熊松林; [新增] | 周永奎; [退出] 李素芳; [退出] | 2014-01-07 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-01-07 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-11-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 周永奎,货币; | 周永奎; | 2013-11-13 |
其他事项备案 | 100 | 50 | 2013-11-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 100 [新增] | 周永奎; [退出] | 2013-11-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李素芳,0.5%; 周永奎,99.5%; | 李素芳,1%; 周永奎,99%; | 2013-11-13 |
住所变更 | 成都市武侯区人民南路四段1号1栋1单元24层1-5号 | 成都市武侯区佳灵路179号1栋3层8号 | 2013-11-13 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2013-11-13 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2013-11-13 |
出资比例变更 | 周永奎,99.5%; 李素芳,0.5%; | 周永奎,99%; 李素芳,1%; | 2013-11-13 |
出资额变更 | 100 | 周永奎; | 2013-11-13 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-11-13 |
出资方式变更 | 周永奎,货币; | 周永奎; | 2013-11-13 |
出资比例变更 | 李素芳,0.5%;周永奎,99.5%; | 李素芳,1%;周永奎,99%; | 2013-11-13 |
实收资本变更 | 100 | 50 | 2013-11-13 |
注册资本(金)变更 | 100 | 50 | 2013-11-13 |
投资人(股权)变更 | 李素芳;周永奎; | 周永奎;李素芳; | 2012-03-15 |
出资方式变更 | 周永奎,货币;李素芳,货币; | 周永奎;李素芳; | 2012-03-15 |
出资额变更 | 50 | 周永奎;李素芳; | 2012-03-15 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2012-04-30 | 2012-03-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 周永奎; [退出] 李素芳; [退出] | 2012-03-15 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-03-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李素芳; 周永奎; | 周永奎; 李素芳; | 2012-03-15 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2012-03-15 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2012-04-30 | 2012-03-15 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-03-15 |
出资额变更 | 50 | 周永奎; 李素芳; | 2012-03-15 |
出资方式变更 | 周永奎,货币; 李素芳,货币; | 周永奎; 李素芳; | 2012-03-15 |
投资人变更 | 李素芳; 周永奎; | 周永奎; 李素芳; | 2012-03-15 |
其他事项备案 | 50 | 0 | 2012-03-15 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 周永奎,货币; 李素芳,货币; | 周永奎; 李素芳; | 2012-03-15 |
成都铭群科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘丽娟 | 监事 |
朱生科 | 执行董事兼总经理 |
成都铭群科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
成都铭群科技有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区龙塔街道紫康路88号皇冠自由城3幢10-5 | 2015-08-12 00:00:00.000 |
本页是 [成都铭群科技有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。