成都斯为美股权投资基金管理合伙企业,办公室地址位于锦官城成都,成都高新区天府大道北段1480号7层4号,我单位主要提供受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。
联系方式
- 单位地址:
- 成都高新区天府大道北段1480号7层4号
- 固定电话:
- 028-85151786 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 高存平
- 电子邮件:
- dyhr@dytsm.com
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510100
其他联系方式
座机号码 | 028-85218036 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都斯为美股权投资基金管理合伙企业 |
简称: | 斯为美股权投资基金管理合伙企业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。 |
营业执照号码: | 915101000600629917 |
发证机关: | 高新工商局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年12月24日 |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 温江区投资与资产管理业 |
所属城市: | 成都企业网 » 温江区 » 温江区天府 |
顺企编码: | 1558042 |
成都斯为美股权投资基金管理合伙企业的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王莉 | 17.97% | 人民币43.4202万元 |
封良友 | 12.45% | 人民币30.0834万元 |
简雍 | 6.5% | 人民币15.7052万元 |
易燕 | 6.12% | 人民币14.7814万元 |
潘龙 | 5.74% | 人民币13.8576万元 |
王昊 | 4.59% | 人民币11.086万元 |
芦家平 | 3.82% | 人民币9.2384万元 |
张登宇 | 3.82% | 人民币9.2384万元 |
谭艺欧 | 3.44% | 人民币8.3145万元 |
岳俸存 | 3.44% | 人民币8.3145万元 |
杨海 | 2.68% | 人民币6.4669万元 |
李天菁 | 2.68% | 人民币6.4669万元 |
吴辉 | 2.29% | 人民币5.543万元 |
唐浩富 | 2.29% | 人民币5.543万元 |
王瑾 | 2.07% | 人民币4.9887万元 |
唐先洪 | 1.91% | 人民币4.6192万元 |
朱琳 | 1.84% | 人民币4.4344万元 |
李毅 | 1.84% | 人民币4.4344万元 |
封代兵 | 1.58% | 人民币3.8062万元 |
李志军 | 1.53% | 人民币3.6953万元 |
张小丽 | 1.53% | 人民币3.6953万元 |
向欣 | 1.35% | 人民币3.2519万元 |
刘洪萍 | 1.16% | 人民币2.8085万元 |
袁兆敏 | 1.16% | 人民币2.8085万元 |
赵轶 | 1.15% | 人民币2.7715万元 |
张勤学 | 1.15% | 人民币2.7715万元 |
李忠 | 1.07% | 人民币2.5867万元 |
党月 | 1.07% | 人民币2.5867万元 |
马树同 | 0.92% | 人民币2.2172万元 |
肖成斌 | 0.84% | 人民币2.0324万元 |
成都斯为美股权投资基金管理合伙企业的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发证照 | / | / | 2015-11-09 |
