四川恩度机电工程有限公司成立于2013年06月06日,位于锦官城成都。我们是一家专注于机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;园林绿化工程、弱电工程、楼宇智能化工程、城市照明工程设计、施工,仓储服务,普通货运,计算机系统集成,销售:机电设备、电线电缆、灯具、电子产品、办公设备、电子...领域的工程企业,
恩度机电工程以11年的专业积累和良好信誉,在周建花带领下和和经验丰富的名工程师团队,共同促进成都工程建设事业的繁荣发展。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区人民南路四段9号8栋4单元2层1号
- 经理:
- 刘强
- 电子邮件:
- 15756258595@163.com
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510107
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川恩度机电工程有限公司 |
简称: | 恩度机电工程 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;园林绿化工程、弱电工程、楼宇智能化工程、城市照明工程设计、施工,仓储服务(不含危险品),普通货运,计算机系统集成,销售:机电设备、电线电缆、灯具、电子产品、办公设备、电子... |
营业执照号码: | 9151010706977766XL |
发证机关: | 武侯区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2016-02-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年06月06日 |
注册资本: | 3000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 电工电气公司 » 武侯区电工电气公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 1707500 |
四川恩度机电工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
周建花 | 99% | 人民币2970.0万元 |
四川天添悦实业发展有限公司 | 1% | 人民币30.0万元 |
四川恩度机电工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 宁望荣,监事 [新增] | / | 2016-10-20 |
投资人变更 | 机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;园林绿化工程、弱电工程、楼宇智能化工程、城市照明工程设计、施工,仓储服务(不含危险品),普通货运,计算机系统集成,销售:机电设备、电线电缆、灯具、电子产品、办公设备、电子设备、冷鲜肉、家禽;种植销售花卉苗木 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;销售:机电设备、电线电缆、灯具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-10-20 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 四川天添悦商贸有限公司; [新增] 周建花; [新增] | 林沛然; [退出] | 2016-10-20 |
联络员备案 | 周建花, ***** | 杜清梅, ***** | 2016-10-20 |
高级管理人员备案 | 周建花,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-10-20 |
经理备案 | 周建花,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-10-20 |
投资人变更 | 四川天添悦商贸有限公司; [新增] 周建花; [新增] | 林沛然; [退出] | 2016-10-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周建花,执行董事兼总经理 | / | 2016-10-20 |
法定代表人变更 | 周建花 | 林沛然 | 2016-10-20 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2016-10-20 |
经营范围变更 | 机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;园林绿化工程、弱电工程、楼宇智能化工程、城市照明工程设计、施工,仓储服务(不含危险品),普通货运,计算机系统集成,销售:机电设备、电线电缆、灯具、电子产品、办公设备、电子设备、冷鲜肉、家禽;种植销售花卉苗木。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 机电设备安装工程设计、施工,市政公用工程设计、施工,园林景观工程设计、施工,水利水电工程设计、施工,城市及道路照明工程设计、施工;销售:机电设备、电线电缆、灯具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-10-20 |
章程备案 | 宁望荣,监事 | / | 2016-10-20 |
投资人(股权)变更 | 四川天添悦商贸有限公司;周建花; | 林沛然; | 2016-10-20 |
联络员备案 | 周建花,18180410706 | 杜清梅,18683297620 | 2016-10-20 |
经理备案 | 周建花,执行董事兼总经理 | / | 2016-10-20 |
联络员备案 | 余敏,15756258595 | / | 2016-02-29 |
联络员备案 | 余敏, ***** | / | 2016-02-29 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-12-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 林沛然; [新增] | 高会荣; [退出] | 2015-12-09 |
法定代表人变更 | 林沛然 | 高会荣 | 2015-12-09 |
高级管理人员备案 | 林沛然,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-12-09 |
经理备案 | 林沛然,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-12-09 |
投资人变更 | 林沛然; [新增] | 高会荣; [退出] | 2015-12-09 |
投资人(股权)变更 | 林沛然; | 高会荣; | 2015-12-09 |
经理备案 | 林沛然,执行董事兼总经理 | / | 2015-12-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林沛然,执行董事兼总经理 | / | 2015-12-09 |
章程备案 | / | / | 2015-12-09 |
投资人(股权)变更 | 高会荣; | 费伟;刘强; | 2015-10-26 |
注册资本(金)变更 | 3000 | 200 | 2015-10-26 |
联络员备案 | 高会荣,13541011791 | / | 2015-10-26 |
经理备案 | 高会荣,执行董事兼总经理 | / | 2015-10-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高会荣,执行董事兼总经理 | / | 2015-10-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 高会荣; [新增] | 费伟; [退出] 刘强; [退出] | 2015-10-26 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2015-10-26 |
高级管理人员备案 | 王敏,监事 [新增] | / | 2015-10-26 |
联络员备案 | 高会荣, ***** | / | 2015-10-26 |
财务负责人 | / | / | 2015-10-26 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2015-10-26 |
注册资本变更 | 3000( + 1400% ) | 200 | 2015-10-26 |
法定代表人变更 | 高会荣 | 刘强 | 2015-10-26 |
高级管理人员备案 | 高会荣,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-10-26 |
经理备案 | 高会荣,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-10-26 |
章程备案 | 王敏,监事 | / | 2015-10-26 |
投资人变更 | 高会荣; [新增] | 费伟; [退出] 刘强; [退出] | 2015-10-26 |
换发证照 | / | / | 2014-06-27 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-06-28 |
投资人(股权)变更 | 费伟;刘强; | 刘强;费伟; | 2013-06-28 |
出资方式变更 | 刘强,货币;费伟,货币; | 刘强;费伟; | 2013-06-28 |
出资额变更 | 200 | 刘强;费伟; | 2013-06-28 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2013-09-05 | 2013-06-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 200 [新增] | 刘强; [退出] 费伟; [退出] | 2013-06-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 费伟; 刘强; | 刘强; 费伟; | 2013-06-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘强,货币; 费伟,货币; | 刘强; 费伟; | 2013-06-28 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-06-28 |
其他事项备案 | 200 | 0 | 2013-06-28 |
实收资本变更 | 200 | 0 | 2013-06-28 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2013-09-05 | 2013-06-28 |
出资额变更 | 200 | 刘强; 费伟; | 2013-06-28 |
出资方式变更 | 刘强,货币; 费伟,货币; | 刘强; 费伟; | 2013-06-28 |
投资人变更 | 费伟; 刘强; | 刘强; 费伟; | 2013-06-28 |
四川恩度机电工程有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周建花 | 执行董事兼总经理 |
宁望荣 | 监事 |
本页是 [四川恩度机电工程有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。