变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 许永方 出资 3万人民币; [新增]
李强 出资 27万人民币; [新增] | 杨瑞 出资 30万人民币; [退出] | 2020-06-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-22 |
章程备案 | - | 无 | 2020-06-22 |
工商登记联络员 | 李强 *** 备案手机:*** | 李国贤 *** 备案手机:*** | 2020-06-22 |
法定代表人 | 李强 | 杨瑞 | 2020-06-22 |
主要成员 | 李强 [新增] | 杨瑞 [退出] | 2020-06-22 |
出资情况 | 许永方 出资 3万人民币;
李强 出资 27万人民币; | 杨瑞 出资 30万人民币; | 2020-06-22 |
主要成员 | 李强 [新增] | 李国贤 [退出] | 2020-06-22 |
主要成员 | 许永方 [新增] | 于星 [退出] | 2020-06-22 |
投资人变更 | 杨瑞 出资 30万人民币; [新增] | 黄天双 出资 30万; [退出] | 2020-03-30 |
主要成员 | 杨瑞 [新增] | 黄天双 [退出] | 2020-03-30 |
章程备案 | - | 无 | 2020-03-30 |
出资情况 | 杨瑞 出资 30万人民币; | 黄天双 出资 30万; | 2020-03-30 |
法定代表人 | 杨瑞 | 黄天双 | 2020-03-30 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 黄天双; [新增] | 李国贤; [退出] | 2019-08-14 |
投资人变更 | 黄天双; [新增] | 李国贤; [退出] | 2019-08-14 |
高级管理人员备案 | 于星,监事
李国贤,总经理
黄天双,执行董事 [新增] | 于星,监事
李国贤,执行董事兼总经理 | 2019-08-14 |
章程备案 | - | - | 2019-08-14 |
法定代表人变更 | 黄天双 | 李国贤 | 2019-08-14 |
名称变更 | 成都晶楠体育文化传播有限公司 | 成都淼鑫传奇体育文化传播有限公司 | 2019-08-14 |
其他事项备案 | 李国贤 | 任蓉 | 2019-06-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李国贤; [新增] | 车天祥; [退出]
李玉林; [退出]
张洪琴; [退出]
周培峰; [退出] | 2019-06-26 |
章程备案 | - | - | 2019-06-26 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-06-26 |
法定代表人变更 | 李国贤 | 周培峰 | 2019-06-26 |
投资人变更 | 李国贤; [新增] | 车天祥; [退出]
李玉林; [退出]
张洪琴; [退出]
周培峰; [退出] | 2019-06-26 |
高级管理人员备案 | 李国贤,执行董事兼总经理 [新增]
于星,监事 [新增] | 陈重游,总经理 [退出]
车天祥,监事 [退出]
周培峰,执行董事 [退出] | 2019-06-26 |
联络员备案 | 李国贤 | 任蓉 | 2019-06-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥;
李玉林;
张洪琴; [新增]
周培峰; [新增] | 车天祥;
陈重游; [退出]
李玉林;
赵振忠; [退出] | 2019-01-28 |
法定代表人变更 | 周培峰 | 陈重游 | 2019-01-28 |
投资人变更 | 车天祥;
李玉林;
张洪琴; [新增]
周培峰; [新增] | 车天祥;
陈重游; [退出]
李玉林;
赵振忠; [退出] | 2019-01-28 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-01-28 |
高级管理人员备案 | 周培峰,执行董事 | - | 2019-01-28 |
投资人变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营) | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-05-10 |
经营范围变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营)。 | 2018-05-10 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | / | / | 2017-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥;
陈重游;
李玉林;
赵振忠; | 赵振忠;
车天祥;
陈重游;
黄小赢; [退出]
李玉林; | 2017-04-13 |
投资人变更 | 车天祥;
陈重游;
李玉林;
赵振忠; | 赵振忠;
车天祥;
陈重游;
黄小赢; [退出]
李玉林; | 2017-04-13 |
章程修正案备案 | / | / | 2017-04-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2016-08-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 赵振忠,10%; | 赵振忠,5%; | 2016-08-19 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥;
陈重游;
黄小赢;
李玉林;
赵振忠; | 车天祥;
陈重游;
黄小赢;
李玉林;
刘成奇; [退出]
赵振忠; | 2016-08-19 |
出资比例变更 | 赵振忠,10%; | 赵振忠,5%; | 2016-08-19 |
