四川金鑫鼎非融资性担保有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市金牛区蜀汉路528号40栋2楼B号,我公司主要提供项目担保、合同履约担保、仓储担保、运输担保、劳务担保、投标担保、商务交易履约担保、工程履约担保、个人消费担保、租赁担保;项目投资;融资信息咨询;贷款手续的代办;投资项目管理;企业管理咨询;工程管理服务。
。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市金牛区蜀汉路528号40栋2楼B号
- 经理:
- 欧阳张超
- 经理手机:
- 182****6088 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510106
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 134****6277 |
手机号码 | 185****0807 |
手机号码 | 139****5748 |
手机号码 | 180****6122 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 四川金鑫鼎非融资性担保有限公司 |
简称: | 金鑫鼎非融资性担保 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 项目担保、合同履约担保、仓储担保、运输担保、劳务担保、投标担保、商务交易履约担保、工程履约担保、个人消费担保、租赁担保(以上担保不含融资担保);项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);融资信息咨询(不含金融咨询、借贷咨询及法律法规禁止的限制的项目);贷款手续的代办;投资项目管理;企业管理咨询;工程管理服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。 |
营业执照号码: | 91510106072444196P |
发证机关: | 金牛区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年07月26日 |
注册资本: | 500 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 租赁和商务服务业 » 金牛区租赁和商务服务业 |
所属城市: | 成都企业网 » 金牛区 |
顺企编码: | 1675015 |
四川金鑫鼎非融资性担保有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘文敏 | 70% | 人民币350万元 |
杨挺 | 30% | 人民币150万元 |
四川金鑫鼎非融资性担保有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | - | 无 | 2022-10-31 |
地址变更 | 四川省成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元4层10号 | 成都市金牛区交桂路88号附6号 | 2022-10-31 |
高级管理人员备案 | 杨挺 | 任毅 | 2021-04-19 |
投资人变更 | 杨挺 出资 150万人民币; [新增] 刘文敏 出资 350( + 27.27273% )万人民币; | 任毅 出资 225万人民币; [退出] 刘文敏 出资 275万人民币; | 2021-04-19 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2021-04-19 |
高级管理人员备案 | 杨挺 [新增] | 任毅 [退出] | 2021-04-19 |
联络员备案 | 刘文敏 *** 备案手机:*** (网上办理) | 刘文敏 *** 备案手机:*** | 2020-07-27 |
联络员备案 | 刘文敏 *** 备案手机:*** (网上办理) | 刘文敏 *** 备案手机:*** | 2020-05-18 |
高级管理人员备案 | 任毅 | 张世强 | 2020-03-23 |
投资人变更 | 任毅 出资 225万人民币; [新增] 刘文敏 出资 275( + 175% )万人民币; | 张世强 出资 400万; [退出] 刘文敏 出资 100万; | 2020-03-23 |
出资情况 | 任毅 出资 225万人民币; 刘文敏 出资 275万人民币; | 张世强 出资 400万; 刘文敏 出资 100万; | 2020-03-23 |
章程备案 | - | 无 | 2020-03-23 |
主要成员 | 任毅 [新增] | 张世强 [退出] | 2020-03-23 |
高级管理人员备案 | 刘文敏,执行董事兼总经理;张世强,监事; | 刘文敏,执行董事兼总经理;杨翠林,监事; | 2019-04-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘文敏; 张世强; [新增] | 刘文敏; 杨翠林; [退出] | 2019-04-26 |
投资人变更 | 刘文敏; 张世强; [新增] | 刘文敏; 杨翠林; [退出] | 2019-04-26 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-04-26 |
高级管理人员备案 | 刘文敏,执行董事兼总经理 张世强,监事 [新增] | 刘文敏,执行董事兼总经理 杨翠林,监事 [退出] | 2019-04-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-08-28 |
清算组备案 | - | - | 2018-08-28 |
联络员备案 | 刘文敏, *** | 夏福林, *** | 2018-08-28 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-08-28 |
财务负责人 | - | - | 2018-08-28 |
投资人变更 | 刘文敏; [新增] 杨翠林; [新增] | 刘万利; [退出] 夏福林; [退出] | 2018-08-28 |
分公司/分支机构备案 | - | - | 2018-08-28 |
地址变更 | 成都市金牛区交桂路88号附6号 | 成都市金牛区交大路188号2幢1单元6号 | 2018-08-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘文敏; [新增] 杨翠林; [新增] | 刘万利; [退出] 夏福林; [退出] | 2018-08-28 |
法定代表人变更 | 刘文敏 | 夏福林 | 2018-08-28 |
负责人变更 | 夏福林 | 欧阳张超 | 2015-12-18 |
投资人信息变更 | 刘万利;夏福林; | 段永安;何兴才;张建林; | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 夏福林,执行董事兼总经理 | - | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 刘万利,监事 | - | 2015-12-18 |
联络员备案 | 夏福林, *** | - | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 刘万利,监事 [新增] | / | 2015-12-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘万利; [新增] 夏福林; [新增] | 段永安; [退出] 何兴才; [退出] 张建林; [退出] | 2015-12-18 |
联络员备案 | 夏福林, ***** | / | 2015-12-18 |
投资人变更 | 刘万利; [新增] 夏福林; [新增] | 段永安; [退出] 何兴才; [退出] 张建林; [退出] | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 夏福林,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-12-18 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-12-18 |
住所变更 | 成都市金牛区交大路188号2幢1单元6号 | 成都市金牛区蜀汉路528号40栋2楼B号 | 2015-12-18 |
法定代表人变更 | 夏福林 | 欧阳张超 | 2015-12-18 |
章程备案 | 刘万利,监事 | / | 2015-12-18 |
联络员备案 | 夏福林,18011466122 | / | 2015-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏福林,执行董事兼总经理 | / | 2015-12-18 |
投资人(股权)变更 | 刘万利;夏福林; | 段永安;何兴才;张建林; | 2015-12-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘万利; [新增] 夏福林; [新增] | 段永安; [退出] 何兴才; [退出] 张建林; [退出] | 2015-12-17 |
其他事项备案 | 夏福林,*** | - | 2015-12-17 |
法定代表人变更 | 夏福林 | 欧阳张超 | 2015-12-17 |
地址变更 | 成都市金牛区交大路188号2幢1单元6号 | 成都市金牛区蜀汉路528号40栋2楼B号 | 2015-12-17 |
高级管理人员备案 | 夏福林,执行董事兼总经理 | - | 2015-12-17 |
换发证照 | / | / | 2014-08-07 |
其他事项备案 | - | - | 2014-08-06 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-09-05 |
出资方式变更 | 何兴才,货币; 张建林,货币; 段永安,货币; | 何兴才; 张建林; 段永安; | 2013-09-05 |
投资人变更 | 段永安; 何兴才; 张建林; | 张建林; 段永安; 何兴才; | 2013-09-05 |
出资额变更 | 500 | 张建林; 何兴才; 段永安; | 2013-09-05 |
出资额变更 | 500 | 张建林;何兴才;段永安; | 2013-09-05 |
投资人(股权)变更 | 段永安;何兴才;张建林; | 张建林;段永安;何兴才; | 2013-09-05 |
出资方式变更 | 张建林,货币;何兴才,货币;段永安,货币; | 张建林;何兴才;段永安; | 2013-09-05 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2013-07-24 至 2013-10-23 | 2013-09-05 |
实收资本变更 | 500 | 0 | 2013-09-05 |
四川金鑫鼎非融资性担保有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘万利 | 监事 |
夏福林 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [四川金鑫鼎非融资性担保有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。