成都昆仑投资有限责任公司是受托管理股权投资企业,从事项目投资,投资管理及相关咨询服务的有限责任公司。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都昆仑投资有限责任公司 |
简称: | 昆仑投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 项目投资、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、资产管理、会议服务。 |
营业执照号码: | 91510100052534960F |
发证机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-16 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年09月10日 |
注册资本: | 3000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 温江区投资与资产管理业 |
所属城市: | 成都企业网 » 温江区 » 温江区天府 |
顺企编码: | 1615055 |
成都昆仑投资有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
瑞能兴源有限公司 | 100% | 人民币6300万元 |
成都昆仑投资有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 无 | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 马富贵 [新增] | 肖雪梅 [退出] | 2021-09-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-09-02 |
投资人变更 | 瑞能兴源有限公司 出资 6300万人民币; [新增] | 肖雪梅 出资 990万人民币; [退出] 谭清斌 出资 2010万人民币; [退出] 中信文旅产业投资(广东)有限公司 出资 3300万人民币; [退出] | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 哇玛昂欠 [新增] | 谭清斌 [退出] | 2021-09-02 |
法定代表人变更 | 哇玛昂欠 | 谭清斌 | 2021-09-02 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2020-09-17 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-17 |
投资人变更 | 肖雪梅 出资 990万人民币; 谭清斌 出资 2010万人民币; 中信文旅产业投资(广东)有限公司 出资 3300万人民币; [新增] | 肖雪梅 出资 990万人民币; 谭清斌 出资 2010万人民币; | 2020-09-17 |
注册资本变更 | 6300万人民币( + 110% ) | 3000万人民币 | 2020-09-17 |
经营范围变更 | 项目投资、投资咨询、资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 项目投资、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、资产管理、会议服务。 | 2020-09-17 |
地址变更 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号13栋西楼402号 | 成都高新区天府大道北段1480号13栋西楼402号 | 2020-09-17 |
换发证照 | / | / | 2016-08-16 |
换发证照 | / | / | 2014-08-13 |
投资人变更 | 谭清斌; 肖雪梅; [新增] | 侯锡斌; [退出] 谭清斌; 雍波; [退出] | 2013-09-22 |
出资额变更 | 3000 | 谭清斌; | 2013-09-22 |
出资比例变更 | 谭清斌,67%; | 谭清斌,33%; | 2013-09-22 |
高级管理人员备案 | 谭清斌,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-09-22 |
章程备案 | 肖雪梅,监事 | / | 2013-09-22 |
经理备案 | 谭清斌,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-09-22 |
清算组备案 | / | / | 2013-09-22 |
法定代表人变更 | 谭清斌,中华人民共和国居民身份证,***** | 雍波 | 2013-09-22 |
经理备案 | 谭清斌,执行董事兼总经理 | / | 2013-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭清斌,执行董事兼总经理 | / | 2013-09-22 |
投资人(股权)变更 | 谭清斌;肖雪梅; | 侯锡斌;谭清斌;雍波; | 2013-09-22 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-11-15 |
注册资本(金)变更 | 3000 | 500 | 2012-11-15 |
投资人(股权)变更 | 侯锡斌;谭清斌;雍波; | 陈颖;石远桂;雍波; | 2012-11-15 |
出资额变更 | 3000 | 雍波; | 2012-11-15 |
投资人变更 | 侯锡斌; [新增] 谭清斌; [新增] 雍波; | 陈颖; [退出] 石远桂; [退出] 雍波; | 2012-11-15 |
章程备案 | 谭清斌,监事 | / | 2012-11-15 |
注册资本变更 | 3000( + 500% ) | 500 | 2012-11-15 |
实收资本变更 | 3000 | 0 | 2012-11-15 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2012-12-09 | 2012-11-15 |
成都昆仑投资有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
谭清斌 | 执行董事兼总经理 |
肖雪梅 | 监事 |
成都昆仑投资有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18952032 | 图形 | 金融物管 | 36 | 等待驳回复审 | 2016-01-21 | |
16532079 | 昆仑雪源 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-03-20 | |
16532167 | 天天众筹 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-20 | |
18952032 | 图形 | 金融物管 | 36 | 等待驳回复审 | 2016-01-21 | |
16532079 | 昆仑雪源 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-03-20 | |
16532167 | 天天众筹 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-20 |
成都昆仑投资有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
成都天和汇网络科技有限责任公司 | 李金林 | 四川省成都市天府新区天府大道南段888号 | 10.0% |
四川天和汇创业投资有限公司 | 谭清斌 | 四川省成都市天府新区正兴镇官塘村天府金融谷18号公馆 | 50.0% |
中城建银资产管理成都有限公司 | 谭清斌 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区 | 1.00% |
四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司 | 谭清斌 | 四川省成都市天府新区正兴镇官塘村天府金融谷18号公馆 | 45.00% |
成都创客空间投资有限公司 | 谭清斌 | 四川省成都市天府新区正兴镇官塘村天府金融谷18号公馆 | 80.0% |
本页是 [成都昆仑投资有限责任公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。