投资人变更 | 白建; 车卓霖; 党月; 邓惠; 丁雯雯; 封代兵; 封良友; 郭玉华; 简雍; 李天菁; 李艳萍; 李毅; 李志军; 李忠; 刘洪萍; 刘勇; 芦家平; 马树同; 潘龙; 任成; 谭艺欧; 唐浩富; 唐先洪; 王莉; 王瑾; 王昊; 吴辉; 夏青; 向欣; 肖成斌; 许鹏; 杨海; 杨小琴; 易燕; 袁兆敏; 岳俸存; 张登宇; 张勤学; 张小丽; 赵雄; 赵轶; 朱玥玥; 朱琳; | 高驰; [退出] 封良友; 郭玉华; 简雍; 李天菁; 李艳萍; 李毅; 李志军; 李忠; 刘洪萍; 刘勇; 芦家平; 马树同; 潘龙; 任成; 孙亚琦; [退出] 谭艺欧; 唐浩富; 唐先洪; 王莉; 王瑾; 王昊; 吴辉; 夏青; 向欣; 肖成斌; 许鹏; 杨超; [退出] 杨海; 杨小琴; 易燕; 余宏; [退出] 袁松; [退出] 袁兆敏; 岳俸存; 张登宇; 张勤学; 张小丽; 赵雄; 赵轶; 朱玥玥; 朱琳; 白建; 车卓霖; 党月; 邓惠; 丁雯雯; 封代兵; | 2015-07-10 |
投资人变更 | 白建; 车卓霖; 党月; 邓惠; 丁雯雯; 封代兵; 封良友; 高驰; 郭玉华; 简雍; 李天菁; 李艳萍; 李毅; 李志军; 李忠; 刘洪萍; 刘勇; 芦家平; 马树同; 潘龙; 任成; 孙亚琦; 谭艺欧; 唐浩富; 唐先洪; 王莉; 王瑾; 王昊; 吴辉; 夏青; 向欣; 肖成斌; 许鹏; 杨超; 杨海; 杨小琴; 易燕; 余宏; 袁松; 袁兆敏; 岳俸存; 张登宇; 张勤学; 张小丽; 赵雄; 赵轶; 朱玥玥; 朱琳; | 白建; 车卓霖; 党月; 邓惠; 丁雯雯; 封代兵; 封良友; 高驰; 郭玉华; 简雍; 李天菁; 李艳萍; 李毅; 李志军; 李忠; 刘洪萍; 刘勇; 芦家平; 马树同; 潘龙; 任成; 孙亚琦; 谭艺欧; 唐浩富; 唐先洪; 王莉; 王瑾; 王昊; 吴国庆; [退出] 吴辉; 夏青; 向欣; 肖成斌; 许鹏; 杨超; 杨海; 杨小琴; 易燕; 余宏; 袁松; 袁兆敏; 岳俸存; 张登宇; 张勤学; 张小丽; 赵雄; 赵轶; 朱玥玥; 朱琳; | 2014-09-02 |
换发证照 | / | / | 2014-07-02 |
注册资本变更 | 261.8( - 56.36667% ) | 600 | 2013-12-04 |
实收资本变更 | 261.8( - 56.36667% ) | 600 | 2013-12-04 |
执行合伙企业事务的合伙人 | 高存平, 周昌文 | 高存平, 周昌文 | 2013-12-04 |
实收资本变更 | 600 | 0 | 2013-12-04 |
投资人变更 | 白建; [新增] 车卓霖; [新增] 党月; [新增] 邓惠; [新增] 丁雯雯; [新增] 封代兵; [新增] 封良友; [新增] 高驰; [新增] 郭玉华; [新增] 简雍; [新增] 李天菁; [新增] 李艳萍; [新增] 李毅; [新增] 李志军; [新增] 李忠; [新增] 刘洪萍; [新增] 刘勇; [新增] 芦家平; [新增] 马树同; [新增] 潘龙; [新增] 任成; [新增] 孙亚琦; [新增] 谭艺欧; [新增] 唐浩富; [新增] 唐先洪; [新增] 王莉; [新增] 王瑾; [新增] 王昊; [新增] 吴国庆; [新增] 吴辉; [新增] 夏青; [新增] 向欣; [新增] 肖成斌; [新增] 许鹏; [新增] 杨超; [新增] 杨海; [新增] 杨小琴; [新增] 易燕; [新增] 余宏; [新增] 袁松; [新增] 袁兆敏; [新增] 岳俸存; [新增] 张登宇; [新增] 张勤学; [新增] 张小丽; [新增] 赵雄; [新增] 赵轶; [新增] 朱玥玥; [新增] 朱琳; [新增] | 高存平; [退出] 周昌文; [退出] | 2013-12-04 |
出资额变更 | 600 | 周昌文; 高存平; | 2013-12-04 |
出资方式变更 | 周昌文,货币; 高存平,货币; | 周昌文; 高存平; | 2013-12-04 |
本页是 [成都斯为美股权投资基金管理合伙企业] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。