章程备案 | - | - | 2016-08-19 |
投资人变更 | 车天祥;
陈重游;
黄小赢;
李玉林;
赵振忠; | 车天祥;
陈重游;
黄小赢;
李玉林;
刘成奇; [退出]
赵振忠; | 2016-08-19 |
章程备案 | / | / | 2016-08-19 |
投资人(股权)变更 | 车天祥;陈重游;黄小赢;李玉林;赵振忠; | 车天祥;陈重游;黄小赢;李玉林;刘成奇;赵振忠; | 2016-08-19 |
投资人(股权)变更 | 车天祥;陈重游;黄小赢;李玉林;刘成奇;赵振忠; | 车天祥;陈重游;胡莺;赵振忠;刘成奇; | 2015-12-17 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-12-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2015-12-17 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥;
陈重游;
黄小赢; [新增]
李玉林; [新增]
刘成奇;
赵振忠; | 车天祥;
陈重游;
胡莺; [退出]
赵振忠;
刘成奇; | 2015-12-17 |
章程修正案备案 | - | - | 2015-12-17 |
投资人变更 | 车天祥;
陈重游;
黄小赢; [新增]
李玉林; [新增]
刘成奇;
赵振忠; | 车天祥;
陈重游;
胡莺; [退出]
赵振忠;
刘成奇; | 2015-12-17 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥;
陈重游;
胡莺; [新增]
刘成奇;
赵振忠; | 陈炜; [退出]
陈重游;
车天祥;
刘成奇;
赵振忠; | 2015-05-06 |
章程备案 | / | / | 2015-05-06 |
投资人变更 | 车天祥;
陈重游;
胡莺; [新增]
刘成奇;
赵振忠; | 陈炜; [退出]
陈重游;
车天祥;
刘成奇;
赵振忠; | 2015-05-06 |
清算组备案 | / | / | 2015-05-06 |
投资人(股权)变更 | 车天祥;陈重游;胡莺;刘成奇;赵振忠; | 陈炜;陈重游;车天祥;刘成奇;赵振忠; | 2015-05-06 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-03-16 |
投资人变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营) | 组织策划文化交流活动;健身服务 | 2015-03-16 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-03-16 |
经营范围变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳池(凭相关许可证在有效期内经营)。 | 组织策划文化交流活动;健身服务。 | 2015-03-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 车天祥; [新增]
陈重游; [新增]
陈炜; [新增]
刘成奇;
赵振忠; [新增] | 刘成奇;
刘自连; [退出] | 2014-04-10 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-04-10 |
投资人变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳馆(凭卫生许可证在有效期内经营) | 2014-04-10 |
高级管理人员备案 | 车天祥,监事 [新增] | / | 2014-04-10 |
经营范围变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务。 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳馆(凭卫生许可证在有效期内经营)。 | 2014-04-10 |
经理备案 | 陈重游,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-04-10 |
投资人变更 | 车天祥; [新增]
陈重游; [新增]
陈炜; [新增]
刘成奇;
赵振忠; [新增] | 刘成奇;
刘自连; [退出] | 2014-04-10 |
高级管理人员备案 | 陈重游,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2014-04-10 |
章程备案 | 车天祥,监事 | / | 2014-04-10 |
法定代表人变更 | 陈重游 | 刘成奇 | 2014-04-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-04-10 |
投资人(股权)变更 | 车天祥;陈重游;陈炜;刘成奇;赵振忠; | 刘成奇;刘自连; | 2014-04-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈重游,执行董事兼总经理 | / | 2014-04-10 |
经理备案 | 陈重游,执行董事兼总经理 | / | 2014-04-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-10-09 |
经营范围变更 | 组织策划文化交流活动;健身服务;游泳馆(凭卫生许可证在有效期内经营)。 | 组织策划文化交流活动、企业管理咨询、企业营销策划、会议及展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告(气球广告除外)。 | 2013-10-09 |
住所变更 | 成都高新区广和二街88号 | 成都高新区天府三街19号1栋1单元1403号 | 2013-08-06 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-08-06 |